Anders G Högmark (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- civilekonom
- Född år
- 1945
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1979-09-30 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1991-09-29 – 1994-10-01
- Ledamot
- 1988-10-10 – 1991-09-29
- Suppleant
- 1985-09-29 – 1988-10-01
- Ledamot
- 1982-10-03 – 1985-09-29
- Ledamot
- 1979-09-30 – 1982-10-02
Justitieutskottet
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-01-14
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1979- Auppleant i Skatteutskottet 79/80, Arbetsmarknadsutskottet 79/80 och 85/86-87/88, Utbildningsutskottet 85/86-87/88 och Jordbruksutskottet 94/95-. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 79/80-84/85 och 88/89-93/94 samt Justitieutskottet 94/95-. Suppleant i Lönedelegationen 82/83-84/85 och Riksdagens revisorer 85/86-87/88. Ledamot av Riksdagens revisorer 88/89-, 1:e vice ordförande 94/95-. Ledamot med uppgift att följa verksamheten vid Procordia AB och Svenska Varv AB 85/86-87/88.
Bostadsort
Växjö
Utbildning
Civilekonom vid Lunds universitet 70. Konsult vid utvecklingsfonden i Kronobergs län 71-94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Kronobergs länsförbund av Moderata samlingspartiet, 1:e vice ordförande 80-83, ordförande 83-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Kronobergs län 74-, Statistiska centralbyrån 80-87 och Domstolsverket 99-. Ledamot av offentliga arbetsgivares samarbetsnämnd 77-80 och 83-86 och regionalpolitiska rådet 86-90. - Ledamot av kulturskattekommittén 79-84, statistikutredningen 80-84, kommittén om det regionalpolitiska stödet till näringslivet 82-84, 1987 års regionalpolitiska kommitté 87-89, regionberedningen 92-94, advokatkommittén 97-99, nämndemannakommittén 01-02 samt utredningen om tillsynen över polis- och åklagarväsendena 01-. Expert i kommittén angående verksamheten inom statens industriverks enhet för företagsutveckling 78.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Kronobergs läns landsting 70-88. Ledamot av förvaltningsutskottet, 2:e vice ordförande 77-88. Ledamot av personalnämnden 71-76. Ledamot av styrelsen för Växjö flygplats AB 74-, ordförande 86-, och Länstrafiken Kronobergs län 79-88. Ledamot av Svenska Landstingsförbundets förhandlingsdelegation 76-86, vice ordförande 83-86. Ledamot av styrelsen för landstingens inköpscentral 80-89, vice ordförande 86-89.
Föräldrar
Tandläkaren Gösta Martin Albert Högmark och Gunvor Eleonore Ljungström