Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Nya samhällsekonomiska kalkyler och infrastrukturpropositionen
Skriftlig fråga 2007/08:1649 av Ygeman, Anders (s)
den 15 september Fråga 2007/08:1649 Nya samhällsekonomiska kalkyler och infrastrukturpropositionen av Anders Ygeman s till statsrådet Åsa Torstensson c Vart femte år gör Vägverket och Banverket om beräkningarna som visar hur lönsamma deras planerade väg- och järnvägsprojekt är. Som ett led i detta arbete inleder- Inlämnad
- 2008-09-15
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
med anledning av prop. 2007/08:154 Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon
Motion 2007/08:s12077 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:s12077 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:154 Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon s12077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utfärdandet av föreskrifter i anslutning till den föreslagna- Inlämnad
- 2008-06-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008
Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande- Inlämnad
- 2008-05-07
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition
Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition s33300 Sammanfattning Den borgerliga regeringen hade fantastiska förutsättningar när de tillträdde hösten 2006. Under 2006 och 2007 fick Sverige 200 000 fler jobb, arbetslösheten minskade- Inlämnad
- 2008-05-07
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden
Motion 2007/08:MJ12 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ12 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden s12074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma med förslag till åtgärder för att- Inlämnad
- 2008-04-09
- Förslag
- 28
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU18
- Riksdagsbeslut
- (28 yrkanden): 28 avslag
med anledning av prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område
Motion 2007/08:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område s12071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sanktionsavgift efter fångstens värde. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2008-03-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering
Motion 2007/08:MJ7 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ7 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvidgad substitutionsprincip.- Inlämnad
- 2008-03-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2007/08:63 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi
Motion 2007/08:MJ6 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ6 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:63 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:63. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resurser- Inlämnad
- 2008-03-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Flygets miljöansvar
Interpellation 2007/08:416 av Ygeman, Anders (s)
den 20 februari Interpellation 2007/08:416 Flygets miljöansvar av Anders Ygeman s till miljöminister Andreas Carlgren c Allt oftare i klimatdebatten riktas fokus mot flyget och dess utsläpp. Flyget har blivit något av en symbol för klimathotet. Även flyget och flygindustrin måste involveras i kampen mot klimatförändringarna.- Inlämnad
- 2008-02-20
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.
Betänkande 2007/08:MJU1
Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 4,7 miljarder kronor i anslag till miljö- och naturvård. De största posterna går till åtgärder för biologisk mångfald (drygt 1,9 miljarder kronor), sanering och återställning av förorenade områden (drygt 455 miljoner kronor) och stöd till klimatinvesteringar (drygt 392 miljoner kronor). Riksdagen tycker att reglerna för genmodifierade organismer, GMO, i foder, livsmedel och industriråvaror bör bli tydligare. Myndigheterna måste också bli bättre på att följa de regler som finns om etiska bedömningar och riskbedömningar vid prövning av GMO-ärenden. Regeringen får därför i uppdrag att göra reglerna tydligare och skärpa kraven på myndigheterna.- Behandlade dokument
- 24
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 48, 194 minuter
- Justering
- 2007-11-27
- Debatt
- 2007-12-17
- Beslut
- 2007-12-17
Sverige tjänar på rättvisa
Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 123
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
- Riksdagsbeslut
- (123 yrkanden): 123 avslag
Tilläggsbudget för 2007
Motion 2007/08:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s Tilläggsbudget för 2007 s16001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområden enligt uppställning: Anslag tusental kronor Avvikelse från proposition UO 2 A 1:5 Statistiska- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU1 2007/08:FiU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Arbetsmarknad och utbildning i ett storstadsperspektiv
Motion 2007/08:A404 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:A404 av Anders Ygeman m.fl. s Arbetsmarknad och utbildning i ett storstadsperspektiv s14032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och samverkan över de traditionella organisations-- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastruktursatsningar i Mälardalen
Motion 2007/08:T527 av Thomas Östros m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:T527 av Thomas Östros m.fl. s Infrastruktursatsningar i Mälardalen s45111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om genomförandet av viktiga infrastruktursatsningar i Mälardalen. Motivering Östra Mellansverige är Sveriges- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Energi- och klimatpolitik
Motion 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. s Energi- och klimatpolitik s12059 1 Sammanfattning Läget är allvarligt men omställningen till ett mer hållbart samhälle bär samtidigt på en enorm potential i tillväxt, arbetstillfällen och livskvalitet i ett uthålligt samhälle. Men regeringens passivitet och- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU7 2007/08:MJU1 2007/08:MJU15 2007/08:MJU18 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2007/08:TU10 2007/08:UU2 2008/09:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Allmän miljö- och naturvård
Motion 2007/08:MJ457 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ457 av Anders Ygeman m.fl. s Allmän miljö- och naturvård s12062 Sammanfattning Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. FN:s klimatpanel IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change konstaterar att människan med största säkerhet är orsaken till den globala uppvärmningen.- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU1 2007/08:FiU7 2007/08:MJU1 2007/08:MJU14 2007/08:MJU19
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
Motion 2007/08:MJ456 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ456 av Anders Ygeman m.fl. s Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar s12060 Sammanfattning Sverige har hittills varit ett föregångsland i energiomställningen. Vi har minskat våra utsläpp av växthusgaser med 7 procent samtidigt som vi har ökat vår BNP med dryga 30 procent jämfört- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU1 2007/08:MJU11 2007/08:MJU2 2009/10:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag