2013/14:TU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Trafikutskottets yttrande
2013/14:TU3y
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Till konstitutionsutskottet
Konstitutionsutskottet har den 25 mars 2014 anmodat övriga utskott att senast den 29 april 2014
2013/14:NU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Näringsutskottets yttrande
2013/14:NU3y
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Till konstitutionsutskottet
Konstitutionsutskottet anmodade den 27 mars 2014 övriga utskott att senast den 29 april 2014 yttra
TRAFIKUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30
DATUM
2014-04-29
TID
Kl. 11.00 11.10, 11.25 12.00
NÄRVARANDE
Se bilaga 1 1
Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2013/14:29. 2
Vissa vägtrafikfrågor TU13 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:181 och motioner. Ärendet bordlades.
RIKSDAGEN
NÄRINGSUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:32
DATUM
20140429
TID
11.0011.55
NÄRVARANDE
Se bilaga 1
1
Information från Utrikesdepartementet
Handelsminister Ewa Björling, Utrikesdepartementet, lämnade information inför rådet för utrikes frågor handel den 8 maj 2014. Vid besöket närvarade
RIKSDAGEN
KONSTITUTIONSUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:45
DATUM
2014-04-29
TID
11.0011.34
NÄRVARANDE
Se bilaga 1
1
Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2013/14:44. 2
Avsägelse
Kanslichefen anmälde att Thoralf Alfsson SD har avsagt sig uppdraget som suppleant i utskottet fr.o.m.
RIKSDAGEN
KONSTITUTIONSUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:44
DATUM
2014-04-17
TID
11.3212.12
NÄRVARANDE
Se bilaga 1
1
Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2013/14:42 och 2013/14:43. 2
Årsredovisning av staten
Kanslichefen anmälde att finansutskottet har berett utskottet tillfälle
RIKSDAGEN
NÄRINGSUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31
DATUM
20140416
TID
08.0008.20
NÄRVARANDE
Se bilaga 1
1
Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2013/14:30. 2
Överlämnande av lagförslag
Utskottet beslutade att för lagteknisk samordning till civilutskottet överlämna de i propositionen
RIKSDAGEN
KONSTITUTIONSUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:43
DATUM
2014-04-15
TID
11.2711.40
NÄRVARANDE
Se bilaga 1
1
Medgivande att närvara
Utskottet medgav att praktikant E.O. till ledamoten Phia Andersson S fick närvara vid dagens sammanträde. 2
Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll
TRAFIKUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29
DATUM
2014-04-10
TID
Kl. 10.00 10.55
NÄRVARANDE
Se bilaga 1 1
Information från Svenska Regionala Flygplatser SRF Vd Peter Larsson från Svenska Regionala Flygplatser SRF informerade om aktuella frågor. 2
Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll
RIKSDAGEN
NÄRINGSUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30
DATUM
20140410
TID
10.0010.15
NÄRVARANDE
Se bilaga 1
1
Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2013/14:29. 2
Fråga om yttrande till skatteutskottet
Utskottet behandlade fråga om yttrande till skatteutskottet över proposition 2013/14:151
RIKSDAGEN
KONSTITUTIONSUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:42
DATUM
2014-04-10
TID
11.0011.21
NÄRVARANDE
Se bilaga 1
1
Omval av JO och ställföreträdande JO
Konstitutionsutskottet har berett frågan om val av justitieombudsman och val av ställföreträdande justitieombudsman. Konstitutionsutskottet föreslår
RIKSDAGEN
NÄRINGSUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29
DATUM
20140408
TID
11.0011.30
NÄRVARANDE
Se bilaga 1
1
Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2013/14:28. 2
Tröskeleffekter och förnybar energi NU19 Utskottet behandlade proposition 2013/14:156 om tröskeleffekter och förnybar
RIKSDAGEN
KONSTITUTIONSUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:41
DATUM
2014-04-08
TID
10.3510.55
11.4311.45
11.5812.08
NÄRVARANDE
Se bilaga 1
1
Medgivande att närvara
Utskottet medgav att praktikant A.A. till ledamoten Mia Sydow Mölleby V fick närvara vid dagens sammanträde. 2
Justering av protokoll
TRAFIKUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28
DATUM
2014-04-03
TID
Kl. 09.00 12.00
NÄRVARANDE
Se bilaga 1 1
Offentlig utfrågning
Utskottet höll en offentlig utfrågning om Framtidens luftfart. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga 2. Vid protokollet
RIKSDAGEN
NÄRINGSUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28
DATUM
20140403
TID
10.0011.00
NÄRVARANDE
Se bilaga 1
1
Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2013/14:27. 2
Information från Swedac
Generaldirektör Peter Strömbäck, chefsjurist Gerda Lind och marknadskontrollsamordnare Anna Stattin,
RIKSDAGEN
KONSTITUTIONSUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:40
DATUM
2014-04-03
TID
09.0010.08
NÄRVARANDE
Se bilaga 1
1
Tidningen Riksdag Departement KU33 Riksdagsdirektören Kathrin Flossing, kanslichefen Ann Aurén och informationschefen Karin Hedman lämnade information och svarade på frågor. 2
Justering
TRAFIKUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:27
DATUM
2014-04-01
TID
Kl. 11.00 12.40
NÄRVARANDE
Se bilaga 1 1
Information om flygtrafikledningstjänsten
Statssekreterare Ingela Bendrot från Näringsdepartementet, avdelningschef Elisabeth Sallfeldt från Swedavia, generaldirektör Olle Sundin från LFV, operativ
RIKSDAGEN
KONSTITUTIONSUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:39
DATUM
2014-04-01
TID
10.4711.06
NÄRVARANDE
Se bilaga 1
1
Medgivande att närvara
Utskottet medgav att praktikant E.O. till ledamoten Phia Andersson S fick närvara vid dagens sammanträde. 2
Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll
RIKSDAGEN
KONSTITUTIONSUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:38
DATUM
2014-03-27
TID
09.0009.24
09.5310.23
NÄRVARANDE
Se bilaga 1
1
Medgivande att närvara
Utskottet medgav att EU-handläggaren Livia Spada, Sekretariatet för EU-samordning, fick närvara under 2 och att praroeleven E.T. till ledamoten
TRAFIKUTSKOTTET
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26
DATUM
2014-03-25
TID
Kl. 11.00 12.20, 12.30 12.40
NÄRVARANDE
Se bilaga 1 1
Information om yrkestrafikreglerade frågor
Transportpolitiskt ansvarig, Ulric Långberg från Sveriges Åkeriföretag, utredare Magnus Falk från Transportarbetare-förbundet och förbundsdirektör