Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Titel saknas
Betänkande 2003/04:BOU13
Telemaster för 3G-nätet ska omfattas av ledningsrätten. Det innebär att mobiltelefonoperatörerna inte måste få mark- eller fastighetsägarnas tillstånd för att sätt upp master. Ledningsrätten är rätten att dra en ledning över någon annans mark i allmännyttiga syften. Nu slår riksdagen fast att inte bara ledningar utan även master och antenner ska omfattas av ledningsrätten. Därmed kommer den att gälla alla delar i 3G-nätet, den tredje generationens mobiltelefonnät, som är under utbyggnad. Genom beslutet blir det också möjligt för flera operatörer att samutnyttja master och andra anordningar som ingår i elektroniska kommunikationsnät. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 augusti 2004.- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 70, 201 minuter
- Justering
- 2004-05-27
- Debatt
- 2004-06-16
- Beslut
- 2004-06-17
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,bostadsförsörjning och byggande
Betänkande 2003/04:BOU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2004. Även övriga förslag på detta område i budgetpropositionen sa riksdagen ja till. Bland annat höjs det så kallade förlåtandeintervallet i reglerna om bostadsbidrag. Om bostadsbidraget vid den slutliga avstämningen bestäms till ett högre belopp än det som redan betalats preliminärt under bidragsåret, ska mellanskillnaden betalas till bidragstagaren. Om det bestäms till ett lägre belopp ska bidragstagaren betala tillbaka mellanskillnaden. I dag betalas belopp under 200 kronor - förlåtandeintervallet - varken ut eller tillbaka. Nu höjs beloppet till 1 200 kr. De särskilda reglerna vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten för bostadsbidrag till studerande ska tillämpas även fortsättningsvis. Syftet med reglerna är att de förändringar i studiemedelssystemet som gjordes 2001 inte ska innebära ett minskat bostadsbidrag för de studerande i väntan på en mer permanent lösning.- Behandlade dokument
- 43
- Förslagspunkter
- 32
- Reservationer
- 45
- Anföranden och repliker
- 43, 1 minuter
- Beredning
- 2003-10-30
- Justering
- 2003-11-20
- Debatt
- 2003-12-03
- Beslut
- 2003-12-03
bostadsbristen i Stockholmsregionen
Interpellation 2003/04:32 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)
den 16 oktober Interpellation 2003/04:32 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbristen i Stockholmsregionen Stockholm har rasat från tredje till 69:e plats i Affärsvärldens lista över Sveriges tillväxtregioner. Detta är allvarligt och innebär att Stockholm inte längre kan fungera- Inlämnad
- 2003-10-16
- Besvarare
- Lars-Erik Lövdén (S)
Kunskapen om barnkonventionen
Motion 2003/04:So613 av Monica Green m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So613 av Monica Green m.fl. s Kunskapen om barnkonventionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att FN:s barnkonvention implementeras i hela samhället. Motivering Sverige var ett av de drivande länderna vid- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minskade skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen
Motion 2003/04:So628 av Cinnika Beiming m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:So628 av Cinnika Beiming m.fl. s Minskade skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Motivering- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vapenexporten
Motion 2003/04:U293 av Johan Andersson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:U293 av Johan Andersson m.fl. s Vapenexporten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av om den politik för utförsel av krigsmateriel som bedrivs i dag är förenlig med de lagar och riktlinjer som finns.- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bromma flygplats
Motion 2003/04:T556 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:T556 av Sylvia Lindgren m.fl. s Bromma flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att skyndsamt förbereda en avveckling av flygverksamheten vid Bromma flygplats. Motivering Bromma flygplats är en enda lång,- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Flygplatsavgifter
Motion 2003/04:T555 av Sylvia Lindgren och Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 2003/04:T555 av Sylvia Lindgren och Anders Ygeman s Flygplatsavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att flygplatsavgifterna skall användas till att täcka flygplatsernas kostnader och att flygplatser inte får bidra till- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trafiksäkerhet och alkolås
Motion 2003/04:T554 av Inger Segelström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:T554 av Inger Segelström m.fl. s Trafiksäkerhet och alkolås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa alkolås. Motivering Under många år har riksdagen, trafikutskottet, Vägverket och intresseorganisationer diskuterat- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Östersjöns miljö
Motion 2003/04:MJ451 av Johan Andersson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2003/04:MJ451 av Johan Andersson m.fl. s Östersjöns miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en aktiv miljöpolitik för att främja ungas möjligheter inom Östersjöområdet. Motivering När EU växer öppnas nya möjligheterna- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
kommunernas arbete med storstadssatsningen
Interpellation 1999/2000:400 av Ygeman , Anders (s)
den 28 april Interpellation 1999/2000:400 av Anders Ygeman s till statsrådet Ulrica Messing om kommunernas arbete med storstadssatsningen I sju av landets kommuner genomförs nu de insatser som kan göras med anledning av den storstadspolitiska propositionen, 1997/98:165. Det är stora och viktiga mål som formulerats- Inlämnad
- 2000-04-28
- Besvarare
- statsrådet Ulrica Messing (S)
missbruk av blockuthyrning
Interpellation 1999/2000:399 av Ygeman, Anders (s)
den 27 april Interpellation 1999/2000:399 av Anders Ygeman s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om missbruk av blockuthyrning Den senaste tiden har det åtskilliga gånger uppmärksammats missbruk av blockuthyrning av hyreslägenheter. Fastighetsägare har i komplicerade transaktioner dragit undan hyreslägenheter från den- Inlämnad
- 2000-04-28
- Besvarare
- statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
bostadssituationen i tillväxtområden
Interpellation 1999/2000:356 av Ygeman, Anders (s)
den 14 april Interpellation 1999/2000:356 av Anders Ygeman s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadssituationen i tillväxtområden Det är på gång mycket inom det bostadspolitiska området På en mängd områden förbereds förslag för att utveckla allmännyttan, stärka hyresgästinflytandet och för att få en lagstiftning- Inlämnad
- 2000-04-14
- Besvarare
- statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
om åtgärder mot falska bostadsrättsföreningar
Interpellation 1999/2000:331 av Ygeman, Anders (s)
den 31 mars Interpellation 1999/2000:331 av Anders Ygeman s till justitieminister Laila Freivalds om åtgärder mot falska bostadsrättsföreningar Överhettningen på bostadsmarknaden i storstäderna har öppnat fältet för fastighetsägare som genom kortsiktig spekulation vill tjäna snabba pengar på hyresgästernas bekostnad.- Inlämnad
- 2000-04-04
- Besvarare
- statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
Sexuellt utnyttjande av barn
Motion 1999/2000:So423 av Monica Green m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:So423 av Green, Monica s Sexuellt utnyttjande av barn Sexuella övergrepp på barn förekommer trots att artikel 34 i FN-konven- tionen om barnets rättigheter säger att konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Det går- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Förfarandet kring forskningsansökningar
Motion 1999/2000:Ub493 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ub493 av Ygeman, Anders s Förfarandet kring forskningsansökningar Sverige har världen över varit respekterat för många värdefulla uppfinningar och forskningsresultat, såväl inom de tekniska, medicinska som de sociala områdena. Dessa innovationer och forskningsinsatser har bidragit till- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Högskoleplatser i Stockholm
Motion 1999/2000:Ub483 av Nikos Papadopoulos m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ub483 av Papadopoulos, Nikos s Högskoleplatser i Stockholm I storstadspropositionen slår regeringen fast Stockholms och andra stor- städers roll som en viktig drivkraft för utvecklingen i hela landet och konstaterar att storstadens möjligheter ligger i dess mångfald, skapandekraft och- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1999/2000:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Barnarbete
Motion 1999/2000:U637 av Birgitta Ahlqvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:U637 av Ahlqvist, Birgitta s Barnarbete Enligt ILO International Labour Organization finns det ca 250 miljoner heltidsarbetande barn mellan 5 och 14 år gamla i världen idag. 20 av världens barn går inte i skolan. Miljontals barn tvingas arbeta under vidriga förhållanden i direkt farliga- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:UU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Colombia
Motion 1999/2000:U625 av Andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v, c, mp, kd, m, fp, s)
Motion till riksdagen 1999/2000:U625 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. v, s, m, kd, c, mp, fp Colombia Inledning Den politiska och sociala situationen i Colombia är sedan mycket länge mycket oroande. Den väpnade konflikten som är Latinamerikas äldsta, har pågått i närmare 40 år, och krävt tiotusentals liv.- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1999/2000:UU11
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
Barn och bistånd
Motion 1999/2000:U214 av Monica Green m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:U214 av Green, Monica s Barn och bistånd Det finns endast två stater i världen som inte har ratificerat FN-konventionen om barnets rättigheter. Barnkonventionen omfattar därmed de flesta av världens barn. Trots detta utsätts barn för grymheter och orättvis behandling i många länder.- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:UU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation