Alireza Akhondi (C)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Stockholms län, plats 212
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Civilutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2021-09-17 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-09-17
Civilutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2021-01-01 – 2021-09-17
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2020-12-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-03-14
- Suppleant
- 2020-02-05 – 2021-09-17
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 21–22 och civilutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 18–21, civilutskottet 18–21 och skatteutskottet 20–22.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Boverkets insynsråd.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot Centerpartiets partistyrelse.