Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Omställning av den svenska fordonsparken
Interpellation 2009/10:476 av Ygeman, Anders (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:476 Omställning av den svenska fordonsparken av Anders Ygeman s till finansminister Anders Borg m De borgerliga partierna lovade i den förra valrörelsen som enda gemensamma miljöåtgärd att införa en miljöbilspremie. Denna blev dock extremt kortlivad och är nu avskaffad. Samtidigt- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Koldioxidskatten
Interpellation 2009/10:445 av Green, Monica (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:445 Koldioxidskatten av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Orsaken till att den borgerliga regeringen höjt miljöskatter, bland annat bensinskatten, sägs vara miljön och att Alliansen är helt överens om att priset på fossila bränslen måste öka för att minska onödigt- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Koldioxidskatten som ett effektivt verktyg i klimatarbetet
Interpellation 2009/10:495 av Ygeman, Anders (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:495 Koldioxidskatten som ett effektivt verktyg i klimatarbetet av Anders Ygeman s till miljöminister Andreas Carlgren c Sverige har under de senaste fyra åren halkat efter inom de avgörande framtidsfrågorna klimat och miljö. Av den framåtanda och optimism som förr präglade Sverige- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Anders Borg (M)
med anledning av prop. 2009/10:212 Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland
Motion 2009/10:MJ12 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:MJ12 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:212 Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland s12003 Förslag till Riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Finsk-svenska gränsälvskommissionen. Motivering Finsk-svenska gränsälvskommissionen- Inlämnad
- 2010-05-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Satsning på förnybar energi i Sydafrika
Interpellation 2009/10:333 av Ygeman, Anders (s)
den 14 april Interpellation 2009/10:333 Satsning på förnybar energi i Sydafrika av Anders Ygeman s till näringsminister Maud Olofsson c Världsbanken fattar inom kort beslut om att låna 75 miljarder dollar till den sydafrikanska energijätten Eskom. Lånet ska till största delen finansiera ett nytt stort kolkraftverk- Inlämnad
- 2010-04-14
- Besvarare
- Gunilla Carlsson (M)
med anledning av prop. 2009/10:201 Gränser i skog
Motion 2009/10:MJ8 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:MJ8 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:201 Gränser i skog s12002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i skogsvårdslagen 1979:429Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett nytt lagförslag i enlighet med vad som anförs- Inlämnad
- 2010-04-16
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Sveriges hantering av utsläppsrätter
Betänkande 2009/10:MJU21
Sverige har ett överskott på utsläppsrätter. Värdet uppgår till 7-8 miljarder kronor, enligt en granskning från Riksrevisionen. Men den exakta summan är osäker. Detsamma gäller vad som ska ske med överskottet. Det kan antingen säljas, sparas eller annulleras. Riksdagen uppmanar därför regeringen att redovisa uppgifterna om överskottet. Det ska också vara riksdagen som fattar beslut om hur överskottet ska användas. Regeringen bör därför komma med ett förslag som riksdagen kan ta ställning till.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 31, 75 minuter
- Beredning
- 2010-03-04
- Justering
- 2010-03-25
- Debatt
- 2010-04-14
- Beslut
- 2010-04-14
med anledning av prop. 2009/10:155 Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete
Motion 2009/10:MJ6 av Tina Ehn m.fl. (mp, s, v)
Motion till riksdagen 2009/10:MJ6 av Tina Ehn m.fl. mp, s, v med anledning av prop. 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete mp030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att etappmålen normalt ska beslutas av riksdagen. Riksdagen beslutar att generationsmålet ska vara: Det övergripande målet- Inlämnad
- 2010-04-14
- Förslag
- 26
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU25
- Riksdagsbeslut
- (26 yrkanden): 26 avslag
med anledning av skr. 2009/10:187 Redovisning av fiskeripolitiska insatser
Motion 2009/10:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2009/10:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. s, mp, v med anledning av skr. 2009/10:187 Redovisning av fiskeripolitiska insatser 68003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fiskekvoter baserade på vetenskapliga bedömningar. Riksdagen- Inlämnad
- 2010-04-07
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU22
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Jordbrukspolitik m.m.
Betänkande 2009/10:MJU19
Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om jordbruk och landsbygdens utveckling. Skälet är i vissa fall tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna.- Behandlade dokument
- 24
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 11, 69 minuter
- Justering
- 2010-03-02
- Debatt
- 2010-03-18
- Beslut
- 2010-03-24
Djurskydd
Betänkande 2009/10:MJU12
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om djurskydd. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om översyn av djurskyddsregler, djurhållning, sexuella övergrepp mot djur, forskning samt internationella djurskyddsfrågor.- Behandlade dokument
- 45
- Förslagspunkter
- 23
- Reservationer
- 13
- Anföranden och repliker
- 31, 91 minuter
- Justering
- 2010-02-18
- Debatt
- 2010-03-04
- Beslut
- 2010-03-10
med anledning av redog. 2009/10:RRS16 Riksrevisionens styrelses redogörelse om utsläppsrätter
Motion 2009/10:MJ1 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:MJ1 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av redog. 2009/10:RRS16 Riksrevisionens styrelses redogörelse om utsläppsrätter s86001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hanteringen av kommande överskott av utsläppsrätter.- Inlämnad
- 2010-02-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Betänkande 2009/10:MJU1
Under nästa år ska drygt 5,2 miljarder kronor gå till allmän miljö- och naturvård, enligt budgetramen för 2010. Regeringen vill lägga drygt 1,7 miljarder på biologiskt mångfald, den enskilt största posten i miljöbudgeten. Pengarna ska bland annat gå till skydd, skötsel och restaurering av värdefulla naturmiljöer. Särskilt prioriterat är också klimat och hav. Här handlar det bland om insatser för att skydda havsmiljön i Östersjön och Västerhavet, cirka 370 miljoner ska gå till det ändamålet. Till miljöforskning ska cirka 633 miljoner avsättas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.- Behandlade dokument
- 61
- Förslagspunkter
- 22
- Reservationer
- 16
- Anföranden och repliker
- 24, 131 minuter
- Beredning
- 2009-11-12
- Justering
- 2009-11-26
- Debatt
- 2009-12-10
- Beslut
- 2009-12-14
Bindande överenskommelser i Köpenhamn om klimatet
Interpellation 2009/10:151 av Ygeman, Anders (s)
den 2 december Interpellation 2009/10:151 Bindande överenskommelser i Köpenhamn om klimatet av Anders Ygeman s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Om en vecka inleds de avgörande klimatförhandlingarna i Bella Center utanför Köpenhamn. Regeringsdelegationer, klimatforskare och miljöorganisationer samlas, en- Inlämnad
- 2009-12-02
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Motion 2009/10:MJ474 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:MJ474 av Anders Ygeman m.fl. s Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel s12001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU1 2009/10:MJU10 2009/10:MJU12 2009/10:MJU15 2009/10:MJU19 2009/10:MJU2 2009/10:MJU22 2009/10:SkU29
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 24 avslag
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Motion 2009/10:MJ473 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:MJ473 av Anders Ygeman m.fl. s Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård s12002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning: Anslag Regeringens- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU1 2009/10:MJU14 2009/10:MJU16 2009/10:NU3 2009/10:TU13 2009/10:TU15
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): 18 avslag
Socialdemokratisk politik för konkurrenskraftiga regioner i en globaliserad ekonomi
Motion 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. s Socialdemokratisk politik för konkurrenskraftiga regioner i en globaliserad ekonomi s81019 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning och sammanfattning 4 Regionalpolitikens nya spelplan 6 Den ekonomiska tillväxtens geografi 6 Globalisering- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2009/10:AU2 2009/10:CU1 2009/10:FiU17 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:SoU1 2009/10:TU18 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Jobben först
Motion 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. s Jobben först s43001 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Jobben först 6 3.1 Sverige halkar efter 6 3.2 och samhället glider isär 7 3.3 och regeringen fortsätter med skattesänkningar på lånade pengar 7 3.4 Det- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 34
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (34 yrkanden): 34 avslag