Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Möjligheten att skydda val från anonym påverkan
Interpellation 2023/24:823 av Anders Ygeman (S)
Interpellation 2023/24:823 Möjligheten att skydda val från anonym påverkan av Anders Ygeman S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Samhällsprogrammet Kalla fakta i TV4 har nyligen visat hur Sverigedemokraternas partikansli driver en trollfabrik med fejkade konton som försöker påverka opinionen i Sverige. Metoden- Inlämnad
- 2024-06-26
- Svarsdatum
- 2024-08-20
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare
Interpellation 2022/23:47 av Anders Ygeman (S)
Interpellation 2022/23:47 Försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare av Anders Ygeman S till Statsrådet Maria Malmer Stenergard M Den senaste prognosen från Migrationsverket visar att antalet asylsökande åter har börjat öka. Från att ha minskat sedan 2016 ses nu ett trendbrott. Ökningen sker från relativt låga nivåer- Inlämnad
- 2022-11-21
- Svarsdatum
- 2022-12-06
- Besvarare
- Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)
Levnadssätt som grund för lagföring
Interpellation 2022/23:43 av Anders Ygeman (S)
Interpellation 2022/23:43 Levnadssätt som grund för lagföring av Anders Ygeman S till Justitieminister Gunnar Strömmer M I det så kallade Tidöavtalet slog Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna fast att om en person missaktar befolkningen eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade- Inlämnad
- 2022-11-16
- Svarsdatum
- 2022-12-06
- Besvarare
- Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)
Prostitution som grund för utvisning från Sverige
Interpellation 2022/23:36 av Ola Möller (S)
Interpellation 2022/23:36 Prostitution som grund för utvisning från Sverige av Ola Möller S till Statsrådet Maria Malmer Stenergard M År 1999 blev Sverige det första landet i världen att förbjuda köp av sexuell tjänst utan att kriminalisera de personer som säljer sex. Utformningen av lagen utgick från att det som gör- Inlämnad
- 2022-11-16
- Svarsdatum
- 2022-12-06
- Besvarare
- Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)
Nationell strategi för att omvandla utsatta områden
Interpellation 2021/22:540 av Aphram Melki (C)
Interpellation 2021/22:540 Nationell strategi för att omvandla utsatta områden av Aphram Melki C till Statsrådet Anders Ygeman S I dag finns det enligt polisen 61 utsatta områden i Sverige. Mer än var tjugonde svensk, över 500 000 människor, bor just i dessa områden. Ett utsatt område karakteriseras enligt polisen av- Inlämnad
- 2022-06-07
- Svarsdatum
- 2022-06-27
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Välfärdskontroller på flygplatser
Interpellation 2021/22:535 av Pontus Andersson (SD)
Interpellation 2021/22:535 Välfärdskontroller på flygplatser av Pontus Andersson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Under det första halvåret av 2019 blev 372 personer påkomna med vad som i Danmark kallas för socialt bedrägeri på landets fyra största flygplatser. Danska myndigheter gjorde stickprovskontroller på sammanlagt- Inlämnad
- 2022-06-02
- Svarsdatum
- 2022-06-27
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Insatser för återvandring
Interpellation 2021/22:532 av Ludvig Aspling (SD)
Interpellation 2021/22:532 Insatser för återvandring av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringen beslutade den 18 maj att uppdra åt Migrationsverket att analysera behovet av insatser för att stödja återvandring och frivilligt återvändande av de ukrainska medborgare som har sökt skydd i Sverige. Bakgrunden- Inlämnad
- 2022-06-01
- Svarsdatum
- 2022-06-27
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Utvisning av kriminella trots anknytning
Interpellation 2021/22:519 av Tobias Andersson (SD)
Interpellation 2021/22:519 Utvisning av kriminella trots anknytning av Tobias Andersson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Under påskhelgen ägde fruktansvärda korankravaller rum i vårt land. Över 400 poliser uppges ha skadats, och statens våldsmonopol utmanades kraftigt samt förlorades i vissa fall. Det står nu klart- Inlämnad
- 2022-05-24
- Svarsdatum
- 2022-06-27
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Återvandring av andra grupper än ukrainare
Interpellation 2021/22:515 av Tobias Andersson (SD)
Interpellation 2021/22:515 Återvandring av andra grupper än ukrainare av Tobias Andersson SD till Statsrådet Anders Ygeman S På regeringssammanträdet den 19 maj återfanns punkten Uppdrag till Migrationsverket att analysera och föreslå insatser för att stödja återvandring och frivilligt återvändande till Ukraina på ärendeförteckningen,- Inlämnad
- 2022-05-24
- Svarsdatum
- 2022-06-27
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Integrationen
Interpellation 2021/22:479 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Interpellation 2021/22:479 Integrationen av Ann-Christine From Utterstedt SD till Statsrådet Anders Ygeman S Under decennier har Sverige tagit emot en stor mängd invandrare som kommit att stanna i vårt land. Detta ställer stora krav på att vi kan erbjuda ett ansvarsfullt mottagande. Det är fördelaktigt om det finns arbeten- Inlämnad
- 2022-05-04
- Svarsdatum
- 2022-06-27
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Kulturen bakom kravallerna i svenska städer
Interpellation 2021/22:456 av Tobias Andersson (SD)
Interpellation 2021/22:456 Kulturen bakom kravallerna i svenska städer av Tobias Andersson SD till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter S Linköping, Norrköping, Rinkeby och Örebro drabbades av våldsamma korankravaller i mitten av april, och när detta skrivs finns risken att fler städer drabbas i närtid. Orsaken bakom- Inlämnad
- 2022-04-19
- Svarsdatum
- 2022-06-03
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Utrikes födda kvinnors etablering
Interpellation 2021/22:446 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Interpellation 2021/22:446 Utrikes födda kvinnors etablering av Ann-Christine From Utterstedt SD till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige har under lång tid haft en hög invandring till landet. För att detta ska fungera på ett bra sätt ställs höga krav på samhällets olika delar. De invandrare som bedöms ha skäl att stanna- Inlämnad
- 2022-04-07
- Svarsdatum
- 2022-04-29
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Mottagandet av kvotflyktingar
Interpellation 2021/22:436 av Ludvig Aspling (SD)
Interpellation 2021/22:436 Mottagandet av kvotflyktingar av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige står inför en potentiellt akut flyktingsituation. Exakt hur många personer från Ukraina som kommer att söka sig till Sverige återstår att se mycket är än så länge osäkert, men mycket talar samtidigt för- Inlämnad
- 2022-04-05
- Svarsdatum
- 2022-04-29
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Elitsatsningar
Interpellation 2021/22:424 av Angelika Bengtsson (SD)
Interpellation 2021/22:424 Elitsatsningar av Angelika Bengtsson SD till Statsrådet Anders Ygeman S De olympiska spelen och Paralympics är över för den här gången, och det blev två rekordmästerskap i antalet medaljer för Sverige. Det visar på att vi fortsatt är en vintersportnation att vara stolta över. Vi har mycket att- Inlämnad
- 2022-03-25
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Flyktingar som ordnar eget boende
Interpellation 2021/22:405 av Maria Ferm (MP)
Interpellation 2021/22:405 Flyktingar som ordnar eget boende av Maria Ferm MP till Statsrådet Anders Ygeman S Över 3 miljoner människor har hittills flytt från Ukraina. De allra flesta kommer till grannländer som Polen, Rumänien och Moldavien, men självfallet kommer många länder i Europa att ta emot ukrainska flyktingar.- Inlämnad
- 2022-03-17
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Regeringens bemötande av kampanjen mot socialtjänsten
Interpellation 2021/22:366 av Ludvig Aspling (SD)
Interpellation 2021/22:366 Regeringens bemötande av kampanjen mot socialtjänsten av Ludvig Aspling SD till Socialminister Lena Hallengren S Under de senaste veckorna, men av förklarliga skäl oklart exakt hur länge, har en mer eller mindre lös sammansättning personer bedrivit en kampanj mot svensk socialtjänst. Grunden- Inlämnad
- 2022-02-21
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Desinformationskampanjer mot svensk socialtjänst
Interpellation 2021/22:365 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Interpellation 2021/22:365 Desinformationskampanjer mot svensk socialtjänst av Marie-Louise Hänel Sandström M till Socialminister Lena Hallengren S Flera nyhetsmedier har under februari uppmärksammat ett flertal pågående desinformationskampanjer om hur svensk socialtjänst arbetar. Detta gäller framför allt omhändertagande- Inlämnad
- 2022-02-21
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Flyktingstatus och semesterresor till hemlandet
Interpellation 2021/22:342 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2021/22:342 Flyktingstatus och semesterresor till hemlandet av Markus Wiechel SD till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige är ur migrationspolitisk synvinkel ett unikt land och få länder har i modern tid bedrivit en sådan liberal och ansvarslös migrationspolitik som Sverige. Därtill har vi unikt generösa- Inlämnad
- 2022-02-10
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Inre utlänningskontroller
Interpellation 2021/22:319 av Adam Marttinen (SD)
Interpellation 2021/22:319 Inre utlänningskontroller av Adam Marttinen SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utvisningar av utlänningar som av olika skäl ska utvisas har aktualiserats sista tiden, inte minst efter att häpnadsväckande siffror rapporterats från Migrationsverket och Polismyndigheten. Under- Inlämnad
- 2022-02-02
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Arbetsmarknadsprövning för uppehållstillstånd på grund av arbete
Interpellation 2021/22:306 av Ludvig Aspling (SD)
Interpellation 2021/22:306 Arbetsmarknadsprövning för uppehållstillstånd på grund av arbete av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Anders Ygeman S Sverigedemokraterna ser frågan om en fungerande arbetsmarknad som prioriterad. En viktig del av detta är moderniserade regler om arbetskraftsinvandring. Dagens regler inbjuder- Inlämnad
- 2022-01-28
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)