Alexandra Anstrell (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 177
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
Ordförande
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2016-08-01 – 2017-01-31
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2019-09-20 – 2020-02-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2016-08-01 – 2017-01-31
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-13
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
- Ordförande
- 2022-11-16 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2022-11-16
- Ledamot
- 2020-02-04 – 2022-10-24
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-10-26 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14, 16–17 och 18– (statsrådsersättare 140929–141003 och ersättare 160801–170131). Ledamot försvarsutskottet 18– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Suppleant justitieutskottet 18–19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19, 20 och 21, EU-nämnden 18– och utrikesutskottet 19–. Extra suppleant utbildningsutskottet 16–17. Ledamot riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen 20–22 och ordförande 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 22–.
Föräldrar
Karl Eliasson och Maud Lindell.
Utbildning
Åre turist- och hotellskola. Ekon. kand., Uppsala universitet.
Anställningar
Bykrogen, Åre. Brinkeboda Wärdshus, Mörsil. Lundsgården, Åre. Hummelstugan, Åre. Hotel Weisses Rössl, Sankt Wolfgang, Österrike. Linders Resor. Ticket resebyråer AB. Ticket Travel Group AB.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, MSB:s insynsråd. Tidigare ledamot, Kustbevakningens insynsråd. Regeringens representant i Hemvärnsrådet.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Moderaterna i Haninge. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse i Stockholms län. Ledamot, SRV återvinning AB. Ordförande, Berga Ryttarförening. Riksförbundsordförande Svenska Lottakåren.
Litteratur
23 punkter för en förbättrad hästnäring.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Haninge. 1:e vice ordförande kommunfullmäktige. 1:e vice ordförande, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Ersättare, Haninge Holding AB. Ledamot förbundsdirektionen Södertörns brandförsvarsförbund. Ledamot viltförvaltningsdelegationen i Stockholm.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Friskvårdsbidrag för ridning och golf
Interpellation 2016/17:237 av Alexandra Anstrell (M)
Interpellation 2016/17:237 Friskvårdsbidrag för ridning och golf av Alexandra Anstrell M till Finansminister Magdalena Andersson S Enligt Skatteverket gäller inte friskvårdssubventioner på sporter som kräver dyr utrustning, till exempel ridning men också exempelvis golf. Ishockey är däremot subventionerat. Vad som är- Inlämnad
- 2017-01-17
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin MPsamordnings- och energiminister Ibrahim Baylan Smiljöminister Karolina Skog MP och gymnasie- och kunskapslyftsminister- Datum
- 2017-01-26
Enkelrum eller dubbelrum i stödboenden
Interpellation 2016/17:209 av Alexandra Anstrell (M)
Interpellation 2016/17:209 Enkelrum eller dubbelrum i stödboenden av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Åsa Regnér S I och med den nya lagstiftningen om stödboende se prop. 2015/16:43 Stödboende en ny placeringsform för barn och unga har vi också fått en uppdaterad socialtjänstförordning. Här kan vi läsa definitionen- Inlämnad
- 2016-12-16
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Elevers stödbehov
Skriftlig fråga 2016/17:696 av Alexandra Anstrell (M)
Fråga 2016/17:696 Elevers stödbehov av Alexandra Anstrell M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Vår skollag är mycket tydlig med att alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Det är därför mycket oroande att Skolinspektionen i en rapport om Borås skolor konstaterar att detta- Inlämnad
- 2017-01-20
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Naturbruksutbildningarna
Interpellation 2016/17:194 av Alexandra Anstrell (M)
Interpellation 2016/17:194 Naturbruksutbildningarna av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Anna Ekström S Skolverket har fått uppdraget att lämna förslag om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet i gymnasieskolan, och dessa är nu inlämnade till regeringen. Inom kort kan regeringen på förslag från Skolverket ta ett- Inlämnad
- 2016-12-08
- Besvarare
- Statsrådet Anna Ekström (S)
IB-programmets (International Baccalaureate) ändrade förutsättningar
Interpellation 2016/17:191 av Alexandra Anstrell (M)
Interpellation 2016/17:191 IB-programmets International Baccalaureate ändrade förutsättningar av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S IB-programmet, som är ett internationellt program och ges på skolor världen, över har precis fått ändrade förutsättningar i Sverige vad gäller översättning av- Inlämnad
- 2016-12-07
- Besvarare
- Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér S Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson MP- Datum
- 2017-01-12
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér S EU- och handelsminister Ann Linde S Utbildningsminister- Datum
- 2016-12-15
med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det övergripande målet för utbildnings- och forskningspolitiken- Inlämnad
- 2016-12-14
- Förslag
- 33
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU9 2016/17:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (33 yrkanden): 32 avslag, 1 bifall,
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Inrikesminister Anders Ygeman S Miljöminister Karolina Skog MP Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström S Utbildningsminister Gustav Fridolin MP- Datum
- 2016-11-24
Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux
Betänkande 2016/17:UbU6
Fler vuxna får rätt att läsa på komvux, kommunal vuxenutbildning. Regeringens förslag innebär att alla vuxna över 20 år får rätt att gå en utbildning på komvux för att bli behöriga att söka in till högskolor eller yrkeshögskolor. Det här gäller alla som uppfyller kraven för att få delta i komvux på gymnasienivå.
Förslaget innebär att det inte längre krävs en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan för att få läsa på komvux på gymnasienivå. Har man uppnått grundläggande behörighet till högskolan har man också rätt att läsa på komvux för att uppnå särskild behörighet till högskolan. Det finns heller ingen begränsning i hur många olika behörigheter någon får läsa in.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2017.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 11, 41 minuter
- Justering
- 2016-11-15
- Bordläggning
- 2016-11-23
- Debatt
- 2016-11-24
- Beslut
- 2016-11-24
Påstådda övervinster i välfärden
Interpellation 2016/17:85 av Michael Svensson (M)
Interpellation 2016/17:85 Påstådda övervinster i välfärden av Michael Svensson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Svensk välfärd behöver stärkas för att garantera en bra välfärd som når alla människor i vårt land. I arbetet med att stärka välfärden behövs alla aktörer som är beredda att möta de krav som svenska folket- Inlämnad
- 2016-10-25
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér S Infrastrukturminister Anna Johansson S- Datum
- 2016-10-20
Frånvaro på gymnasiet
Interpellation 2016/17:24 av Alexandra Anstrell (M)
Interpellation 2016/17:24 Frånvaro på gymnasiet av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Anna Ekström S Skolfrånvaro hos elever är en av de största riskfaktorerna för att barn och ungdomar ska hamna snett i livet. Studier har gjorts av bland andra Stockholms stad, där man har kommit fram till att elever som skolkar i högre- Inlämnad
- 2016-09-27
- Besvarare
- Statsrådet Anna Ekström (S)
Skolmat
Motion 2016/17:2114 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:2114 av Alexandra Anstrell m.fl. M Skolmat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tillägg i skollagen om att skolmåltiden ska vara god, trivsam, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för jämställdhet för alla
Motion 2016/17:2101 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:2101 av Maria Stockhaus m.fl. M Åtgärder för jämställdhet för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av en nationell strategi för mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Plikt att förhindra radikalisering
Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. M Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka extremistiska- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:KU23 2016/17:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
En bättre yrkeshögskola
Motion 2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M En bättre yrkeshögskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behöver bli enklare för elever som studerat högskoleförberedande program att uppnå och läsa in behörighet till yrkeshögskolan,- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU5
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
En mer flexibel gymnasieskola
Motion 2016/17:3067 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:3067 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M En mer flexibel gymnasieskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt gymnasieprogram som kombinerar språkintroduktion och yrkesintroduktion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
En nationell studie- och yrkesvägledningsplattform
Motion 2016/17:3066 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:3066 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M En nationell studie- och yrkesvägledningsplattform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till Skolverket att ta fram och uppdatera en studie- och yrkesvägledningsplattform, i syfte att- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,