Amir Adan (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Redovisningsansvarig
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-12-03 – 2018-09-24
- Ledig
- 2016-10-03 – 2016-12-02
- Ordinarie
- 2010-10-26 – 2016-10-02
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2020-01-01 – 2020-05-03
- Statsrådsersättare
- 2010-10-19 – 2010-10-25
- Statsrådsersättare
- 2010-10-04 – 2010-10-18
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
- Ledamot
- 2012-06-13 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-06-12
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-01-01 – 2020-05-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-05-03
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2018-09-24
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2015-03-25 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10- (statsrådsersättare 101004-101025). Ledamot kulturutskottet 12-14 och socialutskottet 14-. Suppleant kulturutskottet 10-12, utrikesutskottet 10-14, socialförsäkringsutskottet 14- och EU-nämnden 14-. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet 14-.
Föräldrar
Civilekonomen Eidarus Adan och lärarinnan Lena Adan, f. Thorsson.
Utbildning
Gymnasieskola, Bromma, Stockholm, slutår 04. Ekonomprogrammet, Högskolan i Gävle 04-06. Ekonomi, Stockholms universitet 06-08.
Anställningar
Redovisningsansvarig, Akelius Fastigheter AB, Stockholm 08-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Revisorssuppleant, Systembolaget AB 15-.
Kommunala uppdrag
Ersättare, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Stockholms kommun 08-10.
Bostadsort
Hässelby
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Försvarsminister Peter Hultqvist S Minister med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson MP Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP- Datum
- 2020-02-20
med anledning av skr. 2019/20:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Motion 2019/20:3469 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)
Motion till riksdagen 2019/20:3469 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av skr. 2019/20:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet- Inlämnad
- 2020-01-17
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Införande av elektronisk lönespecifikation
Motion 2011/12:Fi219 av Amir Adan (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi219 av Amir Adan M Införande av elektronisk lönespecifikation M0064 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa elektronisk lönespecifikation. Motivering Av tradition skickas varje månad lönespecifikation i- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Temporärt personnummer
Motion 2011/12:Sk234 av Margareta Cederfelt och Amir Adan (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk234 av Margareta Cederfelt och Amir Adan M Temporärt personnummer M0066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om temporärt personnummer. Motivering Den internationella rörligheten ökar för varje år. Det är inte längre- Inlämnad
- 2011-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Effektivisering och miljöarbete i riksdagen
Motion 2011/12:K232 av Eliza Roszkowska Öberg m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:K232 av Eliza Roszkowska Öberg m.fl. M Effektivisering och miljöarbete i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att effektivisera och minska miljöbelastningen i riksdagen.- Inlämnad
- 2011-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättrad läkemedelspolicy
Motion 2011/12:So584 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So584 av Finn Bengtsson m.fl. M Förbättrad läkemedelspolicy M493 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändringar i den nationella läkemedelsstrategin. Bakgrund Alliansregeringen presenterade tillsammans med Sveriges- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Körkortsutbildningslån för ungdomar
Motion 2011/12:Ub234 av Amir Adan (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub234 av Amir Adan M Körkortsutbildningslån för ungdomar M0065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga körkortsutbildningslån för ungdomar. Motivering Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög och unga har- Inlämnad
- 2011-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av folkbokföringslagen
Motion 2011/12:Sk228 av Amir Adan och Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk228 av Amir Adan och Margareta Cederfelt M Översyn av folkbokföringslagen M0058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över folkbokföringslagen. Motivering Enligt den nuvarande folkbokföringslagen har en fastighetsägare- Inlämnad
- 2011-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hundlicens för farliga hundar
Motion 2011/12:MJ230 av Amir Adan (M)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ230 av Amir Adan M Hundlicens för farliga hundar M0060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man bör se över möjligheten att införa hundlicens för farliga hundar. Motivering Antalet hushåll som skaffar hund- Inlämnad
- 2011-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag