Ali Esbati (V)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Ekonom.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- ali.esbati@riksdagen.se
- Telefon
- 08-786 50 22
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-07-28 – 2024-01-07
- Ledig
- 2016-05-12 – 2016-07-27
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2016-05-11
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2013-11-14 – 2014-09-29
- Ersättare
- 2013-02-13 – 2013-04-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-02-04
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Extra suppleant
- 2014-08-29 – 2014-09-29
- Extra suppleant
- 2014-07-03 – 2014-08-28
- Extra suppleant
- 2014-05-15 – 2014-07-02
- Extra suppleant
- 2014-03-20 – 2014-05-14
- Extra suppleant
- 2014-02-06 – 2014-03-19
- Extra suppleant
- 2013-12-18 – 2014-02-05
- Extra suppleant
- 2013-11-14 – 2013-12-17
- Extra suppleant
- 2013-02-13 – 2013-04-30
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-01-07
- Ledamot
- 2022-02-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-02-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2024-01-07
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-18 – 2024-01-07
- Suppleant
- 2019-03-13 – 2022-10-04
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2024-01-16 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–24 (ersättare 130213-130430 och 131114-140929). Ledamot arbetsmarknadsutskottet 14–22 och finansutskottet 22–24. Suppleant utrikesutskottet 14–18, konstitutionsutskottet 14– och EU-nämnden 19–24. Extra suppleant arbetsmarknadsutskottet 13 och 14. Ledamot riksbanksfullmäktige 18–22 och suppleant 24–.
Föräldrar
Ekonomen och taxichauffören Mohammad Taghi Esbati och ekonomen Parvin Eftekhari.
Utbildning
Danderyds gymnasium och Tensta gymnasium, slutår 95. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm, examen 04. Stockholms universitet, kurser i ryska, matematik och filosofi.
Anställningar
Internationell sekreterare, Ung Vänster 95–96. Förbundsordförande, Ung Vänster 01–04. Politisk sekreterare/ekonom, Vänsterpartiets riksdagskansli 05–07. Debattredaktör, Tidningen Klassekampen, Oslo 08. Utredare/Verksamhetschef, Manifest senter for samfunnsanalyse, Oslo 09–13.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Vänsterpartiets partistyrelse 18– och verkställande utskott 20–. Ledamot, Vänsterpartiets programkommission 98–08 och 12–16 samt ordförande 04–08 och 14–16.
Litteratur
Rasismer i Europa, Agora (04, tillsammans med andra). Skyll på demokratin – Eliten, EMU-segern och vänsterns nya uppgifter (04, tillsammans med andra). Från förvirring till förändring – tio röster om behovet av en radikal vänster (05, tillsammans med andra). Agenda – julafton för allt reaktionärt, bloggtexter i urval (06). Högerns svarta bok (10, tillsammans med andra). Man kan fly en galning men inte gömma sig för ett samhälle – 10 år efter Utøya (21).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Regeringens position i förhållande till sociala hänsyn i EU:s direktiv om offentlig upphandling
Skriftlig fråga 2012/13:421 av Esbati, Ali (V)
den 22 mars Fråga 2012/13:421 Regeringens position i förhållande till sociala hänsyn i EU:s direktiv om offentlig upphandling av Ali Esbati V till statsrådet Stefan Attefall KD Arbetet med EU:s direktiv om offentlig upphandling pågår för fullt. Det kommer enligt EU:s tidsplan att äga rum en så kallad trialog mellan- Inlämnad
- 2013-03-22
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)