Anders Sellström (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Västerbottens län
- Titel
- Civilekonom
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2018-10-03 – 2019-07-02
Finansutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29