Alexandra Völker (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 85
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 41 60
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-02-07 – 2026-09-21
- Ledig
- 2021-05-10 – 2022-02-06
- Ordinarie
- 2019-08-01 – 2021-05-09
- Ledig
- 2018-10-15 – 2019-07-31
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2018-10-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-02-16
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-02-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2024-09-12 –
- Suppleant
- 2019-10-02 – 2022-03-14
- Suppleant
- 2016-03-18 – 2018-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Systembolaget AB
- Revisor
- 2019-02-14 – 2020-02-29
- Revisorssuppleant
- 2015-03-25 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot försvarsutskottet 14–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 22 och utrikesutskottet 22–. Suppleant civilutskottet 14–18, EU-nämnden 16–18 och 19–22, utbildningsutskottet 18–22, försvarsutskottet 22–. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18–22 och Utrikesnämnden 18–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Rätten till föräldraledighet
Motion 2016/17:2803 av Alexandra Völker och Åsa Westlund (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:2803 av Alexandra Völker och Åsa Westlund båda S Rätten till föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det kan säkerställas att kommunalråd är berättigade till föräldraledighet och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:KU18 2016/17:KU30
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Redovisning av riksdagsledamöters möten med företag och organisationer
Motion 2016/17:2797 av Alexandra Völker (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2797 av Alexandra Völker S Redovisning av riksdagsledamöters möten med företag och organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur vi kan skapa ett mer transparent system där beslutsfattare redovisar sina möten med företag- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU6 2016/17:CU14 2016/17:NU16 2016/17:SoU10 2016/17:TU4 2016/17:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Samordning av vården för personer med sällsynta diagnoser
Motion 2016/17:1013 av Alexandra Völker (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1013 av Alexandra Völker S Samordning av vården för personer med sällsynta diagnoser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en nationell samordningsfunktion i syfte att stimulera och styra uppbyggnaden av de regionala centrumen för- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag