Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m.m.
Motion 1998/99:Sf7 av Anders Ygeman och Sylvia Lindgren (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Sf7 av Anders Ygeman och Sylvia Lindgren s med anledning av prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m.m. I regeringens proposition 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar föreslår regeringen förändringar av verksamheten vid Riksförsäkringsverkets sjukhus Nynäshamn och- Inlämnad
- 1999-03-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:SfU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Offentlig upphandling
Motion 1998/99:Fi808 av Tomas Eneroth och Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Fi808 av Tomas Eneroth och Anders Ygeman s Offentlig upphandling Kammarrätten har i domar tolkat lagen om offentlig upphandling på ett sätt som gör att upphandlare vid bedömningen av inkomna anbud inte kan ta hänsyn till om anbudsgivarna tecknat kollektivavtal eller inte. Effekten av- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:FiU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Försvarets internationella engagemang
Motion 1998/99:Fö208 av Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Fö208 av Anders Ygeman s Försvarets internationella engagemang Den säkerhetspolitiska situationen har förändrats. Begreppet försvar har därmed ändrats. Fred bygger idag alltmer på människors säkerhet och formas allt mindre utifrån staters behov av säkerhet. Nationell säkerhet förutsätter- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1998/99:FöU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Medborgarservice
Motion 1998/99:A290 av Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1998/99:A290 av Anders Ygeman s Medborgarservice Under våren har postnedläggningarna i Stockholms förorter fått stor uppmärksamhet. Men posten är inte den enda verksamheten där de lokala kontoren läggs ner. I Vantör, en stadsdel i Stockholm med ca 40 000 innevånare, läggs under det närmaste- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:AU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Tillväxten i tjänstesektorn
Motion 1998/99:Sk706 av Inger Segelström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1998/99:Sk706 av Inger Segelström m.fl. s Tillväxt i tjänstesektorn Det behövs en långsiktig strategi för svensk turistindustri. Resandet både i arbetet och på fritiden ökar och spelar en central roll i den ekonomiska tillväxten samt är en viktig strategisk faktor till den framtida samhällsutvecklingen- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:SkU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Handikappaspekter i offentligt material
Motion 1998/99:So440 av Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1998/99:So440 av Anders Ygeman s Handikappaspekter i offentligt material Handikappolitiken kan föras utifrån olika utgångspunkter. Om utgångspunkten är att det i första hand är socialpolitiska frågor blir det naturligt att välja särlösningar på olika problem, lösningar där den enskilde med en- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Förbud mot diskriminering av funktionshindrade i näringsverksamhet
Motion 1998/99:So439 av Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1998/99:So439 av Anders Ygeman s Förbud mot diskriminering av funktionshindrade i näringsverksamhet Personer med funktionshinder diskrimineras inom svensk näringsverksamhet. Exempelvis tillåts flygbolag och researrangörer att ha vilka särregler som helst som utestänger funktionshindrade och utvecklingsstörda- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Hastighetsbestämmelser
Motion 1998/99:T427 av Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1998/99:T427 av Anders Ygeman s Hastighetsbestämmelser Idag pågår en debatt om hastighetsbestämmelserna och deras överensstämmelse med faktiska förhållanden. De flesta av de förslag som presenteras bygger på att hastigheten är för hög och bör sänkas. Detta torde vara förenklade och till viss- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:TU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Colombia
Motion 1998/99:U624 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v, c, fp, mp, kd, m, s)
Motion till riksdagen 1998/99:U624 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. v, s, m, fp, c, kd, mp Colombia Inledning I den svenska riksdagen har under senare år en flerpartimotion lagts med förslag om vad Sverige för egen del och inom ramen för internationella insatser kan göra för att underlätta fredsförhandlingar- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1998/99:UU3
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
Sexuell och reproduktiv hälsa
Motion 1998/99:U209 av Anders Ygeman och Morgan Johansson (s)
Motion till riksdagen 1998/99:U209 av Anders Ygeman och Morgan Johansson s Sexuell och reproduktiv hälsa Rätten att kunna kontrollera sin reproduktion och att ha rätt till sin egen sexualitet borde vara en självklarhet. När människan inte kan bestämma hur många barn hon vill ha och när hon vill ha dem, och inte heller- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:UU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation