Amanda Palmstierna (MP)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Miljösamordnare.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-10-01 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2024-04-18 – 2024-05-31
- Statsrådsersättare
- 2018-09-24 – 2019-01-21
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-01-14 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-10-10 – 2022-01-14
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-01-21
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2024-05-16 – 2024-05-31
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-01-21
Civilutskottet
- Suppleant
- 2024-05-16 – 2024-05-31
- Suppleant
- 2019-10-03 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-12-05 – 2019-01-21
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-10-22 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2021-09-17 – 2022-01-11
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Extra suppleant
- 2024-04-22 – 2024-05-31
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2024-05-16 – 2024-05-31
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2024-05-16 – 2024-05-31
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
EU-nämnden
- Extra suppleant
- 2024-04-22 – 2024-05-31
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-10-03 – 2022-01-11
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-19 och 19- (statsrådsersättare 180924-190121). Ledamot EU-nämnden 18-19 och 19-. Suppleant näringsutskottet 18-19, miljö- och jordbruksutskottet 18-19 och civilutskottet 18-19 och 19-.
Föräldrar
Barn- och ungdomspsykiatern Kule Palmstierna och tandläkaren Margareta Strandberg.
Utbildning
Landskapsarkitekt, Sveriges lantbruksuniversitet. Fil.kand., statsvetenskap, Uppsala universitet.
Anställningar
Miljösamordnare, Länsstyrelsen i Stockholms län. Utredningssekreterare. Handläggare, Naturvårdsverket. Utredare, Stockholm Environmental Institute. Oppositionsråd, Järfälla kommun 18-19.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Utredningssekreterare, Utredningen om översynen av miljömålssystemet 08-09.
Kommunala uppdrag
Ledamot, kommunstyrelsen, Järfälla kommun 18-19 och ersättare 14-18. Ordförande, Tekniska nämnden. Järfälla kommun 14-18.