Sök
6 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Motioner, Svensk författningssamling, EU-nämndens protokoll, EU-nämndens verksamhetsberättelser, KU:s särskilda protokoll, Utskottens protokoll, Utskottens yttranden, utskottsdokument, Valprövningsnämndens beslut, 2007/08, Valprövningsnämnden, sorterat efter datum
Valprövningsnämndens beslut 7-2007
Länsstyrelsen i Värmlands län utsåg efter valet den 17 september 2006 AA till ersättare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Sunne kommun. Ordföranden i kommunfullmäktige begärde den 30 mars 2007 att länsstyrelsen skulle utse en ny ersättare i stället för AA, eftersom AA inte längre var folkbokförd i kommunen.
Valprövningsnämndens beslut 5-2007
Länsstyrelsen i Västra Götalands län utsåg den 22 februari 2007 AA till ersättare för ledamot för Moderata Samlingspartiet i kommunfullmäktige i Tjörns kommun fr.o.m. den 22 februari 2007 t.o.m. den 31 oktober 2010. AA överklagade beslutet och anförde att han den 1 november 2006 avsagt sig alla uppdrag för Moderata
Valprövningsnämndens beslut 3-2007
Efter det att kommunfullmäktiges ordförande i Göteborgs kommun anmält att ledamoten AA, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, avgått från sin plats i kommunfullmäktige utsåg Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 1 februari 2007 ersättaren BB till ny ledamot. Någon ny ersättare efter BB utsågs inte med hänvisning till
Valprövningsnämndens beslut 54-2006
Sveriges Pensionärers Intresseparti SPI i Karlskoga överklagade genom AA Länsstyrelsens i Örebro län beslut den 7 december 2006 att utse BB till ny ledamot i kommunfullmäktige i Karlskoga kommun. I en till Valprövningsnämnden den 18 januari 2007 inkommen skrivelse återkallade AA överklagandet. Valprövningsnämnden beslutade
Valprövningsnämndens beslut 51-2006
Länsstyrelsen i Stockholms län utsåg efter valet den 17 september 2006 AA till ledamot för Miljöpartiet de gröna i kommunfullmäktige i Danderyds kommun. Till ersättare för henne utsågs BB och CC. Sedan AA avgått utsåg länsstyrelsen vid en efterträdarsammanräkning den 22 november 2006 BB till ledamot i AAs ställe. Samtidigt
Valprövningsnämndens beslut 51-2006
Länsstyrelsen i Stockholms län utsåg efter valet den 17 september 2006 AA till ledamot för Miljöpartiet de gröna i kommunfullmäktige i Danderyds kommun. Till ersättare för henne utsågs BB och CC. Sedan AA avgått utsåg länsstyrelsen vid en efterträdarsammanräkning den 22 november 2006 BB till ledamot i AAs ställe. Samtidigt