Fredrik Malm (Lib)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Party
- The Liberal Party
- Constituency
- Stockholm County, seat 27
- Title
- Förbundsordförande.
- Birth year
- 1977
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Education
Chair
Committee on Cultural Affairs
Deputy member
Committee on Defence
Deputy member
Committee on the Constitution
Deputy member
Committee on European Union Affairs
Deputy member
Advisory Council on Foreign Affairs
Member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2014-9-29 – 2026-9-21
Member of Parliament
- Alternate member
- 2013-8-15 – 2014-9-29
- Alternate member
- 2006-10-6 – 2013-2-14
- Off duty
- 2013-2-15 – 2013-8-14
Committee on Education
- Chair
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Member
- 2022-10-4 – 2022-10-4
- First Deputy Chair
- 2021-9-16 – 2022-9-26
- Member
- 2021-9-8 – 2021-9-16
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2021-9-8
- Deputy member
- 2010-11-17 – 2014-9-29
- Member
- 2009-9-3 – 2010-2-5
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2009-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2018-10-2 – 2021-9-8
- Member
- 2018-2-15 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2014-11-5 – 2015-3-12
- Member
- 2013-9-26 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2013-2-16 – 2013-9-25
- Member
- 2010-10-12 – 2013-2-15
- Member
- 2010-2-5 – 2010-10-4
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2015-3-6 – 2016-9-27
- Member
- 2014-10-7 – 2015-3-5
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2015-3-6 – 2018-1-24
- Deputy member
- 2012-10-1 – 2014-9-29
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2016-9-29 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2006-10-24 – 2007-10-15
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-24 – 2010-10-4
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-11-5 – 2016-1-14
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2016-3-15 – 2016-9-27
Committee on Defence
- Deputy member
- 2022-10-12 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2018-10-9 – 2022-9-26
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2022-10-12 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2020-3-26 – 2020-9-13
- Deputy member
- 2018-5-15 – 2018-6-14
- Member
- 2014-4-15 – 2014-6-12
- Member
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputy member
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Member
- 2011-9-20 – 2011-9-21
- Deputy member
- 2011-3-31 – 2011-4-1
- Deputy member
- 2010-11-23 – 2010-12-15
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2022-10-12 –
- Deputy member
- 2018-10-9 – 2022-10-4
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2018-10-2
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2022-11-10 –
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06– (statsrådsersättare 061006–140929). Ledamot utbildningsutskottet 09–10, 1:e vice ordförande 21–22 och ordförande 22–. Ledamot utrikesutskottet 10–15 och 18–21, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12 och 14, miljö- och jordbruksutskottet 14–15 och arbetsmarknadsutskottet 15–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–07 och 16–22, kulturutskottet 06–10 och 22–, utbildningsutskottet 06–09 och 10–14, EU-nämnden 10–, arbetsmarknadsutskottet 12–14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 18, utrikesutskottet 13 och 14–15, trafikutskottet 14–16, miljö- och jordbruksutskottet 15–16, civilutskottet 16 och försvarsutskottet 18–. Ledamot Utrikesnämnden 22–. Ordförande riksdagsnätverket Sverige–Kurdistan 11–14.
Föräldrar
Byggnadsingenjören Göran Malm och banktjänstemannen Ann Charlotte Malm, f. Kruse.
Utbildning
Gymnasieskola, Stockholm, slutår 97. Studier vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.
Anställningar
Ledarskribent 01–02. Förbundsordförande, LUF 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Migrationsverkets insynsråd 16–20. Ledamot, parlamentariska kommittén för en framtida hållbar migrationspolitik 19–20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 02–06. Ersättare, utbildningsnämnden 98–02, ledamot 06. Ledamot, intagningsdelegationen 98–02, integrationsnämnden 02–05 och arbetsmarknads-integrationsberedningen 03–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, LUF Söder om söder 95. Styrelseledamot, Folkpartiet i Skarpnäck 97–99 och Kungsholmen 05–06. Styrelseledamot, LUF Storstockholm 95–99. Vice förbundsordförande, Liberala Ungdomsförbundet 99–02 och förbundsordförande 02–06. Styrelseledamot, Samfundet Sverige-Israels riksstyrelse 06–08, ordförande i Stockholmssektionen 06–09. Kyrkofullmäktig, Skarpnäck 97–00. Ledamot, Svenska kommittén mot antisemitism 05–08. Medarbetare, tidskriften Expo 99–02. Styrelseledamot, Folkpartiet Stockholms län 10–13. Vice ordförande, Liberalerna Stockholms kommun 15–21. Styrelseledamot, Swedish International Liberal Centre (Silc) 11–.
Litteratur
Naftasyndikat – berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige (20).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Likvärdighet i skolsystemet
Interpellation 2022/23:178 av Linus Sköld (S)
Interpellation 2022/23:178 Likvärdighet i skolsystemet av Linus Sköld S till Statsrådet Lotta Edholm L För att skolan ska bli mer likvärdig över landet krävs reformer. Bärande delar i det svenska skolsystemet behöver förändras så att resurserna används effektivt och på ett sätt som kompenserar för skolors och elevers- Inlämnad
- 2023-02-03
- Svarsdatum
- 2023-02-21
- Besvarare
- Statsrådet Lotta Edholm (L)
Åtgärder mot Iran
Interpellation 2022/23:161 av Alexandra Völker (S)
Interpellation 2022/23:161 Åtgärder mot Iran av Alexandra Völker S till Utrikesminister Tobias Billström M Sanktionerat dödande.Så beskriver FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter den iranska regimens verkställande av dödsdomar. Varje morgon vaknar vi med oron att ytterligare en människa ska ha avrättats för sin- Inlämnad
- 2023-01-25
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Israels ockupation av Palestina
Interpellation 2020/21:730 av Håkan Svenneling (V)
Interpellation 2020/21:730 Israels ockupation av Palestina av Håkan Svenneling V till Utrikesminister Ann Linde S Israels våld mot palestinier i östra Jerusalem som lett till att hundratals skadats och många dödats har aktualiserat frågan om Israels ockupation av Palestina. Vänsterpartiet, som länge drivit frågan, anser- Inlämnad
- 2021-05-12
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Reduktionsplikt
Interpellation 2019/20:468 av Maria Stockhaus (M)
Interpellation 2019/20:468 Reduktionsplikt av Maria Stockhaus M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att nå klimatmålen är elektrifiering av bilar en viktig del i omställningen, men det är inte enda sättet. Biodrivmedel är ett- Inlämnad
- 2020-09-01
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Markering av Irans övergrepp mot hbtq-personer
Interpellation 2018/19:305 av Fredrik Malm (L)
Interpellation 2018/19:305 Markering av Irans övergrepp mot hbtq-personer av Fredrik Malm L till Utrikesminister Margot Wallström S År 2015 kallade regeringen upp Saudiarabiens ambassadör för att protestera mot att en journalist dömts till piskstraff. År 2017 kallade regeringen upp den ryska ambassadören för att protestera- Inlämnad
- 2019-08-21
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Lång handläggningstid i asylprocessen
Interpellation 2017/18:34 av Fredrik Malm (L)
Interpellation 2017/18:34 Lång handläggningstid i asylprocessen av Fredrik Malm L till Statsrådet Heléne Fritzon S Att vänta länge på asylbesked är destruktivt och svårt för varje människa som berörs. Långa väntetider är också kostsamt för samhället. Antalet asylsökande som kommit till Sverige under senare år har varit- Inlämnad
- 2017-10-16
- Besvarare
- Statsrådet Heléne Fritzon (S)
Flytt av ansvaret för arbetstillstånd
Interpellation 2016/17:598 av Fredrik Malm (L)
Interpellation 2016/17:598 Flytt av ansvaret för arbetstillstånd av Fredrik Malm L till Statsrådet Heléne Fritzon S Människor ska inte utvisas eller skrämmas bort från att arbeta i Sverige på grund av stelbenta bestämmelser och tung byråkrati. Ett problem är de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket. Det handlar- Inlämnad
- 2017-08-18
- Besvarare
- Statsrådet Heléne Fritzon (S)
Minoriteternas rättigheter i Irak och inom det kurdiska självstyret
Interpellation 2016/17:464 av Robert Hannah (L)
Interpellation 2016/17:464 Minoriteternas rättigheter i Irak och inom det kurdiska självstyret av Robert Hannah L till Utrikesminister Margot Wallström S World Council of Churches rapport T he Protection Needs of Minorities from Syria and Iraq beskriver en extremt svår situation för Syriens och Iraks minoriteter.- Inlämnad
- 2017-04-20
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Folkmordet 1915
Interpellation 2016/17:463 av Robert Hannah (L)
Interpellation 2016/17:463 Folkmordet 1915 av Robert Hannah L till Utrikesminister Margot Wallström S Under valrörelsen 2014 lovade Stefan Löfven att han som statsminister skulle erkänna folkmordet 1915/seyfo om han blev statsminister. När Socialdemokraterna kom i regeringsställning begravdes frågan genom en utredning- Inlämnad
- 2017-04-20
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran
Interpellation 2016/17:162 av Sofia Damm (KD)
Interpellation 2016/17:162 Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran av Sofia Damm KD till Utrikesminister Margot Wallström S När Irans utrikesminister Javad Zarif besökte Stockholm den 1 juni kom Sveriges regering överens med den iranska regimen att inleda en strukturerad politisk dialog. Enligt utrikesminister- Inlämnad
- 2016-11-21
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Arbetsmarknaden för utrikes födda
Interpellation 2015/16:762 av Fredrik Malm (L)
Interpellation 2015/16:762 Arbetsmarknaden för utrikes födda av Fredrik Malm L till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Arbetslösheten bland personer födda utanför Europa ökar. I dag är 148 000 personer i Sverige som är födda utanför Europa arbetslösa. Det motsvarar 42 procent av alla inskrivna hos- Inlämnad
- 2016-08-22
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Behovet av reformer på arbetsmarknaden
Interpellation 2015/16:727 av Fredrik Malm (L)
Interpellation 2015/16:727 Behovet av reformer på arbetsmarknaden av Fredrik Malm L till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Andelen lågutbildade ökar bland de arbetslösa. Detta beror på fler nyanlända som saknar utbildning. De försöker men har det svårt att ta sig in på svensk arbetsmarknad. Det- Inlämnad
- 2016-06-14
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Ettåriga uppehållstillstånd
Interpellation 2015/16:493 av Fredrik Malm (L)
Interpellation 2015/16:493 Ettåriga uppehållstillstånd av Fredrik Malm L till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Höstens migrationspolitiska överenskommelse mellan regeringen och allianspartierna innebar bland annat att treåriga tillfälliga uppehållstillstånd skulle införas som huvudregel. De tillfälliga uppehållstillstånden- Inlämnad
- 2016-03-14
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Medicinska åldersbedömningar
Interpellation 2015/16:410 av Johan Forssell (M)
Interpellation 2015/16:410 Medicinska åldersbedömningar av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Moderaterna har vid ett flertal gånger påtalat vikten av att Migrationsverket får tillgång till medicinska åldersbedömningar av de som söker asyl som ensamkommande barn då det råder osäkerhet- Inlämnad
- 2016-02-15
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Belägring av städer i Turkiet
Interpellation 2015/16:390 av Fredrik Malm (L)
Interpellation 2015/16:390 Belägring av städer i Turkiet av Fredrik Malm L till Utrikesminister Margot Wallström S Det senaste halvåret har våldet åter blossat upp i Turkiets sydöstra kurddominerade provinser. Kurdiska ungdomar kopplade till PKK drabbar samman med turkiska säkerhetsstyrkor. Militären har i månader belägrat- Inlämnad
- 2016-02-08
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Repression i Turkiet
Interpellation 2015/16:384 av Désirée Pethrus (KD)
Interpellation 2015/16:384 Repression i Turkiet av Désirée Pethrus KD till Utrikesminister Margot Wallström S Den turkiska staten har genom användningen av utegångsförbud under ett flertal veckor skapat en nödsituaton för innevånarna i Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre, Silopi och många andra städer och stadsdelar i de kurdiska- Inlämnad
- 2016-02-05
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Ökande kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Turkiet
Interpellation 2015/16:333 av Hans Linde (V)
Interpellation 2015/16:333 Ökande kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Turkiet av Hans Linde V till Utrikesminister Margot Wallström S Den 7 juni hölls parlamentsval i Turkiet. För första gången sedan 2002 förlorade det styrande AK-partiet sin majoritet i parlamentet, och vänsterpartiet HDP klarade tioprocentsspärren- Inlämnad
- 2016-01-26
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Hotande inbördeskrig i Turkiet
Interpellation 2015/16:324 av Amineh Kakabaveh (V)
Interpellation 2015/16:324 Hotande inbördeskrig i Turkiet av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S I skuggan av flyktinguppgörelsen med EU blundar Sverige och EU för den ytterst oroande utvecklingen i Turkiet. Samtidigt som Turkiet förmåtts att som Natomedlem motvilligt upplåta baser åt USA för att- Inlämnad
- 2016-01-21
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Situationen för det assyriska folket i al-Hasakah-provinsen
Interpellation 2015/16:334 av Robert Hannah (L)
Interpellation 2015/16:334 Situationen för det assyriska folket i al-Hasakah-provinsen av Robert Hannah L till Utrikesminister Margot Wallström S Situationen för Mellanösterns folkmordsdrabbade ursprungsfolk assyrier/syrianer blir allt svårare. Folket har redan i praktiken utrotats i Turkiet och Iran. I Irak har folket- Inlämnad
- 2016-01-26
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Svenskt arbete för fred i Syrien
Interpellation 2015/16:322 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2015/16:322 Svenskt arbete för fred i Syrien av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Margot Wallström S Sverige är ett land som i många år har präglats av mänskliga rättigheter, och ur ett globalt perspektiv är vi ett föredöme gällande dessa frågor. Detta bör vara en stark utgångspunkt när vi nu tävlar- Inlämnad
- 2016-01-20
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)