Anders Lönnberg (S)
Tidigare ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Född år
- 1954
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2018-09-24 – 2019-01-31
- Statsrådsersättare
- 2017-04-01 – 2017-08-31
- Ersättare
- 2015-11-01 – 2016-04-30
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-01-31
- Extra suppleant
- 2015-11-06 – 2016-04-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Extra suppleant
- 2017-04-01 – 2017-08-31
Socialförsäkringsutskottet
- Extra suppleant
- 2017-04-01 – 2017-08-31
Utrikesutskottet
- Extra suppleant
- 2017-04-01 – 2017-08-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 15-16, 17 och 18-19 (ersättare 151101-160430, statsrådsersättare 170401-170831 och 180924-190131). Suppleant näringsutskottet 18-19. Extra suppleant näringsutskottet 15-16, utrikesutskottet 17, socialförsäkringsutskottet 17 och arbetsmarknadsutskottet 17.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.