Anders Hansson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Tullinspektör/Jur.kand.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2011-03-05 – 2022-09-26
- Ledig
- 2011-01-10 – 2011-03-04
- Ordinarie
- 2009-05-01 – 2011-01-09
- Ledig
- 2009-03-02 – 2009-04-30
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2009-03-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-05-07
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-28
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot försvarsutskottet 10-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 12, justitieutskottet 14-18 och trafikutskottet 18-. Suppleant justitieutskottet 06-10, näringsutskottet 06-10, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 13 och 14, försvarsutskottet 14-19 och miljö- och jordbruksutskottet 19-. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-14.
Utbildning
Jur. kand., Lunds universitet. Reservofficer.
Anställningar
Brottsutredare/tullinspektör, Tullkriminalen i Malmö.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Nämndeman, Trelleborgs tingsrätt 01-03. Suppleant, Nämnden för brottsskadeersättning 09- och Rättshjälpsnämnden 09-11. Ledamot, insynsrådet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 11-14. Ledamot, insynsrådet för Åklagarmyndigheten 14-. Ledamot, insynsrådet för Ekobrottsmyndigheten 14-18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vellinge 98-. Ledamot, M-nämnden 98- 06. Ledamot, Vellingebostäder AB 10-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaterna i Skanör och Falsterbo 10-14.
Bostadsort
Vellinge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Förutsättningarna för Sveriges kvarvarande järnvägsfärjor
Skriftlig fråga 2020/21:3549 av Anders Hansson (M)
Fråga 2020/21:3549 Förutsättningarna för Sveriges kvarvarande järnvägsfärjor av Anders Hansson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I dag återfinns endast två järnvägsfärjor i trafik i Sverige. De går mellan Trelleborgs hamn i Skåne till Rostock beläget på den tyska Östersjökusten. Antalet transporterade vagnar- Inlämnad
- 2021-08-31
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Utbyggnaden av E6:an mellan Vellinge och Malmö
Skriftlig fråga 2020/21:3479 av Anders Hansson (M)
Fråga 2020/21:3479 Utbyggnaden av E6:an mellan Vellinge och Malmö av Anders Hansson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Nyligen meddelade Trafikverket att man, trots flera år av samråd med berörda kommuner, inte avser att bredda motorvägen E6/E22 mellan Vellinge och Malmö. I stället för en fullständig breddning- Inlämnad
- 2021-08-18
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
med anledning av prop. 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter
Motion 2020/21:4057 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:4057 av Maria Stockhaus m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nytt obligatoriskt förarbevis för vissa vattenfordon och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2021-05-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,
med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige
Motion 2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur hållbara investeringar i hela Sverige Sammanfattning För att säkra jobb och tillväxt i hela landet behövs en välfungerande infrastruktur. Moderaternas plan handlar om hur vi skapar förutsättningar- Inlämnad
- 2021-05-05
- Förslag
- 44
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU16
- Riksdagsbeslut
- (44 yrkanden): 40 avslag, 4 bifall,
En ny förbindelse över Öresund
Skriftlig fråga 2020/21:2670 av Anders Hansson (M)
Fråga 2020/21:2670 En ny förbindelse över Öresund av Anders Hansson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I början av april 2021 presenterade danska staten sin infrastrukturproposition. I den står tyvärr ingenting om en ny fast förbindelse över Öresund. I dagsläget finns det en mycket välfungerande fast förbindelse- Inlämnad
- 2021-04-27
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Bornholmstrafiken
Skriftlig fråga 2020/21:2669 av Anders Hansson (M)
Fråga 2020/21:2669 Bornholmstrafiken av Anders Hansson M till Statsrådet Mikael Damberg S Den vackra ön Bornholm i Östersjön cirka 40 kilometer sydost om Skåne är mycket beroende av sin trafik mellan huvudorten Rönne till Ystad. Trafiken till och från Bornholm bedrivs sedan den 1 september 2018 av rederiet Molslinjen.- Inlämnad
- 2021-04-27
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
med anledning av prop. 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter
Motion 2020/21:3927 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3927 av Maria Stockhaus m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2011:866 om flygplatsavgifter med den ändringen att lagen ska träda i kraft den 1 juli- Inlämnad
- 2021-04-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2020/21:86 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets drift och underhåll av järnvägar
Motion 2020/21:3869 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3869 av Maria Stockhaus m.fl. M med anledning av skr. 2020/21:86 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets drift och underhåll av järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning av organisationen av drift och underhåll- Inlämnad
- 2021-02-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd för klimatanpassningsåtgärder
Skriftlig fråga 2020/21:1886 av Anders Hansson (M)
Fråga 2020/21:1886 Stöd för klimatanpassningsåtgärder av Anders Hansson M till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Nyligen meddelade regeringen att man sänker anslaget till MSB för klimatanpassningsåtgärder från 75 miljoner kronor till 25 miljoner kronor. Denna sänkning får omedelbart negativ effekt ute i kommunerna.- Inlämnad
- 2021-02-18
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Utredning av Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform
Skriftlig fråga 2020/21:1882 av Anders Hansson (M)
Fråga 2020/21:1882 Utredning av Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform av Anders Hansson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Sjöfartsverket är en mycket viktig myndighet för svensk sjöfart. Såsom varande ett av de tre kvarvarande affärsverken ska myndighetens verksamhet i möjligaste mån vara självfinansierande.- Inlämnad
- 2021-02-18
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Sjösäkerhetstillsyn för pråmar
Skriftlig fråga 2020/21:1881 av Anders Hansson (M)
Fråga 2020/21:1881 Sjösäkerhetstillsyn för pråmar av Anders Hansson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Under onsdagen den 17 februari 2021 inträffade en tragisk olycka i samband med muddringsarbeten i Trelleborgs hamn. En pråm med en grävmaskin ombord slog av ännu oklar anledning runt, och en person förolyckades.- Inlämnad
- 2021-02-18
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Översyn av miljödifferentieringen av farledsavgifter
Skriftlig fråga 2020/21:1880 av Anders Hansson (M)
Fråga 2020/21:1880 Översyn av miljödifferentieringen av farledsavgifter av Anders Hansson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Svensk sjöfart är grundläggande för Sveriges import och export. Liksom alla transportslag ska sjöfarten i möjligaste mån delta i omställningen från fossildrivna fartyg till väsentligt- Inlämnad
- 2021-02-18
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
med anledning av prop. 2020/21:80 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
Motion 2020/21:3803 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3803 av Maria Stockhaus m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:80 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2007:1157 om yrkesförarkompetens med den ändring i 13 kap. 3 som framgår av författningsförslaget- Inlämnad
- 2021-01-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Gränskontroll av resande från grannländer med anledning av covid-19
Skriftlig fråga 2020/21:1017 av Anders Hansson (M)
Fråga 2020/21:1017 Gränskontroll av resande från grannländer med anledning av covid-19 av Anders Hansson M till Statsrådet Mikael Damberg S Pandemin fortsätter tyvärr att lamslå Sverige och omvärlden. Trots försök att förhindra vidare smittspridning i landet fortsätter antalet anmälda covid-19-fall att öka. Sverige har- Inlämnad
- 2020-12-15
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Avvecklande av elområden i Sverige
Skriftlig fråga 2020/21:758 av Anders Hansson (M)
Fråga 2020/21:758 Avvecklande av elområden i Sverige av Anders Hansson M till Statsrådet Anders Ygeman S Prisskillnaden på el är just nu rekordstor mellan södra och norra Sverige. På kvällen den 21 november 2020 kostade en megawattimme enligt uppgift 4,35 euro i elprisområde 12, medan boende i elprisområde 34 betalade- Inlämnad
- 2020-11-27
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Elbristen i Skåne
Skriftlig fråga 2020/21:755 av Anders Hansson (M)
Fråga 2020/21:755 Elbristen i Skåne av Anders Hansson M till Statsrådet Anders Ygeman S Trots hög tillgång på el i Sveriges norra delar är elbristen i Skåne ett faktum som visar sig både i priset för konsumenten och i företags möjlighet att kunna etablera sig i Skåne. Flertalet kommuner har också meddelat att de nödgats- Inlämnad
- 2020-11-27
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Utredning om Sjöfartsverket
Skriftlig fråga 2020/21:754 av Anders Hansson (M)
Fråga 2020/21:754 Utredning om Sjöfartsverket av Anders Hansson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Onsdagen den 22 april 2020 beslutade riksdagen om ett tillkännagivande om att regeringen skulle utreda Sjöfartsverkets verksamhet och finansiering för att hitta en bättre organisation än den nuvarande. Sjöfartsverket- Inlämnad
- 2020-11-27
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap
Motion 2020/21:3375 av Jan Ericson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3375 av Jan Ericson m.fl. M Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskapet och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell Öresundsagenda
Motion 2020/21:2998 av Noria Manouchi m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:2998 av Noria Manouchi m.fl. M Nationell Öresundsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av en nationell Öresundsagenda för att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för fortsatt integration och tillkännager- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Karl XI:s drabanter
Motion 2020/21:3033 av Annicka Engblom och Anders Hansson (båda M)
Motion till riksdagen 2020/21:3033 av Annicka Engblom och Anders Hansson båda M Karl XI:s drabanter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om överväganden angående riksmötets öppnande och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering Fram till och med 1974 förknippades- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KU35
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag