Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning
Motion 2001/02:Ub26 av Monica Green m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Ub26 av Monica Green m.fl. s med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs- Inlämnad
- 2002-06-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Partnerskap och adoption, m.m.
Betänkande 2001/02:LU27
Registrerade partner ska få prövas som adoptivföräldrar. Det innebär att två partner gemensamt ska kunna adoptera ett barn och att en partner ska kunna adoptera den andre partnerns barn. Registrerade partner och homosexuella sambor ska vidare kunna utses att som särskilt förordnade vårdnadshavare gemensamt utöva vårdnaden om ett barn. För att lagändringarna ska kunna genomföras måste 1967 års europeiska konvention om adoption av barn sägs upp. Eftersom det inte går att bestämt säga när uppsägningen av konventionen kan träda i kraft får regeringen bestämma när lagändringarna ska träda i kraft. Homosexuella sambor får fr.o.m. den 1 augusti 2002 rätt till tillfällig föräldrapenning i samma utsträckning som heterosexuella sambor. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att påskynda utredningsarbetet om det rättsliga föräldraskapet. Detta för att lesbiska par som har registrerat sitt partnerskap eller lever i ett samboförhållande ska få tillgång till assisterad befruktning vid allmänt sjukhus. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag återkomma med lagförslag som hindrar äktenskap respektive partnerskap mellan adoptant och adoptivbarn.- Behandlade dokument
- 31
- Förslagspunkter
- 17
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 104, 60 minuter
- Beredning
- 2002-04-23
- Justering
- 2002-05-23
- Debatt
- 2002-06-05
- Beslut
- 2002-06-05
Västsahara
Interpellation 2001/02:443 av Ygeman, Anders (s)
den 26 april Interpellation 2001/02:443 av Anders Ygeman s till utrikesminister Anna Lindh om Västsahara Sverige har länge stött rätten till självbestämmande för Västsahara. I FN och EU har Sverige arbetat för att Marockos 26 år långa ockupation ska upphöra. Det är nu elva år sedan FN etablerade sig i området för att- Inlämnad
- 2002-04-26
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.
Motion 2001/02:Fi27 av Tomas Eneroth och Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Fi27 av Tomas Eneroth och Anders Ygeman s med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändring i lagen om offentlig upphandling. Motivering- Inlämnad
- 2002-04-17
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:FiU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet
Motion 2001/02:K68 av Christina Axelsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:K68 av Christina Axelsson m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av insatser för att öka det politiska engagemanget i grupper som i dag är underrepresenterade- Inlämnad
- 2002-02-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor
Betänkande 2001/02:BOU3
Riksdagen beslutade om stärkt hyresgästinflytande vid ombyggnader. Om hyresvärden vill bygga om ska hyresnämnden i sin prövning väga hyresvärdens intresse av en ombyggnad mot de skäl som hyresgäster i allmänhet kan tänkas ha för att inte vilja bygga om. Hyresvärden blir skyldig att meddela hyresgästerna om en ändringsåtgärd minst två månader innan han eller hon kan söka tillstånd för ändringen. Hyresnämnden ska kunna förbjuda ändringar som planeras utan att hyresgästen har godkänt dem eller att hyresnämnden givit sitt tillstånd. En åtgärd som genomförs utan att ha blivit godkänd eller fått tillstånd ska inte kunna påverka hyressättningen förrän fem år efter det att åtgärden slutfördes. Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2002.- Behandlade dokument
- 11
- Förslagspunkter
- 26
- Reservationer
- 28
- Anföranden och repliker
- 45, 109 minuter
- Justering
- 2002-01-22
- Debatt
- 2002-01-30
- Beslut
- 2002-01-30
isocyanater
Interpellation 2001/02:94 av Ygeman, Anders (s)
den 22 november Interpellation 2001/02:94 av Anders Ygeman s till statsrådet Britta Lejon om isocyanater Under senare tid har nya risker med skumplast upptäckts, nämligen att när skumplast upphettas så bildas farliga ämnen, isocyanater. Dessa ämnen är kraftigt allergiframkallande i ögon och på hud och kan skada luftvägarna.- Inlämnad
- 2001-11-22
- Besvarare
- miljöminister Kjell Larsson (S)
åtgärder mot drogade förare
Interpellation 2001/02:88 av Ygeman, Anders (s)
den 19 november Interpellation 2001/02:88 av Anders Ygeman s till justitieminister Thomas Bodström om åtgärder mot drogade förare Sedan den 26 februari i år ligger en 27-årig kvinna i koma. Hon blev påkörd på ett övergångsställe av en drogpåverkad förare i en bil som var belagd med körförbud sedan två år tillbaka.- Inlämnad
- 2001-11-19
- Besvarare
- justitieminister Thomas Bodström (S)
med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem
Motion 2001/02:T27 av Eva Arvidsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:T27 av Eva Arvidsson m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av väg 73. Motivering Väg 73 är den viktiga förbindelselänken- Inlämnad
- 2001-10-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
med anledning av prop. 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet
Motion 2001/02:N21 av Tommy Waidelich m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:N21 av Tommy Waidelich m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en utvecklad urbanpolitikMotivering Regeringens proposition- Inlämnad
- 2001-10-17
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Bildäck
Motion 2001/02:MJ346 av Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ346 av Anders Ygeman s Bildäck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att öka andelen miljövänliga bildäck. Motivering De traditionella bilarna/fordonen sprider en mängd farliga ämnen. De bilar/fordon- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Odlat ädelträ
Motion 2001/02:MJ332 av Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ332 av Anders Ygeman s Odlat ädelträ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot bluffen med odlat ädelträ. Motivering Naturskyddsföreningen har kartlagt den svenska marknaden för trädgårdsmöbler. Trädgårdsmöbler- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Fördelning av resurser inför folkomröstning om EMU
Motion 2001/02:K413 av Lena Sandlin-Hedman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:K413 av Lena Sandlin-Hedman m.fl. s Fördelning av resurser inför folkomröstning om EMU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fördelning av statliga bidrag inför en kommande folkomröstning om EMU. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:KU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
Barn och kultur
Motion 2001/02:Kr315 av Monica Green m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Kr315 av Monica Green m.fl. s Barn och kultur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om folkrörelsernas möjlighet att bedriva filmverksamhet. Motivering Statliga myndigheter spelar en stor roll som stödjare och garant av en- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:KrU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Tillskapandet av ett restaurangmuseum
Motion 2001/02:Kr277 av Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Kr277 av Anders Ygeman s Tillskapandet av ett restaurangmuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillskapandet av ett restaurangmuseum. Motivering I dag är inslaget av restauranger, caféer, pubar och barer ett viktigt- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:KrU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Namngivningsceremoni för barn
Motion 2001/02:L277 av Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 2001/02:L277 av Anders Ygeman s Namngivningsceremoni för barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om namngivning välkomstceremoni för barn. Motivering Enligt gammal svensk tradition har barn döpts i svenska kyrkan. Antingen sker- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:LU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Föräldraledigheten
Motion 2001/02:Sf286 av Anders Ygeman och Annika Nilsson (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Sf286 av Anders Ygeman och Annika Nilsson s Föräldraledigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten för båda föräldrarna att under en tid tillsammans vara hemma med barnet. Motivering Att få barn är en stor- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Kamratstöd i skolan
Motion 2001/02:Ub443 av Monica Green m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Ub443 av Monica Green m.fl. s Kamratstöd i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kamratstödjare i alla skolor. Motivering Barn skall uppleva att det både är roligt och lärande att gå i skolan. Alla barn har- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Maten i skolan
Motion 2001/02:Ub442 av Monica Green m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Ub442 av Monica Green m.fl. s Maten i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fri lunch för alla elever i skolan. Motivering Ett ökande antal kommuner tar i dag betalt för lunchen i gymnasieskolan. Detta tycker- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Skolbarnens arbetsmiljö
Motion 2001/02:Ub439 av Monica Green m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Ub439 av Monica Green m.fl. s Skolbarnens arbetsmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om elevers inflytande på arbetsmiljön i skolan. Motivering Arbetsmiljön på Sveriges största arbetsplats, skolan, är kanske en av- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,