Alexander Christiansson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 303
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kulturutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-01-15
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-12-21
- Ledamot
- 2021-10-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-10-20
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2023-02-08 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-02-08
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2022-11-01 – 2024-09-13
- Suppleant
- 2018-12-14 – 2022-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 18–21, näringsutskottet 21–22 och kulturutskottet 23–. Suppleant EU-nämnden 18–22 och utrikesutskottet 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 18–22 och ledamot 22–.