Sök
12 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Skriftliga frågor, Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling, kadep, protutdr, Riksrevisionens granskningsrapporter, Utskottens kallelser och föredragningslistor, Valprövningsnämndens beslut, 2016/17, 2005/06, 1918, Valprövningsnämnden, sorterat efter datum
Valprövningsnämndens beslut 14-2016
Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade att utse AA som ny ersättare för Miljöpartiet i Växjö kommun. Redogörelse för överklagandet
AA har överklagat länsstyrelsens beslut. Han avsäger sig uppdraget och har meddelat kommunstyrelsen i Växjö det. Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen i Kronobergs län har i yttrande den
Valprövningsnämndens beslut 12-2016
Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutade att utse AA som ny ersättare för Sverigedemokraterna i Ljusdals kommun. Redogörelse för överklagandet
AA har överklagat länsstyrelsens beslut. Hon är inte medlem i något parti, har inget partipolitiskt engagemang och har inte tillfrågats. Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen
Valprövningsnämndens beslut 13-2016
Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade att utse AA till ny ledamot i kommunfullmäktige i Strömsunds kommun. Redogörelse för överklagandet
BB, som var ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Strömsunds kommun, gav in en skrift till kommunstyrelsen i Strömsunds kommun där han meddelade att han avsäger
Valprövningsnämndens beslut 7-2016
Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade att utse Susanna Ahlberg som ny ledamot för Arbetarepartiet Socialdemokraterna i Älmhults kommun. Redogörelse för överklagandet
Susanna Ahlberg har i en skrivelse som kom in till Länsstyrelsen i Kronobergs län den 20 juli 2016 överklagat beslutet. Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen
Valprövningsnämndens beslut 6-2016
Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade att utse Lars Lindblad som ny ersättare för Sverigedemokraterna i Sävsjö kommun. Redogörelse för överklagandet
AA har överklagat länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen i Jönköpings län har i yttrande den 17 juni 2016 anfört i huvudsak följande. Vid valet till
Valprövningsnämndens beslut 3-2016
Sedan AA avgått som ledamot för Jakt- och fiskesamerna i Sametinget utsåg Länsstyrelsen i Norrbottens län BB som ledamot och bl.a. CC som ersättare. Redogörelse för överklagandet
CC har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört att han inte ska vara medlem i Jakt- och fiskesamerna. Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen
Valprövningsnämndens beslut 2-2016
Sedan AA avgått som ledamot för Sverigedemokraterna i landstingsfullmäktige i Kronobergs läns landsting utsåg Länsstyrelsen i Kronobergs län BB som ledamot och CC som ersättare. Redogörelse för överklagandet
CC har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Han ställer inte upp som ersättare eftersom
Valprövningsnämndens beslut 1-2016
Valmyndigheten beslutade den 30 november 2015 att registrera partibeteckningen Liberalerna för val till riksdagen. Samtidigt beslutades att avregistrera partibeteckningen Folkpartiet liberalerna för samma val. Redogörelse för överklagandet
Klassiskt liberala partiet har överklagat Valmyndighetens beslut. Klassiskt liberala
Valprövningsnämndens beslut 9-2005
Sedan AA avgått som ersättare för Kristdemokraterna i kommunfullmäktige i Laholms kommun utsåg Länsstyrelsen i Hallands län den 2 november 2005 BB som ny ersättare. BB överklagade länsstyrelsens beslut och förklarade att han frånsade sig uppdraget som ersättare för ledamot. Den 15 november 2005 återtog BB sitt överklagande
Valprövningsnämndens beslut 4-2005
Sedan AA, ersättare i fullmäktige i Sigtuna kommun för Miljöpartiet de Gröna, begärt sitt entledigande från uppdraget beslutade fullmäktige i Sigtuna kommun, vid sitt sammanträde den 31 mars 2005, att bevilja hans begäran och att hos Länsstyrelsen i Stockholms län begära ny röstsammanräkning. Länsstyrelsen i Stockholms
Valprövningsnämndens beslut 3-2005
Den 2 mars 2005 lämnade Dop-Demokraterna genom AA in en ansökan till Valmyndigheten om registrering av partibeteckning för val till riksdagen, till landstingsfullmäktige i Uppsala län, till kommunfullmäktige i Uppsala kommun och till Europaparlamentet. I ett brev den 2 mars 2005 upplyste Valmyndigheten partiet om vilka
Valprövningsnämndens beslut 2-2005
Partibeteckningen Sjukvårdspartiet i Jämtlands län registrerades den 4 maj 2001 för val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län. Som ombud för partiet enligt 5 kap. 10 vallagen antecknades AA. Vid valet år 2002 erhöll partiet tre mandat i landstingsfullmäktige. Genom beslut den 10 februari 2005 avregistrerade Valmyndigheten