Alexandra Anstrell (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 177
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
Ordförande
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2016-08-01 – 2017-01-31
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2019-09-20 – 2020-02-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2016-08-01 – 2017-01-31
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-13
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
- Ordförande
- 2022-11-16 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2022-11-16
- Ledamot
- 2020-02-04 – 2022-10-24
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-10-26 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14, 16–17 och 18– (statsrådsersättare 140929–141003 och ersättare 160801–170131). Ledamot försvarsutskottet 18– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Suppleant justitieutskottet 18–19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19, 20 och 21, EU-nämnden 18– och utrikesutskottet 19–. Extra suppleant utbildningsutskottet 16–17. Ledamot riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen 20–22 och ordförande 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 22–.
Föräldrar
Karl Eliasson och Maud Lindell.
Utbildning
Åre turist- och hotellskola. Ekon. kand., Uppsala universitet.
Anställningar
Bykrogen, Åre. Brinkeboda Wärdshus, Mörsil. Lundsgården, Åre. Hummelstugan, Åre. Hotel Weisses Rössl, Sankt Wolfgang, Österrike. Linders Resor. Ticket resebyråer AB. Ticket Travel Group AB.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, MSB:s insynsråd. Tidigare ledamot, Kustbevakningens insynsråd. Regeringens representant i Hemvärnsrådet.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Moderaterna i Haninge. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse i Stockholms län. Ledamot, SRV återvinning AB. Ordförande, Berga Ryttarförening. Riksförbundsordförande Svenska Lottakåren.
Litteratur
23 punkter för en förbättrad hästnäring.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Haninge. 1:e vice ordförande kommunfullmäktige. 1:e vice ordförande, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Ersättare, Haninge Holding AB. Ledamot förbundsdirektionen Södertörns brandförsvarsförbund. Ledamot viltförvaltningsdelegationen i Stockholm.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Personalpolitiken inom polisen
Interpellation 2015/16:751 av Alexandra Anstrell (M)
Interpellation 2015/16:751 Personalpolitiken inom polisen av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Anders Ygeman S Under sommaren har media rapporterat om hur nyutexaminerade poliser inte får en tjänst i närheten av sin bostadsort. I stället har de tvingats att flytta eller byta yrke. Med hänvisning till att det är polisbrist- Inlämnad
- 2016-08-04
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Barnäktenskap
Interpellation 2015/16:765 av Alexandra Anstrell (M)
Interpellation 2015/16:765 Barnäktenskap av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Åsa Regnér S I Sverige får den som är under 18 år inte ingå äktenskap enligt äktenskapsbalken 2014:376I Sverige trädde nya lagändringar i kraft den 1 juli 2014 som bland annat innebär att barn inte längre ska kunna få dispens att gifta sig.- Inlämnad
- 2016-08-25
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)