Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden
Motion 2008/09:MJ25 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ25 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden s68105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att skjuta på ikraftträdandet av lag om ändring i miljöbalken, lag om ändring i lagen 1998:811 om införande av miljöbalken och lag om ändring- Inlämnad
- 2009-06-17
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU9
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning
Motion 2008/09:MJ22 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ22 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning s68104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett livskraftigt vargbestånd ytterst vilar på acceptans för den förda politiken.- Inlämnad
- 2009-06-17
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
med anledning av prop. 2008/09:211 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar
Motion 2008/09:MJ21 av Anders Ygeman m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ21 av Anders Ygeman m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:211 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar s68103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:211. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2009-06-17
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Riktlinjer för klimatpolitiken m.m.
Betänkande 2008/09:MJU28
Riksdagen beslutade om mål för den svenska klimatpolitiken till 2020. Målet är att Sveriges utsläpp 2020 ska vara 40 procent lägre än utsläppen 1990. Det innebär att utsläppen av växthusgaser 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre jämfört med 1990 års nivå. Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, det vill säga transporter, bostäder, avfallsanläggningar, jord- och skogsburk och vattenbruk samt delar av industri med mera. Mål för stora industrier och energiproduktion sätter EU-länderna gemensamt.- Behandlade dokument
- 38
- Förslagspunkter
- 88
- Reservationer
- 63
- Anföranden och repliker
- 70, 258 minuter
- Beredning
- 2009-05-05
- Justering
- 2009-05-26
- Debatt
- 2009-06-15
- Beslut
- 2009-06-16
med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition
Motion 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition s33300 1 Sammanfattning Vi socialdemokrater insåg tidigt det allvarliga ekonomiska läget. Redan i november 2008 lade vi förslag i riksdagen om ett stimulanspaket för att ta Sverige ur krisen.- Inlämnad
- 2009-04-29
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget
Motion 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att bemyndiga regeringen att under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget.- Inlämnad
- 2009-04-29
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 5 avslag, 5 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 2008/09:169 Överlåtbara fiskerättigheter
Motion 2008/09:MJ20 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v, s, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ20 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2008/09:169 Överlåtbara fiskerättigheter v058 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Styrning av flottan och begränsningar i fisket 3 4.1 Ägarcentrering och regional obalans 3 4.2 Internationell- Inlämnad
- 2009-04-03
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU23
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat
Motion 2008/09:MJ17 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ17 av Mona Sahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat s33200 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner det mål för utsläppen i Sverige till 2020 som föreslås i motionen 4.2.1Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 41
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU26 2008/09:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (41 yrkanden): 41 avslag
med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat
Motion 2008/09:MJ16 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ16 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat s33202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på och prioritera strategiska gröna infrastrukturinvesteringar.- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2008/09:147 Flyget i utsläppshandeln
Motion 2008/09:MJ14 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ14 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:147 Flyget i utsläppshandeln s20001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige med kraft bör verka för att flyget ges en särskild s.k. utsläppsbubbla- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi
Motion 2008/09:N15 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:N15 av Mona Sahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik Energi s33201 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utveckling av EU:s energipolitik 5.3.2Riksdagen beslutar- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 42
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU25 2008/09:NU26
- Riksdagsbeslut
- (42 yrkanden): 42 avslag
med anledning av prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik
Motion 2008/09:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att minska övergödningen av Östersjön- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU29
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2008/09:146 Prövning av vindkraft
Motion 2008/09:MJ9 av Tina Ehn m.fl. (mp, s, v)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ9 av Tina Ehn m.fl. mp, s, v med anledning av prop. 2008/09:146 Prövning av vindkraft mp041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kontrollstation med utvärdering av erfarenheterna av prövning av vindkraft och- Inlämnad
- 2009-03-31
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU27
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden
Motion 2008/09:MJ6 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v, s, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ6 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden v044 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar och tillägg i översiktsplaner. Riksdagen- Inlämnad
- 2009-03-11
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Klimatförändringar och Världsbankens roll
Interpellation 2008/09:328 av Ygeman, Anders (s)
den 12 februari Interpellation 2008/09:328 Klimatförändringar och Världsbankens roll av Anders Ygeman s till miljöminister Andreas Carlgren c Klimatförändringar drabbar fattiga människors och utvecklingsländers möjligheter till ekonomisk utveckling. Detta hotar möjligheterna att uppnå FN:s millenniemål. Rika länder- Inlämnad
- 2009-02-12
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Försäljningen av miljöbilar
Interpellation 2008/09:340 av Ygeman, Anders (s)
den 13 februari Interpellation 2008/09:340 Försäljningen av miljöbilar av Anders Ygeman s till miljöminister Andreas Carlgren c Svenskarna fortsätter att minska sina inköp av nya bilar. Under januari i år registrerades 11 299 nya personbilar, vilket är en minskning med 33,7 procent jämfört med samma månad förra- Inlämnad
- 2009-02-13
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
De fossila utsläppen
Interpellation 2008/09:294 av Ygeman, Anders (s)
den 28 januari Interpellation 2008/09:294 De fossila utsläppen av Anders Ygeman s till miljöminister Andreas Carlgren c Sverige kan radikalt minska sina utsläpp av växthusgaser genom förbättrad energieffektivisering, ökad satsning på hybrid- och elbilar samt ett förändrat jord- och skogsbruk. Det visar en ny rapport- Inlämnad
- 2009-01-28
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
med anledning av prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning
Motion 2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning s33015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområden enligt uppställningen: Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2009-02-06
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU18
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
med anledning av prop. 2008/09:94 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Motion 2008/09:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:94 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om legitimering av djursjuksköterskor inom djurens hälso- och sjukvård.- Inlämnad
- 2009-01-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Närtidssatsning
Interpellation 2008/09:178 av Ygeman, Anders (s)
den 2 december Interpellation 2008/09:178 Närtidssatsning av Anders Ygeman s till miljöminister Andreas Carlgren c I regeringens närtidssatsning läggs ca 74 procent av anslagen på vägar medan endast 26 procent går till järnvägar. Miljöministern menade i den allmänpolitiska debatten i riksdagen nyligen att fördelningen- Inlämnad
- 2008-12-02
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)