Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Driftsformer för sjukhus
Motion 2006/07:So14 av Björn von Sydow m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:So14 av Björn von Sydow m.fl. s Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Motivering Vi riksdagsledamöter från Stockholmsregionen är starkt oroade för effekterna av regeringens förslag om att avskaffa stopplagen- Inlämnad
- 2007-03-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Möjligheten att överklaga kommunala beslut
Interpellation 2006/07:294 av Ygeman, Anders (s)
den 5 februari Interpellation 2006/07:294 Möjligheten att överklaga kommunala beslut av Anders Ygeman s till statsrådet Mats Odell kd Vid Stockholms läns landstings budgetfullmäktige den 1213 december 2006 fattades beslut om att fastställa taxan för enstaka resor med AB Storstockholms Lokaltrafik SL till 20 kronor.- Inlämnad
- 2007-02-05
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Betänkande 2006/07:MJU1
Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag för utgiftsområde 20, allmän miljö- och naturvård. Exempel på verksamheter som ingår i området är Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och SMHI. Regeringen har avsatt ungefär 4,6 miljarder kronor till miljö- och naturvård år 2007. Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av Naturvårdsverket och överlämnat granskningen i form av en redogörelse till riksdagen. Riksrevisionens slutsatser är att uppdragsstyrningen av Naturvårdsverket inte gett verket goda förutsättningar att genomföra miljöpolitiken. Regeringen kommer att överväga riksrevisionens rekommendationer och därefter återkomma till riksdagen om lämpliga åtgärder. Riksdagen avslutar därför ärendet utan att göra något mer.- Behandlade dokument
- 17
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 32, 110 minuter
- Justering
- 2006-11-30
- Debatt
- 2006-12-18
- Beslut
- 2006-12-19
Nedläggningen av Volvo Aero i Bromma
Interpellation 2006/07:69 av Ygeman, Anders (s)
den 14 november Interpellation 2006/07:69 Nedläggningen av Volvo Aero i Bromma av Anders Ygeman s till näringsminister Maud Olofsson c Verkstadsföretaget Volvo Aero Engine Services VAES i Bromma kommer att läggas ned vid årsskiftet 2007/08. Det är ännu inte klart hur många anställda som riskerar att bli arbetslösa- Inlämnad
- 2006-11-14
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Öppnare redovisning av partibidrag
Interpellation 2006/07:55 av Ygeman, Anders (s)
den 9 november Interpellation 2006/07:55 Öppnare redovisning av partibidrag av Anders Ygeman s till statsminister Fredrik Reinfeldt m I dagarna har det genom medierna framkommit att Moderaterna bedriver en organiserad insamling av privata donationer för att finansiera delar av sin partipolitiska verksamhet. Insamlingen- Inlämnad
- 2006-11-09
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Anbudsförfarande vid offentlig upphandling
Motion 2006/07:Fi267 av Anders Ygeman och Carin Jämtin (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi267 av Anders Ygeman och Carin Jämtin s Anbudsförfarande vid offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kollektivavtalsbärande fackförening ska ha rätt att yttra sig över underlaget vid en offentlig- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU9 2006/07:FiU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Den ekonomiska politiken
Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 104
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
- Riksdagsbeslut
- (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,
Jämlikhet och integration
Motion 2006/07:C359 av Veronica Palm m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:C359 av Veronica Palm m.fl. s Jämlikhet och integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hyresvärdarna måste överlåta delar av sitt bestånd till de kommunala bostadsförmedlingarna. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU13 2006/07:AU6 2006/07:CU1 2006/07:CU9 2006/07:UbU10 2006/07:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Klimatmål
Motion 2006/07:MJ380 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:MJ380 av Anders Ygeman m.fl. s Klimatmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de svenska klimatmålen ligger fast och vidareutvecklas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sektorsvisa- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2006/07:MJU1 2006/07:MJU5
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Avveckling av Bromma flygplats
Motion 2006/07:T397 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T397 av Sylvia Lindgren m.fl. s Avveckling av Bromma flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en avveckling av Bromma flygplats. Motivering 1936 invigdes Bromma flygplats. 1945 kom de första klagomålen från de kringboende- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högskola i Farsta, Skärholmen, Vällingby och Tensta
Motion 2006/07:Ub421 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub421 av Anders Ygeman m.fl. s Högskola i Farsta, Skärholmen, Vällingby och Tensta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etablerandet av högskoleutbildningar i storstädernas förorter. Motivering Vi lever i ett samhälle- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dubbelspår Nynäshamn–Norvik
Motion 2006/07:T424 av Mikael Damberg och Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T424 av Mikael Damberg och Anders Ygeman s Dubbelspår NynäshamnNorvik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av dubbelspår till Nynäshamn-Norvik. Dubbelspår till NynäshamnNorvik Mälardalsregionen växer, befolkningen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Segregation och klasskillnader i skolan
Motion 2006/07:Ub420 av Anders Ygeman och Veronica Palm (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub420 av Anders Ygeman och Veronica Palm s Segregation och klasskillnader i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lika chans för alla kräver olika resurser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Forskning och högre utbildning i Stockholmsregionen
Motion 2006/07:Ub386 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub386 av Anders Ygeman m.fl. s Forskning och högre utbildning i Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning och högre utbildning i Stockholmsregionen. Motivering Stockholmsregionen är en mycket framstående- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stopplagen
Motion 2006/07:So483 av Christina Axelsson och Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 2006/07:So483 av Christina Axelsson och Anders Ygeman s Stopplagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vidmakthålla den s.k. stopplagen för att förhindra utförsäljning av sjukhus. Motivering Ingen ska behöva fundera över- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Flytt av myndigheter till förorterna
Motion 2006/07:N363 av Anders Ygeman och Veronica Palm (s)
Motion till riksdagen 2006/07:N363 av Anders Ygeman och Veronica Palm s Flytt av myndigheter till förorterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att flytta statliga myndigheter till Stockholms förorter. Motivering Lokaliseringen av myndigheter- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Citybanan
Motion 2006/07:T439 av Mikael Damberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T439 av Mikael Damberg m.fl. s Citybanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om byggandet av Citybanan. Motivering Citybanan är nödvändig för att lösa de redan i dag akuta problemen i pendeltågstrafiken. Trängseln på spåren- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbyggnad av Stockholm–Arlanda
Motion 2006/07:T438 av Mikael Damberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T438 av Mikael Damberg m.fl. s Utbyggnad av StockholmArlanda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om StockholmArlandas utveckling. Motivering Stockholmsregionen är norra Europas största storstadsregion med ett upptagningsområde- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastruktursatsningar i Mälardalen
Motion 2006/07:T434 av Mats Berglind m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T434 av Mats Berglind m.fl. s Infrastruktursatsningar i Mälardalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförandet av viktiga infrastruktursatsningar i Mälardalen. Motivering Det område som sträcker sig från Örebro- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag