Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ökad efterfrågan på biodrivmedel i flyget för att skynda på klimatomställningen
Motion 2023/24:1664 av Anders Ygeman och Mattias Vepsä (båda S)
Motion till riksdagen 2023/24:1664 av Anders Ygeman och Mattias Vepsä båda S Ökad efterfrågan på biodrivmedel i flyget för att skynda på klimatomställningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skynda på klimatomställningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition
Motion 2022/23:2388 av Magdalena Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2388 av Magdalena Andersson m.fl. S med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Inledning Det ekonomiska läget Dystra utsikter i Sverige och i omvärlden Omvärlden Sverige Svenska hushåll pressas hårt Höga- Inlämnad
- 2023-05-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2022/23:99 Vårändringsbudget för 2023
Motion 2022/23:2387 av Magdalena Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2387 av Magdalena Andersson m.fl. S med anledning av prop. 2022/23:99 Vårändringsbudget för 2023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till energipolitiskt mål. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt energipolitiskt mål och tillkännager- Inlämnad
- 2023-05-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2022/23:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Justitieminister Gunnar Strömmer M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LBistånds- och utrikeshandelsminister- Datum
- 2023-02-09
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Betänkande 2022/23:SfU3
Nästan 105,2 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet för familjer och barn. Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag.
Mest pengar, nästan 50 miljarder kronor, går till föräldraförsäkringen. Cirka 33,4 miljarder kronor går till barnbidrag och knappt 9,1 miljarder till pensionsrätt för barnår.
Riksdagen godkände regeringens förslag om att förlänga det tillfälliga tilläggbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget till och med juni 2023.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 13 december 2022. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.
- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 40, 92 minuter
- Justering
- 2022-12-13
- Bordläggning
- 2022-12-15
- Debatt
- 2022-12-16
- Beslut
- 2022-12-20
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Civilminister Erik Slottner KDMigrationsminister Maria Malmer Stenergard M besvarar- Datum
- 2022-12-15
Försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare
Interpellation 2022/23:47 av Anders Ygeman (S)
Interpellation 2022/23:47 Försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare av Anders Ygeman S till Statsrådet Maria Malmer Stenergard M Den senaste prognosen från Migrationsverket visar att antalet asylsökande åter har börjat öka. Från att ha minskat sedan 2016 ses nu ett trendbrott. Ökningen sker från relativt låga nivåer- Inlämnad
- 2022-11-21
- Svarsdatum
- 2022-12-06
- Besvarare
- Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)
Levnadssätt som grund för lagföring
Interpellation 2022/23:43 av Anders Ygeman (S)
Interpellation 2022/23:43 Levnadssätt som grund för lagföring av Anders Ygeman S till Justitieminister Gunnar Strömmer M I det så kallade Tidöavtalet slog Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna fast att om en person missaktar befolkningen eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade- Inlämnad
- 2022-11-16
- Svarsdatum
- 2022-12-06
- Besvarare
- Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)
Prostitution som grund för utvisning från Sverige
Interpellation 2022/23:36 av Ola Möller (S)
Interpellation 2022/23:36 Prostitution som grund för utvisning från Sverige av Ola Möller S till Statsrådet Maria Malmer Stenergard M År 1999 blev Sverige det första landet i världen att förbjuda köp av sexuell tjänst utan att kriminalisera de personer som säljer sex. Utformningen av lagen utgick från att det som gör- Inlämnad
- 2022-11-16
- Svarsdatum
- 2022-12-06
- Besvarare
- Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)
Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare
Betänkande 2022/23:SfU9
En arbetskraftsinvandrare ska ha en god försörjning genom sin anställning för att få ett arbetstillstånd beviljat. Det har regeringen föreslagit och riksdagen sa ja till förslaget.
Syftet med ett höjt försörjningskrav är att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner.
Lagändringen börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 40, 110 minuter
- Justering
- 2022-11-24
- Bordläggning
- 2022-11-29
- Debatt
- 2022-11-30
- Beslut
- 2022-11-30
Nationell strategi för global cyberpolitik
Motion 2022/23:2020 av Markus Kallifatides m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2020 av Markus Kallifatides m.fl. S Nationell strategi för global cyberpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att en övergripande nationell strategi för global cyberpolitik, som ger en grund för ett- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vårdföretagens etableringsfrihet och etableringskontroll
Motion 2022/23:2039 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2039 av Lawen Redar m.fl. S Vårdföretagens etableringsfrihet och etableringskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa etableringskontroll för vårdföretag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag har- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Surrogatmoderskap
Motion 2022/23:2027 av Daniel Vencu Velasquez Castro m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2027 av Daniel Vencu Velasquez Castro m.fl. S Surrogatmoderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda handel med barn och kvinnor i surrogatindustrin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2022/23:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Innovation genom offentliga data
Motion 2022/23:2043 av Markus Kallifatides m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2043 av Markus Kallifatides m.fl. S Innovation genom offentliga data Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten med hänsyn tagen till nationell säkerhet bör tillgängliggöra så mycket som möjligt av de data som vi gemensamt äger kartor,- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2022/23:FiU25
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Motion 2022/23:2055 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2055 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2022/23:SfU14 2022/23:SfU16 2022/23:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Utgiftsområde 8 Migration
Motion 2022/23:2056 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2056 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta det påbörjade arbetet med- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2022/23:AU1 2022/23:AU6 2022/23:SfU15 2022/23:SfU17 2022/23:SfU4
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
Motion 2022/23:2059 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2059 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2022/23:SfU1 2022/23:SfU14
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Vårt Sverige kan bättre
Motion 2022/23:2074 av Magdalena Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2074 av Magdalena Andersson m.fl. S Vårt Sverige kan bättre Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 Det ekonomiska läget 2.1 Sverige 2.2 Världen 2.3 Lågkonjunkturen 2.4 Offentliga finanser 2.4.1 Offentliga finanser 2.4.2 Kommunsektorn 2.4.3 Det finanspolitiska- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2022/23:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Flyktingar som semestrat i hemlandet
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1914 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Hej, Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden, kan det dock bli aktuellt att besvara. Bedömningen är att skriftliga frågan 2021/22:1914 Flyktingar som semestrat i hemlandet inte är sådan att den- Svarsdatum
- 2022-09-15
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Utländska forskare
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1902 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ju2022/02743 Justitiedepartementet Integrations- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1902 av Betty Malmberg M Uppehållstillstånd för nyfödda barn till utländska forskare Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att utländska forskare ska våga både bilda familj och- Svarsdatum
- 2022-09-07
- Frågeställare
- Betty Malmberg (M)