Protokoll sammanträde 2002/03:36
EU-nämndens protokollEU-nämndens dokument 2002/03:36
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGENS | PROTOKOLL 2002/03: 36 |
EU-NÄMND | Sammanträdesdag: 2003-09-04 |
Sammanträdestid: 10.00-12.05 | |
Närvarande: se bilaga 1 |
§ 36.1 | |
Nämnden fortsätter diskussionen om framtida | Öppna sammanträden |
öppna sammanträden med EU- nämnden. | med EU-nämnden |
Nämnden uppdrar åt kansliet att se över det | |
utsända arbetspapperet som behandlar frågan. | |
§ 36.2 | |
Finansministern Bosse Ringholm, åtföljd av stats- | Ekofin |
sekreteraren Karin Rudebeck, departementsrådet | |
Åsa Johansson, ämnesråden Peter Holmgren och | |
Eva Posjnov, finanssakkunnige Magnus Petrelius, |
departementssekreterarna Ewa Wiberg och Kristian Seth, presssekreteraren Eva Rosengren samt politiskt sakkunnige
Sandro Wennberg, samtliga Finansdepartementet, informerar och samråder inför informellt ministermöte den 12-13 september 2003 Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmötet den 15 juli 2003
-Det ekonomiska läget och den ekonomiska politiken
-Årsmöten med IMF och Världsbanken
-Finansiell stabilitet och tillsyn
-Fördragsfrågor rörande EMU och budgetfrågor
-Moms
§ 36.3 | |
Nämnden beslutar att beredningsgruppen skall | Beredningsgruppen |
fortsätta sitt arbete under hösten och därvid | (Regeringskonferensen) |
följa EU:s regeringskonferens. | |
§ 36.4 | |
Kanslichefen meddelar att planer finns att på | Preliminär sammanträdes- |
sammanträdet den 19 september 2003 anordna | plan för EU-nämnden |
ett informationstillfälle om WTO- frågor. | |
Kanslichefen meddelar även att en del ändringar | |
gjorts vad gäller EU- nämndens preliminära samman- | |
trädesplan, med anledning av regeringskonferensen som | |
startar i oktober 2003. | |
§ 36.5 | |
Utrikesministern Anna Lindh, åtföljd av utrikesrådet | Utrikesfrågor (Gymnich) |
Anders Lidén, departementsrådet Anders Kruse, |
kanslirådet Torbjörn Haak, politiskt sakkunnige Stefan Amér, pressekreteraren Dan Svanell, Europakorrespondenten Andreas von Beckerath
samt Martina Smedberg, samtliga Utrikesdepartementet, informerar och samråder inför informellt
ministermöte den 5-6 september 2003
Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte den 21 juli 2003
-Säkerhetsstrategi
-Regeringskonferensen
-Mellanöstern
-EU-FN
-EU:s relationer med södra Medelhavet
§ 36.6
Kanslichefen informerar om delegationerna till COSAC-mötet, 5-7 oktober 2003, samt studiebesöket, 7-9 oktober 2003, i Rom.
§ 36.7
Justering av dels protokoll från sammanträdet
den 18 juli 2003 och från den offentliga utfrågningen den 21 augusti 2003, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 11 och den 18 juli 2003. Det antecknas att Maria Öberg (s) var närvarande vid den offentliga utfrågningen den 21 augusti 2003.
Vid protokollet
Annika Öhlin
Justerat den
Inger Segelström
forts Utrikesfrågor
COSAC-möte samt studiebesöket i Rom
Protokolljustering
RIKSDAGENS | NÄRVARO- | |||||||||||||
EU-NÄMND | FÖRTECKNING | |||||||||||||
§ 1 | § 2 | §§ 3-4 § 5 | § 6 | § 7 | ||||||||||
Namn | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N |
Ledamöter | ||||||||||||||
Inger Segelströ m (s) ordf. | D | D | D | D | D | D | ||||||||
Carl B Hamilton (fp) v. ordf. | D | D | D | D | D | D | ||||||||
Sonia Karlsson (s) | ||||||||||||||
Gun illa Carlsson (m) | ||||||||||||||
Joe Frans (s) | D | D | D | D | D | D | ||||||||
Hillevi Larsson (s) | ||||||||||||||
Mats Odell (kd) | ||||||||||||||
Alice Åström (v) | ||||||||||||||
Christina A xelsson (s) | ||||||||||||||
Mikael Odenberg (m) | D | D | D | D | D | D | ||||||||
Anita Jönsson (s) | D | D | D | D | D | D | ||||||||
Karin Granbom (fp) | D | D | D | D | D | D | ||||||||
Margareta Andersson (c) | ||||||||||||||
Per-Olof Svensson (s) | D | D | D | D | D | D | ||||||||
Lennart Hedquist (m) | D | D | D | N | ||||||||||
Urban Ahlin (s) | D | D | D | |||||||||||
Ulf Holm (mp ) | D | D | D | D | D | D | ||||||||
Suppleanter | ||||||||||||||
Anders Karlsson (s) | D | D | D | D | D | D | ||||||||
Pär A xel Sahlberg (s) | ||||||||||||||
Lars Lindblad (m) | ||||||||||||||
Lennart Fremling (fp) | ||||||||||||||
Tone Tingsgård (s) | ||||||||||||||
Paavo Vallius (s) | D | D | D | D | D | D | ||||||||
Holger Gustafsson (kd) | ||||||||||||||
Lars Ohly (v ) | ||||||||||||||
Reynoldh Furustrand (s) | D | D | D | D | D | D | ||||||||
Beatrice Ask (m) | ||||||||||||||
Lars U Granberg (s) | N | N | N | N | ||||||||||
Bo Könberg (fp) | ||||||||||||||
Eskil Erlandsson (c) | ||||||||||||||
Börje Vestlund (s) | N | N | N | N | N | |||||||||
Per Bill (m) | ||||||||||||||
Majléne Westerlund Panke (s) | ||||||||||||||
Yvonne Ru waida (mp) | ||||||||||||||
Anders G Hög mark (m) | ||||||||||||||
Inger René (m) | ||||||||||||||
Gö ran Lennmarker (m) | D | D | D | D | D | D | ||||||||
Tobias Krantz (fp) | ||||||||||||||
Karin Pilsäter (fp) | ||||||||||||||
Ingvar Svensson (kd) | D | D | D | D | D | D | ||||||||
Annelie Enochsson (kd) | ||||||||||||||
Agne Hansson (c) | D | D | D | D | D | D | ||||||||
Maud Olofsson (c) | ||||||||||||||
Gustav Fridolin (mp) | ||||||||||||||
Sven-Erik Sjöstrand (v) | ||||||||||||||
Karin Thorborg (v) | D | D | D | D | D | D | ||||||||
Leif Björn lod (mp) | ||||||||||||||
Maria Öberg (s) | N | N | N | D | D | D | ||||||||
Anne Marie Brodén (m) | N | N | N | D | D | D |
Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som deltagit i handläggningen.
I kolumn N anges vilka ledamöter som har varit närvarande.
Bilaga 1 till protokoll 2002/03: 36
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.