Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Riksdagen i en ny tid
Betänkande 2005/06:KU21
Riksdagens organisation och arbetsformer ändras. Ändringarna gäller bland annat riksdagens arbete med EU-frågor. Riksdagen ska hantera vissa strategiska EU-dokument på ett nytt sätt, och utskotten får en starkare roll i riksdagens arbete med EU-frågorna. Ett nytt civilutskott ersätter lag- och bostadsutskotten. Ledamöternas rätt lämna in motioner med anledning av skrivelser begränsas. Utskotten får en möjlighet att låta ärenden som inte hinns med falla. Det blir möjligt att hålla sammanträden i utskotten samtidigt med att debatter kammaren pågår. Indelningen av statsbudgetens utgiftsområden ändras. De förslag som gäller EU-frågor kräver ändringar i riksdagsordningen vilket innebär att ett nytt riksdagsbeslut måste tas efter riksdagsvalet 2006 för att ändringarna ska kunna träda i kraft den 1 januari 2007, som det är tänkt. Övriga förslag ska börja gälla den 1 oktober 2006.- Behandlade dokument
- 60
- Förslagspunkter
- 22
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 60, 189 minuter
- Beredning
- 2006-03-21
- Justering
- 2006-05-18
- Debatt
- 2006-06-01
- Beslut
- 2006-06-01
Demokratiska mötesplatser
Interpellation 2005/06:322 av Ygeman, Anders (s)
den 23 mars Interpellation 2005/06:322 av Anders Ygeman s till statsrådet Jens Orback s Demokratiska mötesplatser Torget har sedan urminnes tider stått som symbol för det demokratiska samtalet. Där har människor kunnat mötas, åsikter utväxlas och åsikter brytas mot varandra i ett fritt meningsutbyte. Detta håller- Inlämnad
- 2006-03-23
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
Demokratiska mötesplatser
Interpellation 2005/06:265 av Ygeman, Anders (s)
den 20 februari Interpellation 2005/06:265 av Anders Ygeman s till statsrådet Jens Orback s Demokratiska mötesplatser Torget har sedan urminnes tider stått som symbol för det demokratiska samtalet. Där har människor kunnat mötas, åsikter utväxlas och åsikter brytas mot varandra i ett fritt meningsutbyte. Detta- Inlämnad
- 2006-02-20
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
Betänkande 2005/06:BoU1
Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2006. Riksdagen godkände också bostadsutskottets synpunkter om mål- och resultatredovisningen i budgetpropositionen. Synpunkterna handlar om hur redovisningen bättre ska kunna anpassas till riksdagens behov när utskotten och kammaren arbetar med förslagen i budgetpropositionen.- Behandlade dokument
- 64
- Förslagspunkter
- 26
- Reservationer
- 45
- Anföranden och repliker
- 95, 275 minuter
- Beredning
- 2005-11-08
- Justering
- 2005-11-29
- Debatt
- 2005-12-08
- Beslut
- 2005-12-08
Obligatorisk företagshälsovård
Motion 2005/06:A407 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatorisk företagshälsovård som ett instrument till en förbättring av folkhälsan. Motivering Arbetet med regeringens strategi för ökad hälsa i arbetslivet fortsätter. I strategin framhålls att det krävs helhetssyn- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utseendefixering och könsroller
Motion 2005/06:L330 av Louise Malmström och Anders Ygeman (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att initiera ett arbete som syftar till att se över möjligheterna till lagändringar för att begränsa butikernas och reklamens framkallande av utseendefixering och psykisk ohälsa bland ungdomar. Motivering Alltfler- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:LU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ekonomisk brottslighet
Motion 2005/06:Ju557 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om initiativ för att ytterligare förstärka insatserna mot ekonomisk brottslighet. Motivering Den ekonomiska brottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem då den undergräver solidaritet, rättvisa och trygghet. Skattemoralen- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hemlöshet
Motion 2005/06:So682 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att samhällets omsorg om de hemlösa måste stärkas. Motivering Hemlöshet är inte bara ett tragiskt misslyckande för samhället som sådant, utan främst en personlig tragedi för den enskilde. Självklart är det aldrig- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Segregation och klasskillnader i skolan
Motion 2005/06:Ub492 av Anders Ygeman (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att motverka segregation och klasskillnader i skolan. Motivering Ingen människa borde begränsas eller styras av föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst eller etniska härkomst. Varje människa borde själv fritt få utveckla- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regionala riskkapitalstiftelser
Motion 2005/06:N456 av Berndt Sköldestig m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om aktivt riskkapital. Motivering Den ekonomiska tillväxtens betydelse för jobben, vår välfärd och den regionala utvecklingen kan inte underskattas. Ekonomisk tillväxt krävs för att upprätthålla det vi redan uppnått.- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bromma flygplats
Motion 2005/06:T594 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet att skyndsamt förbereda en avveckling av flygverksamheten på Bromma flygplats. Motivering De säkerhets- och miljöargument som under många år legat till grund för kravet att avveckla Bromma flygplats har på- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmiljöverkets roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet
Motion 2005/06:A388 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Arbetsmiljöverkets roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Motivering Arbetsmiljöverket försöker i första hand att få arbetsgivaren att rätta till eventuella brister i arbetsmiljön på frivillig väg när det upptäcks- Inlämnad
- 2005-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
kommunernas arbete med storstadssatsningen
Interpellation 1999/2000:400 av Ygeman , Anders (s)
den 28 april Interpellation 1999/2000:400 av Anders Ygeman s till statsrådet Ulrica Messing om kommunernas arbete med storstadssatsningen I sju av landets kommuner genomförs nu de insatser som kan göras med anledning av den storstadspolitiska propositionen, 1997/98:165. Det är stora och viktiga mål som formulerats- Inlämnad
- 2000-04-28
- Besvarare
- statsrådet Ulrica Messing (S)
missbruk av blockuthyrning
Interpellation 1999/2000:399 av Ygeman, Anders (s)
den 27 april Interpellation 1999/2000:399 av Anders Ygeman s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om missbruk av blockuthyrning Den senaste tiden har det åtskilliga gånger uppmärksammats missbruk av blockuthyrning av hyreslägenheter. Fastighetsägare har i komplicerade transaktioner dragit undan hyreslägenheter från den- Inlämnad
- 2000-04-28
- Besvarare
- statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
bostadssituationen i tillväxtområden
Interpellation 1999/2000:356 av Ygeman, Anders (s)
den 14 april Interpellation 1999/2000:356 av Anders Ygeman s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadssituationen i tillväxtområden Det är på gång mycket inom det bostadspolitiska området På en mängd områden förbereds förslag för att utveckla allmännyttan, stärka hyresgästinflytandet och för att få en lagstiftning- Inlämnad
- 2000-04-14
- Besvarare
- statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
om åtgärder mot falska bostadsrättsföreningar
Interpellation 1999/2000:331 av Ygeman, Anders (s)
den 31 mars Interpellation 1999/2000:331 av Anders Ygeman s till justitieminister Laila Freivalds om åtgärder mot falska bostadsrättsföreningar Överhettningen på bostadsmarknaden i storstäderna har öppnat fältet för fastighetsägare som genom kortsiktig spekulation vill tjäna snabba pengar på hyresgästernas bekostnad.- Inlämnad
- 2000-04-04
- Besvarare
- statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
Sexuellt utnyttjande av barn
Motion 1999/2000:So423 av Monica Green m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:So423 av Green, Monica s Sexuellt utnyttjande av barn Sexuella övergrepp på barn förekommer trots att artikel 34 i FN-konven- tionen om barnets rättigheter säger att konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Det går- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Förfarandet kring forskningsansökningar
Motion 1999/2000:Ub493 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ub493 av Ygeman, Anders s Förfarandet kring forskningsansökningar Sverige har världen över varit respekterat för många värdefulla uppfinningar och forskningsresultat, såväl inom de tekniska, medicinska som de sociala områdena. Dessa innovationer och forskningsinsatser har bidragit till- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Högskoleplatser i Stockholm
Motion 1999/2000:Ub483 av Nikos Papadopoulos m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Ub483 av Papadopoulos, Nikos s Högskoleplatser i Stockholm I storstadspropositionen slår regeringen fast Stockholms och andra stor- städers roll som en viktig drivkraft för utvecklingen i hela landet och konstaterar att storstadens möjligheter ligger i dess mångfald, skapandekraft och- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1999/2000:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Barnarbete
Motion 1999/2000:U637 av Birgitta Ahlqvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:U637 av Ahlqvist, Birgitta s Barnarbete Enligt ILO International Labour Organization finns det ca 250 miljoner heltidsarbetande barn mellan 5 och 14 år gamla i världen idag. 20 av världens barn går inte i skolan. Miljontals barn tvingas arbeta under vidriga förhållanden i direkt farliga- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:UU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation