Amir Adan (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Redovisningsansvarig
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-12-03 – 2018-09-24
- Ledig
- 2016-10-03 – 2016-12-02
- Ordinarie
- 2010-10-26 – 2016-10-02
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2020-01-01 – 2020-05-03
- Statsrådsersättare
- 2010-10-19 – 2010-10-25
- Statsrådsersättare
- 2010-10-04 – 2010-10-18
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
- Ledamot
- 2012-06-13 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-06-12
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-01-01 – 2020-05-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-05-03
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-05-03
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2018-09-24
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2015-03-25 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10- (statsrådsersättare 101004-101025). Ledamot kulturutskottet 12-14 och socialutskottet 14-. Suppleant kulturutskottet 10-12, utrikesutskottet 10-14, socialförsäkringsutskottet 14- och EU-nämnden 14-. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet 14-.
Föräldrar
Civilekonomen Eidarus Adan och lärarinnan Lena Adan, f. Thorsson.
Utbildning
Gymnasieskola, Bromma, Stockholm, slutår 04. Ekonomprogrammet, Högskolan i Gävle 04-06. Ekonomi, Stockholms universitet 06-08.
Anställningar
Redovisningsansvarig, Akelius Fastigheter AB, Stockholm 08-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Revisorssuppleant, Systembolaget AB 15-.
Kommunala uppdrag
Ersättare, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Stockholms kommun 08-10.
Bostadsort
Hässelby
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Nya vårdnadsregler
Motion 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. M Nya vårdnadsregler M1770 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av reglerna om vårdnad. Motivering Svenska vårdnadsregler innehåller en rad allvarliga strukturella- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lån för körkortsutbildningar
Motion 2013/14:T334 av Anton Abele och Amir Adan (M)
Motion till riksdagen 2013/14:T334 av Anton Abele och Amir Adan M Lån för körkortsutbildningar M1342 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lån för körkortsutbildningar. Motivering Fördelarna med att ha ett körkort är många. För våra unga och arbetslösa- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Placeringen i kammaren
Motion 2013/14:K299 av Margareta Cederfelt och Amir Adan (M)
Motion till riksdagen 2013/14:K299 av Margareta Cederfelt och Amir Adan M Placeringen i kammaren M1692 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över placeringen i kammaren. Motivering Av tradition är riksdagens ledamöter placerade efter- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU46
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillsyn av kosttillskott
Motion 2013/14:MJ352 av Amir Adan (M)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ352 av Amir Adan M Tillsyn av kosttillskott M1688 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillsynen av kosttillskott. Motivering Bruket av kosttillskott har medfört ett tiotal fall av dopning inom svensk idrott bara- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag