Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Höghastighetsbanor med europeisk standard
Interpellation 2012/13:479 av Ygeman, Anders (S)
den 31 maj Interpellation 2012/13:479 Höghastighetsbanor med europeisk standard av Anders Ygeman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Höghastighetsbana för järnväg har använts i Europa i över 30 år. Under den kommande planperioden kommer Danmark och Tyskland att färdigställa Fehmarn Bält-förbindelsen. Sverige- Inlämnad
- 2013-05-31
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Kostnadsansvaret för förseningar i tågtrafiken
Interpellation 2012/13:456 av Jakobsson, Leif (S)
den 30 maj Interpellation 2012/13:456 Kostnadsansvaret för förseningar i tågtrafiken av Leif Jakobsson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Det eftersatta underhållet av våra järnvägar orsakar stora kostnader för ständiga förseningar och inställda tåg. Människors vilja att pendla klimatsmart hindras av- Inlämnad
- 2013-05-30
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Gemensam järnvägsplanering inför Fehmarn Bält-förbindelsen
Interpellation 2012/13:455 av Jakobsson, Leif (S)
den 30 maj Interpellation 2012/13:455 Gemensam järnvägsplanering inför Fehmarn Bält-förbindelsen av Leif Jakobsson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Planering och förberedelser inför Fehmarn Bält-förbindelsen pågår nu i ett högt tempo. För Sveriges del är det av högt nationellt intresse att förbindelsen- Inlämnad
- 2013-05-30
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition
Motion 2012/13:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition S13006 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Framtidskontraktet 3 Ekonomiska läget 7 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8 Ljusare utsikter för Sverige 15 men- Inlämnad
- 2013-04-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2012/13:131 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur
Motion 2012/13:T17 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:T17 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:131 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur S11006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Konkurrensverket ges ett tydligt- Inlämnad
- 2013-04-23
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU1 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Varsel inom järnvägssektorn
Interpellation 2012/13:332 av Ygeman, Anders (S)
den 14 mars Interpellation 2012/13:332 Varsel inom järnvägssektorn av Anders Ygeman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Den svenska järnvägen är i mycket stort behov av underhållsinsatser. Uteblivna investeringar, eftersatt underhåll i kombination med kraftigt ökat resande har utsatt järnvägen för stora- Inlämnad
- 2013-03-14
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Framtidssäkra och kostnadseffektiva investeringar i nya järnvägar
Interpellation 2012/13:241 av Ygeman, Anders (S)
den 31 januari Interpellation 2012/13:241 Framtidssäkra och kostnadseffektiva investeringar i nya järnvägar av Anders Ygeman S till finansminister Anders Borg M Den 12 oktober presenterade regeringen infrastrukturpropositionen. Här anslår regeringen bland annat medel till nya järnvägsinvesteringar. Två angelägna- Inlämnad
- 2013-01-31
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
med anledning av skr. 2012/13:60 Kommunikationsutrustning i fordon
Motion 2012/13:T14 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:T14 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:60 Kommunikationsutrustning i fordon S11005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunikationsutrustning i fordon. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2013-01-29
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , 3 bifall,
med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem
Motion 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem S11004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till statlig planeringsram på 522 miljarder kronor för transportinfrastruktur för perioden 20142025.- Inlämnad
- 2012-11-07
- Förslag
- 26
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU19 2012/13:TU2
- Riksdagsbeslut
- (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,
med anledning av skr. 2012/13:19 Utförande av drift och underhåll av järnväg
Motion 2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:19 Utförande av drift och underhåll av järnväg S11003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utförlig utredning om järnvägssystemets organisering, där varje- Inlämnad
- 2012-10-19
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU2
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,
med anledning av skr. 2012/13:3 Riksrevisionens rapport om infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen?
Motion 2012/13:T1 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:T1 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:3 Riksrevisionens rapport om infrastrukturplanering på väg mot klimatmålen S11002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen årligen ska återkomma- Inlämnad
- 2012-10-12
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Fler jobb för Sverige
Motion 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. S Fler jobb för Sverige S4001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 7 Höj Sveriges kompetens till en världsledande nivå 7 Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag 7 Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden 8- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU1 2012/13:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
Rättvisa villkor för migrantarbetare
Motion 2012/13:Sf378 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sf378 av Börje Vestlund m.fl. S Rättvisa villkor för migrantarbetare S9009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Migrationsverket ska ha en efterkontroll av att de villkor som uppgetts i arbetskraftsinvandringsbeslutet- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SfU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildningsgaranti för unga
Motion 2012/13:Ub489 av Sven Britton m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub489 av Sven Britton m.fl. S Utbildningsgaranti för unga S3014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett förslag om utbildningsgaranti för unga arbetslösa bör utformas och genomföras. Motivering Ett växande antal- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbete åt alla
Motion 2012/13:A378 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:A378 av Börje Vestlund m.fl. S Arbete åt alla S35002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att målet med arbetsmarknadspolitiken ska vara arbete åt alla. Motivering Ett arbete är ett sätt att ge människor en ärlig- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Likabehandling av rösträtt för invandrare
Motion 2012/13:K371 av Ylva Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:K371 av Ylva Johansson m.fl. S Likabehandling av rösträtt för invandrare S7107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likabehandling av invandrares rösträtt i lokala val. Motivering En invandrare från EU, Norge eller- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 22 Kommunikation
Motion 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 22 Kommunikation S11001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 54
- Utskottsberedning
- 2012/13:JuU10 2012/13:MJU11 2012/13:MJU8 2012/13:NU7 2012/13:SkU17 2012/13:SkU19 2012/13:TU1 2012/13:TU11 2012/13:TU12 2012/13:TU16 2012/13:TU17 2012/13:TU18 2012/13:TU2 2012/13:TU7 2013/14:CU36 2013/14:TU20 2013/14:TU7
- Riksdagsbeslut
- (54 yrkanden): 46 avslag, 8 bifall,
Koldioxidskatt
Motion 2012/13:Sk404 av Matilda Ernkrans och Anders Ygeman (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk404 av Matilda Ernkrans och Anders Ygeman S Koldioxidskatt S5180 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om långsiktiga besked om utvecklingen av koldioxidskatten. Motivering Skatten på koldioxid syftar till att bygga- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Upprätta en handlingsplan mot barnfattigdom
Motion 2012/13:Sf368 av Arhe Hamednaca m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sf368 av Arhe Hamednaca m.fl. S Upprätta en handlingsplan mot barnfattigdom S32023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta en handlingsplan mot barnfattigdom. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:SfU1 2012/13:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En bättre tandvårdsförsäkring
Motion 2012/13:So526 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:So526 av Börje Vestlund m.fl. S En bättre tandvårdsförsäkring S32024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tandvårdsförsäkringen successivt förbättras för att slutligen jämställas med den allmänna hälso- och sjukvårdsförsäkringen.- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag