Alexandra Völker (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 85
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 41 60
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-02-07 – 2026-09-21
- Ledig
- 2021-05-10 – 2022-02-06
- Ordinarie
- 2019-08-01 – 2021-05-09
- Ledig
- 2018-10-15 – 2019-07-31
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2018-10-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-02-16
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-02-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2024-09-12 –
- Suppleant
- 2019-10-02 – 2022-03-14
- Suppleant
- 2016-03-18 – 2018-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Systembolaget AB
- Revisor
- 2019-02-14 – 2020-02-29
- Revisorssuppleant
- 2015-03-25 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot försvarsutskottet 14–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 22 och utrikesutskottet 22–. Suppleant civilutskottet 14–18, EU-nämnden 16–18 och 19–22, utbildningsutskottet 18–22, försvarsutskottet 22–. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18–22 och Utrikesnämnden 18–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Säkerhetspolitisk inriktning - Sveriges försvar för perioden 2016-2020
Betänkande 2014/15:UFöU5
Riksdagen har gått igenom och analyserat de säkerhetspolitiska frågorna i regeringens förslag om den försvarspolitiska inriktningen för 2016-2020 (se försvarsutskottets betänkande 2014/15:FöU11).
Riksdagen kan konstatera att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats, bland annat mot bakgrund av den ryska aggressionen mot Ukraina, vilket innebär att kraven på den svenska försvarsförmågan har förändrats.
Riksdagen understryker att i ett vidgat säkerhetsbegrepp inryms även icke-militära hot och icke-statliga aktörer. Utskottet anser att Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten kompletterar varandra, och ser liksom regeringen stora möjligheter till ett än mer fördjupat nordiskt försvarssamarbete.
Riksdagen välkomnar att regeringen tänker låta en expert göra en analys av olika former av försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten med länder och organisationer. Analysen ska inte utvärdera den militära alliansfriheten.
- Behandlade dokument
- 15
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 90, 281 minuter
- Justering
- 2015-06-04
- Bordläggning
- 2015-06-12
- Debatt
- 2015-06-15
- Beslut
- 2015-06-16
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)
Betänkande 2014/15:UFöU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag att Sverige ska delta i EU:s marina insats Atalanta. Det är en militär insats som arbetar med säkerheten utanför Somalias kust. Cirka 60 svenskar ska delta i en väpnad styrka, i högst fyra månader under 2015. Om det behövs ska Sverige tillfälligt kunna förstärka insatsen till högst 160 personer. Det finns ett stort behov av att humanitär hjälp till Somalia kan skickas dit med båttransport, menar riksdagen. Därför är det viktigt att höja säkerheten i farvattnen utanför Somalia.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 9, 34 minuter
- Justering
- 2014-12-11
- Bordläggning
- 2014-12-16
- Debatt
- 2014-12-17
- Beslut
- 2014-12-17
Ekonomisk jämställdhet
Motion 2014/15:2820 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2820 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker S Ekonomisk jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör beakta vikten av att ekonomisk jämställdhet uppnås. Motivering Det råder ojämställdhet- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Använd AP-fonderna för bostadsbyggande
Motion 2014/15:2817 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan Gustafsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2817 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan Gustafsson S Använd AP-fonderna för bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över placeringsreglerna för AP-fonderna. Motivering De politiska förutsättningarna- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9 2014/15:CU7 2014/15:NU7 2014/15:SoU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Inför nationella medicinska center för sällsynta diagnoser
Motion 2014/15:1460 av Alexandra Völker (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1460 av Alexandra Völker S Inför nationella medicinska center för sällsynta diagnoser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av nationella medicinska center för sällsynta diagnoser. Motivering Sällsynta diagnoser,- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag