Acko Ankarberg Johansson (KD)
Statsråd
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län, plats 91
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Socialdepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2018-10-24 – 2022-10-18
- Ledig
- 2018-09-24 – 2018-10-23
Kristdemokraterna
- Partisekreterare
- 2010-12-17 – 2018-09-11
Socialutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ordförande
- 2018-10-25 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2018-10-25
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Representanten Curt Ankarberg och skötaren Sigbritt Ankarberg, f. Nilsson.
Utbildning
Samhällsvetenskaplig linje, Per Brahegymnasiet, Jönköping, slutår 83.
Anställningar
Musiklärare, Jönköpings kommun 83–91. Studieorganisatör, KFUK-KFUM:s studieförbund i Jönköpings län 86–91. Begravningsentreprenör, Ankarbergs Begravningsbyrå, Jönköping 91–98. Partisekreterare, Kristdemokraterna 11–18.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Räddningsverket 03–05. Styrelseordförande, Trafikverket 10–11. Ledamot, Arbetstidskommittén 95, Idrottsutredningen 96–98 och Ansvarskommittén 03–07. Särskild utredare, Frittvalutredningen 07–08.
Kommunala uppdrag
Kommunalråd, Jönköpings kommun 99–10, kommunstyrelsens ordförande 06–10. Vice ordförande, Svenska kommunförbundets socialberedning 99–02. Ordförande, Sveriges Kommuner och Landstings samhällsbyggnadsberedning 07–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Kristdemokraternas partistyrelse 99–11. Ersättare, Kristdemokraternas partistyrelse 93–99. Ordförande, Civilförsvarsförbundet, Jönköpings län 07–11. Ordförande, Kvinnomuseet Amalia, Jönköping 00–06.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ordförande socialutskottet 18–22. Suppleant konstitutionsutskottet 22. Statsråd (sjukvårdsminister), Socialdepartementet 221018–.