Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Titel saknas
Betänkande 2003/04:BOU13
Telemaster för 3G-nätet ska omfattas av ledningsrätten. Det innebär att mobiltelefonoperatörerna inte måste få mark- eller fastighetsägarnas tillstånd för att sätt upp master. Ledningsrätten är rätten att dra en ledning över någon annans mark i allmännyttiga syften. Nu slår riksdagen fast att inte bara ledningar utan även master och antenner ska omfattas av ledningsrätten. Därmed kommer den att gälla alla delar i 3G-nätet, den tredje generationens mobiltelefonnät, som är under utbyggnad. Genom beslutet blir det också möjligt för flera operatörer att samutnyttja master och andra anordningar som ingår i elektroniska kommunikationsnät. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 augusti 2004.- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 70, 201 minuter
- Justering
- 2004-05-27
- Debatt
- 2004-06-16
- Beslut
- 2004-06-17
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,bostadsförsörjning och byggande
Betänkande 2003/04:BOU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2004. Även övriga förslag på detta område i budgetpropositionen sa riksdagen ja till. Bland annat höjs det så kallade förlåtandeintervallet i reglerna om bostadsbidrag. Om bostadsbidraget vid den slutliga avstämningen bestäms till ett högre belopp än det som redan betalats preliminärt under bidragsåret, ska mellanskillnaden betalas till bidragstagaren. Om det bestäms till ett lägre belopp ska bidragstagaren betala tillbaka mellanskillnaden. I dag betalas belopp under 200 kronor - förlåtandeintervallet - varken ut eller tillbaka. Nu höjs beloppet till 1 200 kr. De särskilda reglerna vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten för bostadsbidrag till studerande ska tillämpas även fortsättningsvis. Syftet med reglerna är att de förändringar i studiemedelssystemet som gjordes 2001 inte ska innebära ett minskat bostadsbidrag för de studerande i väntan på en mer permanent lösning.- Behandlade dokument
- 43
- Förslagspunkter
- 32
- Reservationer
- 45
- Anföranden och repliker
- 43, 1 minuter
- Beredning
- 2003-10-30
- Justering
- 2003-11-20
- Debatt
- 2003-12-03
- Beslut
- 2003-12-03
bostadsbristen i Stockholmsregionen
Interpellation 2003/04:32 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)
den 16 oktober Interpellation 2003/04:32 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbristen i Stockholmsregionen Stockholm har rasat från tredje till 69:e plats i Affärsvärldens lista över Sveriges tillväxtregioner. Detta är allvarligt och innebär att Stockholm inte längre kan fungera- Inlämnad
- 2003-10-16
- Besvarare
- Lars-Erik Lövdén (S)
Kunskapen om barnkonventionen
Motion 2003/04:So613 av Monica Green m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So613 av Monica Green m.fl. s Kunskapen om barnkonventionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att FN:s barnkonvention implementeras i hela samhället. Motivering Sverige var ett av de drivande länderna vid- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minskade skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen
Motion 2003/04:So628 av Cinnika Beiming m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So628 av Cinnika Beiming m.fl. s Minskade skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Motivering- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vapenexporten
Motion 2003/04:U293 av Johan Andersson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:U293 av Johan Andersson m.fl. s Vapenexporten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av om den politik för utförsel av krigsmateriel som bedrivs i dag är förenlig med de lagar och riktlinjer som finns.- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bromma flygplats
Motion 2003/04:T556 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:T556 av Sylvia Lindgren m.fl. s Bromma flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att skyndsamt förbereda en avveckling av flygverksamheten vid Bromma flygplats. Motivering Bromma flygplats är en enda lång,- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Flygplatsavgifter
Motion 2003/04:T555 av Sylvia Lindgren och Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 2003/04:T555 av Sylvia Lindgren och Anders Ygeman s Flygplatsavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att flygplatsavgifterna skall användas till att täcka flygplatsernas kostnader och att flygplatser inte får bidra till- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trafiksäkerhet och alkolås
Motion 2003/04:T554 av Inger Segelström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:T554 av Inger Segelström m.fl. s Trafiksäkerhet och alkolås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa alkolås. Motivering Under många år har riksdagen, trafikutskottet, Vägverket och intresseorganisationer diskuterat- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Östersjöns miljö
Motion 2003/04:MJ451 av Johan Andersson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:MJ451 av Johan Andersson m.fl. s Östersjöns miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en aktiv miljöpolitik för att främja ungas möjligheter inom Östersjöområdet. Motivering När EU växer öppnas nya möjligheterna- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning
Motion 1997/98:K4 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:K4 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning Regeringens förslag i proposition 1997/98:40 Riksbankens ställning, grundar sig på två skäl. För det första, prisstabilitetsmålets trovärdighet. För det andra anses Sveriges medlemskap i EU göra det nödvändigt- Inlämnad
- 1997-12-02
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1997/98:KU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge
Motion 1997/98:L4 av Anita Persson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:L4 av Anita Persson m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge Ikraftträdande I propositionen föreslås att lagändringarna skall träda i kraft den 1 april 1998. Det är angeläget att de nya reglerna får genomslag så snart som möjligt. Med beaktande av den tid som- Inlämnad
- 1997-11-21
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1997/98:LU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Offentlig service i förorter
Motion 1997/98:A452 av Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1997/98:A452 av Anders Ygeman s Offentlig service i förorter Under våren har postnedläggningarna i Stockholms förorter fått stor uppmärksamhet. Men posten är inte den enda verksamhet där de lokala kontoren läggs ner. I Vantör, en stadsdel i Stockholm med ca 40 000 innevånare, läggs under det närmaste- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:AU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Storstadspolitiken
Motion 1997/98:A446 av Kristina Nordström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:A446 av Kristina Nordström m.fl. s Storstadspolitiken Omvandlingen från en ekonomi som domineras av traditionell tillverkningsindustri till en ekonomi som domineras av kunskapsintensiva tjänsteföretag leder till sociala konsekvenser som mycket liknar dem som uppstod när jordbruket rationaliserades- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1997/98:AU11 1997/98:AU2
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Idrottens utveckling
Motion 1997/98:Kr512 av Anders Ygeman och Lena Sandlin (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Kr512 av Anders Ygeman och Lena Sandlin s Idrottens utveckling Sverige har under lång tid haft ett levande idrottsliv. Många ungdomar har fostrats i svensk idrottsrörelse, och i praktiken har alla framgångsrika idrottsmän börjat sin bana i föreningslivet. Med sina nära tre miljoner medlemmar- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Turistpolitiken
Motion 1997/98:N304 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:N304 av Anders Ygeman m.fl. s Turistpolitiken Svensk turism har ökat kraftigt under de två senaste åren. Idag skapar turistnäringen minst 85 000 helårsarbetstillfällen och omsätter ca 100 miljarder kronor, varav ca 60 eller 60 miljarder går tillbaka till samhället i form av skatter och avgifter.- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1997/98:NU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Lokalisering av den nya integrationsmyndigheten
Motion 1997/98:Sf626 av Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Sf626 av Anders Ygeman s Lokalisering av den nya integrationsmyndigheten Den av regeringen föreslagna integrationsmyndigheten kan spela en stor roll för att bryta trenden mot större samhällsklyftor. Dessa visar sig ju bli allt tydligare i samhället. Framförallt i storstadsområdena där bostadssegregationen- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Fördelning av medel för flyktingmottagande
Motion 1997/98:Sf625 av Anders Ygeman och Carina Moberg (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Sf625 av Anders Ygeman och Carina Moberg s Fördelning av medel för flyktingmottagande Sverige har en stolt tradition av flyktingmottagande och internationell solidaritet. Många är de som fått såväl tillfällig som permanent skyddsort i Sverige, och därigenom kunnat fly från krig och förföljelse.- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1997/98:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Hjälpmedelsförsörjningen
Motion 1997/98:So436 av Lena Sandlin och Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1997/98:So436 av Lena Sandlin och Anders Ygeman s Hjälpmedelsförsörjningen Sverige har ratificerat Förenta nationernas standardregler rörande delaktighet och jämlikhet för funktionshindrade. Där stadgas bland annat: Staterna bör garantera utvecklingen av och tillgången till stöd och service. Inbegripet- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1997/98:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
P-piller för män
Motion 1997/98:So343 av Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1997/98:So343 av Anders Ygeman s P-piller för män Ett p-piller för män manligt hormonellt preventivmedel är inte längre science fiction. Kunskaper finns för att göra det till verklighet innan sekelskiftet om vilja och finansiering finns. Ett manligt hormonellt preventivmedel skulle ge oss män det- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation