Alexandra Völker (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 85
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 41 60
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-02-07 – 2026-09-21
- Ledig
- 2021-05-10 – 2022-02-06
- Ordinarie
- 2019-08-01 – 2021-05-09
- Ledig
- 2018-10-15 – 2019-07-31
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2018-10-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-02-16
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-02-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2024-09-12 –
- Suppleant
- 2019-10-02 – 2022-03-14
- Suppleant
- 2016-03-18 – 2018-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Systembolaget AB
- Revisor
- 2019-02-14 – 2020-02-29
- Revisorssuppleant
- 2015-03-25 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot försvarsutskottet 14–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 22 och utrikesutskottet 22–. Suppleant civilutskottet 14–18, EU-nämnden 16–18 och 19–22, utbildningsutskottet 18–22, försvarsutskottet 22–. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18–22 och Utrikesnämnden 18–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Stefan Löfven S på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2020-05-14
Militära frågor
Betänkande 2019/20:FöU9
Riksdagen sa nej till ett 40-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om organisation och övningsverksamhet inom försvaret och hemvärnet. Riksdagen sa nej bland annat med hänvisning till att det inte finns någon anledning att föregripa det kommande försvarspolitiska inriktningsbeslutet och annat arbete som pågår inom området.
- Behandlade dokument
- 16
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 12, 58 minuter
- Justering
- 2020-03-10
- Bordläggning
- 2020-03-17
- Debatt
- 2020-03-18
- Beslut
- 2020-03-18
Totalförsvarsdatalag - personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Betänkande 2019/20:FöU3
En ny lag, totalförsvarsdatalagen, införs för att kunna hantera personuppgifter inom totalförsvaret i Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet. Syftet med lagen är att ge Totalförsvarets rekryteringsmyndighet möjlighet att behandla personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret på ett ändamålsenligt sätt och att skydda människor mot kränkningar av deras personliga integritet vid sådan behandling. Lagen införs bland annat för att möta kraven i dataskyddsförordningen.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Den nya lagen börjar gälla den 1 maj 2020.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 10 minuter
- Justering
- 2020-02-20
- Bordläggning
- 2020-03-04
- Debatt
- 2020-03-05
- Beslut
- 2020-03-05
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
Betänkande 2019/20:FöU8
Riksdagen sa nej till cirka 10 motioner från allmänna motionstiden 2019 om frågor som rör Försvarsmaktens personal.
Motionerna handlar bland annat om personalförsörjning, frivilligorganisationer, mönstring och rekryteringsfrågor inom försvaret.
- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 15, 54 minuter
- Justering
- 2020-02-06
- Bordläggning
- 2020-02-12
- Debatt
- 2020-02-13
- Beslut
- 2020-02-13
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Socialminister Lena Hallengren S Försvarsminister Peter Hultqvist S Utbildningsminister Anna Ekström S EU-minister Hans Dahlgren S Socialminister Lena Hallengren S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2020-02-06
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Betänkande 2019/20:UFöU1
Sveriges deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats, RSM, i Afghanistan ska förlängas till 31 december 2020. Den svenska styrkan på plats ska bestå av högst 50 personer. Om situationen kräver ska det finnas möjlighet att tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka på högst 150 personer.
Syftet är att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning och rådgivning för att stärka deras förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 9, 50 minuter
- Justering
- 2019-11-28
- Bordläggning
- 2019-12-03
- Debatt
- 2019-12-04
- Beslut
- 2019-12-04
Föräldraledighet för tvillingföräldrar
Motion 2019/20:1270 av Alexandra Völker (S)
Motion till riksdagen 2019/20:1270 av Alexandra Völker S Föräldraledighet för tvillingföräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur villkoren för tvillingföräldrar i samband med föräldraledighet kan förbättras och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SfU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samordning av vården för personer med sällsynta diagnoser
Motion 2019/20:1207 av Alexandra Völker (S)
Motion till riksdagen 2019/20:1207 av Alexandra Völker S Samordning av vården för personer med sällsynta diagnoser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs en nationell samordningsfunktion i syfte att stimulera och styra uppbyggnaden av de regionala centrumen- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2019/20:SoU12 2019/20:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag