Alexandra Völker (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 85
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 41 60
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-02-07 – 2026-09-21
- Ledig
- 2021-05-10 – 2022-02-06
- Ordinarie
- 2019-08-01 – 2021-05-09
- Ledig
- 2018-10-15 – 2019-07-31
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2018-10-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-02-16
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-02-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2024-09-12 –
- Suppleant
- 2019-10-02 – 2022-03-14
- Suppleant
- 2016-03-18 – 2018-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Systembolaget AB
- Revisor
- 2019-02-14 – 2020-02-29
- Revisorssuppleant
- 2015-03-25 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot försvarsutskottet 14–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 22 och utrikesutskottet 22–. Suppleant civilutskottet 14–18, EU-nämnden 16–18 och 19–22, utbildningsutskottet 18–22, försvarsutskottet 22–. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18–22 och Utrikesnämnden 18–.