Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Arbetslöshetsförsäkringen
Motion 1994/95:A279 av Eva Persson Sellin och Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1994/95:A279 av Eva Persson Sellin och Anders Ygeman s Arbetslöshetsförsäkringen I regeringens proposition 1994/95:100 bilaga 11 föreslås kommunerna få ett förlängt ansvar för att ungdomar upp till 20 år skall erbjudas utbildning eller praktik i stället för att vara arbetslös och enbart få ekonomisk- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:AU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Energipolitiken
Motion 1994/95:N451 av Berndt Ekholm m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1994/95:N451 av Berndt Ekholm m.fl. s Energipolitiken De industrialiserade länderna använder omåttligt stora mängder av jordens samlade energiresurser. Omkring 80 av energiförbrukningen sker i den industrialiserade världen, trots att endast en femtedel av världens befolkning bor där. Sverige är- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 21
- Utskottsberedning
- -----------1994/95:BoU13 1994/95:LU25 1994/95:NU20 1994/95:SkU28 1995/96:JoU2
- Riksdagsbeslut
- (21 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
Energipolitiken
Motion 1994/95:N444 av Lena Sandlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1994/95:N444 av Lena Sandlin m.fl. s Energipolitiken I folkomröstningen 1981 beslutade svenska folket att avveckla kärnkraften till år 2010. Hittills har väldigt lite gjorts för att förbereda denna avveckling och för att hitta nya alternativa energikällor. För att Sverige över huvud taget skall- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:NU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kommunalt bidrag till fristående skolor
Motion 1994/95:Ub379 av Lena Sandlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub379 av Lena Sandlin m.fl. s Kommunalt bidrag till fristående skolor Gällande reglering om bidrag till de fristående skolorna gör att kommuner kan hamna i en mycket svår ekonomisk situation. Speciellt för små kommuner med glesbygdsstruktur kan gällande bestämmelser ge orimliga ekonomiska- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Levnadsvillkoren i Stockholms stad och län
Motion 1994/95:So267 av Bengt Lindqvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1994/95:So267 av Bengt Lindqvist m.fl. s Levnadsvillkoren i Stockholms stad och län Stockholmsregionen har många ansikten. Här bor 1,9 miljoner människor eller ca 20 av Sveriges befolkning. Stockholms län är den mest tätbefolkade regionen, samtidigt som tiotusentals människor bor i vad som kan- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1994/95:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Nordiskt TV-utbyte
Motion 1994/95:K421 av Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1994/95:K421 av Anders Ygeman s Nordiskt TV-utbyte Efter de nordiska ländernas olika EU-omröstningar som utföll med skiftande resultat har diskussionerna om det nordiska samarbetet intensifierats. De nordiska länderna har sedan århundraden en mycket nära koppling till varandra såväl ekonomiskt- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1995/96:KU29
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Ansvarig utgivare för elektronisk massmedia
Motion 1994/95:K420 av Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1994/95:K420 av Anders Ygeman s Ansvarig utgivare för elektroniska massmedier Dagens samhälle utvecklas mer och mer mot ett renodlat informationssamhälle, i takt med detta dyker ett antal nya sätt att distribuera information upp vid olika former av datornät, elektroniska anslagstavlor och liknande.- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:KU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
IT-politiken
Motion 1994/95:T236 av Martin Nilsson och Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1994/95:T236 av Martin Nilsson och Anders Ygeman s IT-politiken Vi lever i dag i en brytningstid. Det gamla industrisamhället håller vi på att lämna. De nya arbeten som skapas handlar i hög grad om att hantera information. Det är då man kommer i kontakt med informationsteknologi, ofta kallad- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1994/95:KrU15 1994/95:UbU15 1995/96:TU1
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
Fristående skolor
Motion 1994/95:Ub346 av Martin Nilsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub346 av Martin Nilsson m.fl. s Fristående skolor Under de senaste åren har antalet fristående skolor ökat drastiskt, orsakat dels av generösare regler vad gäller skattefinansierade bidrag, dels av ett alltmer segregerat samhälle där försvaret av den sammanhållna skolan blivit svagare.- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Ekonomisk brottslighet
Motion 1994/95:Ju207 av Anita Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1994/95:Ju207 av Anita Johansson m.fl. s Ekonomisk brottslighet Bristen på en kraftfull aktionsplan mot ekobrott undergräver tilltron till rättsväsendet och skadar allvarligt samhällsmoralen. Den stora omfattningen av svartjobbskatte- och bidragsfusk beror bl.a. på detta. Ett alldeles särskilt- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1994/95:JuU25
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Välfärdskrisen och världsproblemen
Motion 1994/95:U216 av Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1994/95:U216 av Anders Ygeman s Välfärdskrisen och världsproblemen En miljard människor i världen kan betraktas som absolut fattiga, dvs. de lider brist på praktiskt taget all materiell välfärd. De delar på 1,4 av jordens resurser, medan vi, den rikaste femtedelen, förbrukar 85 Mitt i denna globala- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:UU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation