Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Riksdagen i en ny tid
Betänkande 2005/06:KU21
Riksdagens organisation och arbetsformer ändras. Ändringarna gäller bland annat riksdagens arbete med EU-frågor. Riksdagen ska hantera vissa strategiska EU-dokument på ett nytt sätt, och utskotten får en starkare roll i riksdagens arbete med EU-frågorna. Ett nytt civilutskott ersätter lag- och bostadsutskotten. Ledamöternas rätt lämna in motioner med anledning av skrivelser begränsas. Utskotten får en möjlighet att låta ärenden som inte hinns med falla. Det blir möjligt att hålla sammanträden i utskotten samtidigt med att debatter kammaren pågår. Indelningen av statsbudgetens utgiftsområden ändras. De förslag som gäller EU-frågor kräver ändringar i riksdagsordningen vilket innebär att ett nytt riksdagsbeslut måste tas efter riksdagsvalet 2006 för att ändringarna ska kunna träda i kraft den 1 januari 2007, som det är tänkt. Övriga förslag ska börja gälla den 1 oktober 2006.- Behandlade dokument
- 60
- Förslagspunkter
- 22
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 60, 189 minuter
- Beredning
- 2006-03-21
- Justering
- 2006-05-18
- Debatt
- 2006-06-01
- Beslut
- 2006-06-01
Demokratiska mötesplatser
Interpellation 2005/06:322 av Ygeman, Anders (s)
den 23 mars Interpellation 2005/06:322 av Anders Ygeman s till statsrådet Jens Orback s Demokratiska mötesplatser Torget har sedan urminnes tider stått som symbol för det demokratiska samtalet. Där har människor kunnat mötas, åsikter utväxlas och åsikter brytas mot varandra i ett fritt meningsutbyte. Detta håller- Inlämnad
- 2006-03-23
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
Demokratiska mötesplatser
Interpellation 2005/06:265 av Ygeman, Anders (s)
den 20 februari Interpellation 2005/06:265 av Anders Ygeman s till statsrådet Jens Orback s Demokratiska mötesplatser Torget har sedan urminnes tider stått som symbol för det demokratiska samtalet. Där har människor kunnat mötas, åsikter utväxlas och åsikter brytas mot varandra i ett fritt meningsutbyte. Detta- Inlämnad
- 2006-02-20
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
Betänkande 2005/06:BoU1
Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2006. Riksdagen godkände också bostadsutskottets synpunkter om mål- och resultatredovisningen i budgetpropositionen. Synpunkterna handlar om hur redovisningen bättre ska kunna anpassas till riksdagens behov när utskotten och kammaren arbetar med förslagen i budgetpropositionen.- Behandlade dokument
- 64
- Förslagspunkter
- 26
- Reservationer
- 45
- Anföranden och repliker
- 95, 275 minuter
- Beredning
- 2005-11-08
- Justering
- 2005-11-29
- Debatt
- 2005-12-08
- Beslut
- 2005-12-08
Obligatorisk företagshälsovård
Motion 2005/06:A407 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatorisk företagshälsovård som ett instrument till en förbättring av folkhälsan. Motivering Arbetet med regeringens strategi för ökad hälsa i arbetslivet fortsätter. I strategin framhålls att det krävs helhetssyn- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utseendefixering och könsroller
Motion 2005/06:L330 av Louise Malmström och Anders Ygeman (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att initiera ett arbete som syftar till att se över möjligheterna till lagändringar för att begränsa butikernas och reklamens framkallande av utseendefixering och psykisk ohälsa bland ungdomar. Motivering Alltfler- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:LU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ekonomisk brottslighet
Motion 2005/06:Ju557 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om initiativ för att ytterligare förstärka insatserna mot ekonomisk brottslighet. Motivering Den ekonomiska brottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem då den undergräver solidaritet, rättvisa och trygghet. Skattemoralen- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hemlöshet
Motion 2005/06:So682 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att samhällets omsorg om de hemlösa måste stärkas. Motivering Hemlöshet är inte bara ett tragiskt misslyckande för samhället som sådant, utan främst en personlig tragedi för den enskilde. Självklart är det aldrig- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Segregation och klasskillnader i skolan
Motion 2005/06:Ub492 av Anders Ygeman (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att motverka segregation och klasskillnader i skolan. Motivering Ingen människa borde begränsas eller styras av föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst eller etniska härkomst. Varje människa borde själv fritt få utveckla- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regionala riskkapitalstiftelser
Motion 2005/06:N456 av Berndt Sköldestig m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om aktivt riskkapital. Motivering Den ekonomiska tillväxtens betydelse för jobben, vår välfärd och den regionala utvecklingen kan inte underskattas. Ekonomisk tillväxt krävs för att upprätthålla det vi redan uppnått.- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bromma flygplats
Motion 2005/06:T594 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet att skyndsamt förbereda en avveckling av flygverksamheten på Bromma flygplats. Motivering De säkerhets- och miljöargument som under många år legat till grund för kravet att avveckla Bromma flygplats har på- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmiljöverkets roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet
Motion 2005/06:A388 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Arbetsmiljöverkets roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Motivering Arbetsmiljöverket försöker i första hand att få arbetsgivaren att rätta till eventuella brister i arbetsmiljön på frivillig väg när det upptäcks- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Riktat anställningsstöd till kommunerna
Motion 1996/97:A292 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1996/97:A292 av Anders Ygeman m.fl. s Riktat anställningsstöd till kommunerna I Sverige går över en halv miljon människor utan arbete. Detta innebär ett ekonomiskt avbräck för såväl den enskilde som för samhället. Det innebär också ett socialt missförhållande, där arbetslösa ställs utanför en- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:AU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Civil kompetens
Motion 1996/97:Fö805 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1996/97:Fö805 av Anders Ygeman m.fl. s Civil kompetens Att fullgöra totalförsvarsplikt är inte längre något självklart för den som är ung idag i Sverige. Allt färre arbetsgivare fäster någon större notis vid att den arbetssökande inte fullgjort sin plikt. Naturligtvis färgar det av sig att bara- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Vapenfria
Motion 1996/97:Fö403 av Leo Persson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1996/97:Fö403 av Leo Persson m.fl. s Vapenfria Prövningsförfarandet för vapenfria Lagen 1994:1809 om totalförsvarsplikt säger att alla totalförsvarspliktiga som kan antas ha en så allvarlig personlig övertygelse rörande bruk av vapen mot annan att övertygelsen är oförenlig med en tjänstgöring- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Tidningen Värnpliktsnytt
Motion 1996/97:Fö204 av Laila Bäck m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1996/97:Fö204 av Laila Bäck m.fl. s Tidningen Värnpliktsnytt Idag får alla värnpliktiga som genomför grundutbildning i Sveriges totalförsvar tidningen Värnpliktsnytt. Tidningen produceras av värnpliktiga och finansieras av statliga medel samt administreras av Försvarsmakten. Tidningen fyller- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Diskriminering av funktionshindrade i näringsverksamhet
Motion 1996/97:Ju720 av Anders Ygeman och Juan Fonseca (s)
Motion till riksdagen 1996/97:Ju720 av Anders Ygeman och Juan Fonseca s Diskriminering av funktionshindrade i näringsverksamhet Personer med funktionshinder diskrimineras inom svensk näringsverksamhet. Exempelvis tillåts flygbolag och researrangörer att ha vilka särregler som helst som utestänger funktionshindrade- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:JuU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Lokal-TV
Motion 1996/97:K715 av Nikos Papadopoulos och Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1996/97:K715 av Nikos Papadopoulos och Anders Ygeman s Lokal-TV En växande del av opinionsbildningen i Sverige kontrolleras av ett fåtal kapitalstarka aktörer. I takt med ett ökande antal TV-kanaler har den skenbara mångfalden skapat allt enfaldigare television. Medelmåttans tyranni breder ut- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:KU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Turistpolitiken
Motion 1996/97:N261 av Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1996/97:N261 av Anders Ygeman s Turistpolitiken Svensk turism har ökat kraftigt under de två senaste åren. Idag skapar turistnäringen minst 85 000 helårsarbetstillfällen och omsätter ca 100 miljarder kronor, varav ca 60 eller 60 miljarder går tillbaka till samhället i form av skatter och avgifter.- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:NU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Uppföljning av de ändrade reglerna för förtidspensionering och sjukpenning
Motion 1996/97:Sf248 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1996/97:Sf248 av Anders Ygeman m.fl. s Uppföljning av de ändrade reglerna för förtidspensionering och sjukpenning I propositionen 96/97:28 om förtidspension föreslås en renodling av vilka kriterier som ska ligga till grund för att förtidspension ska beviljas. Det betyder att andra omständigheter- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation