Anders Borg (M)
Tidigare ersättare
- Parti
- Moderaterna
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1994-10-02 – 1994-10-06
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2006-10-24
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2006-10-06 – 2014-10-03