Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Kortare handläggningstider för vapenlicens
Svar på skriftlig fråga 2014/15:752 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
PAGE 2 Dnr Ju2015/05714/POL Dnr Ju2015/05789/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:745 av Maria Malmer Stenergard M Handläggningstider för vapenlicens, samt fråga 2014/15:752 av Johan Hultberg M Kortare handläggningstider för vapenlicens Maria Malmer Stenergard har frågat- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Johan Hultberg (M)
Handläggningstider för vapenlicens
Svar på skriftlig fråga 2014/15:745 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
PAGE 2 Dnr Ju2015/05714/POL Dnr Ju2015/05789/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:745 av Maria Malmer Stenergard M Handläggningstider för vapenlicens, samt fråga 2014/15:752 av Johan Hultberg M Kortare handläggningstider för vapenlicens Maria Malmer Stenergard har frågat- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Maria Malmer Stenergard (M)
Införandet av skärpta gränskontroller
Svar på skriftlig fråga 2014/15:789 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2015/06818/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:789 av Sten Bergheden M Införandet av skärpta gränskontroller Sten Bergheden har frågat justitie- och migrationsministern om han är beredd att införa samma typ av gränskontroller i Sverige som de kontroller Tyskland har- Svarsdatum
- 2015-09-23
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Kommunalt ansvar för riskbedömning vid eventuella skyfall
Svar på skriftlig fråga 2014/15:783 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2015/06816/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:783 av Lotta Olsson M Kommunalt ansvar för riskbedömning vid eventuella skyfall Lotta Olsson har frågat mig om jag anser att det är rimligt och lagligt att en kommun som Hallsberg med ett så strategiskt läge vad avser infrastruktur- Svarsdatum
- 2015-09-23
- Frågeställare
- Lotta Olsson (M)
Alkoholsmuggling
Interpellation 2014/15:719 av Johan Hedin (C)
Interpellation 2014/15:719 Alkoholsmuggling av Johan Hedin C till Statsrådet Anders Ygeman S Den illegala handeln med alkohol omsätter miljonbelopp och är lika lukrativ som att smuggla droger. Tullen beräknar att ca 500 ton alkohol förs in i Sverige olagligen med buss varje vecka. Det är just bussar med passagerare som- Inlämnad
- 2015-06-16
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Kapaciteten att kunna åtala återvändande terrorister
Interpellation 2014/15:666 av Robert Hannah (FP)
Interpellation 2014/15:666 Kapaciteten att kunna åtala återvändande terrorister av Robert Hannah FP till Statsrådet Anders Ygeman S Säkerhetspolisen Säpo har bekräftade uppgifter på att minst 300 svenska medborgare rest till Syrien och Irak för att strida för Islamiska staten och liknande terroristorganisationer som begår- Inlämnad
- 2015-05-28
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Poliser lämnar sitt jobb i protest
Svar på skriftlig fråga 2014/15:749 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2015/05790/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:749 av Sten Bergheden M Poliser lämnar sitt jobb i protest Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av de uppgifter som framkommit angående att flera poliser valt att lämna yrket.- Svarsdatum
- 2015-08-14
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Polisbilar i Jämtlands län
Svar på skriftlig fråga 2014/15:736 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
2015-07-30 Ju2015/05608/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:736 av Saila Quicklund M Polisbilar i Jämtlands län Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att arbeta för att vi ska kunna bibehålla en hög polisiär närvaro såväl i Jämtlands län som i hela Sverige. Jag vill- Svarsdatum
- 2015-07-30
- Frågeställare
- Saila Quicklund (M)
Säkerhetspolisens nya uppgifter om terrorismfinansiering
Svar på skriftlig fråga 2014/15:693 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2015/05170/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:693 av Beatrice Ask M Säkerhetspolisens nya uppgifter om terrorismfinansiering Beatrice Ask har frågat mig vilka nya initiativ jag tänker ta för att Säkerhetspolisen, långivarna och berörda myndigheter mer effektivt ska- Svarsdatum
- 2015-07-16
- Frågeställare
- Beatrice Ask (M)
Religionsfriheten och konvertiters säkerhet
Svar på skriftlig fråga 2014/15:692 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2015/05169/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:692 av Tuve Skånberg KD Religionsfriheten och konvertiters säkerhet Tuve Skånberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera konvertiters säkerhet. Att förebygga och förhindra att människor utsätts- Svarsdatum
- 2015-07-16
- Frågeställare
- Tuve Skånberg (KD)
Effekter av polisens omorganisation
Svar på skriftlig fråga 2014/15:730 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2015/05482/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:730 av Roger Haddad FP Effekter av polisens omorganisation Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att omorganisationen faktiskt ska leda till att polisen kommer närmare invånarna lokalt. Målet- Svarsdatum
- 2015-07-16
- Frågeställare
- Roger Haddad (FP)
Sveriges hantering av Europols antiterrorprojekt
Svar på skriftlig fråga 2014/15:715 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2015 05370/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:715 av Roger Haddad FP Sveriges hantering av Europols antiterrorprojekt Roger Haddad har frågat mig på vilka sätt jag och regeringen arbetar för att Sverige ska delta i Europols antiterroraktion mot terrorism på sociala- Svarsdatum
- 2015-07-16
- Frågeställare
- Roger Haddad (FP)
Stockholmspolisens kvinnoregister
Svar på skriftlig fråga 2014/15:709 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2015/05319/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:709 av Roger Haddad FP Stockholmspolisens kvinnoregister Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med registerfrågorna inom polisen. Frågan ställs mot bakgrund av Datainspektionens- Svarsdatum
- 2015-07-16
- Frågeställare
- Roger Haddad (FP)
Nollvision mot branddöd
Svar på skriftlig fråga 2014/15:702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2015/ 05320/Statssekr Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:702 av Andreas Carlson KD Nollvision mot branddöd Andreas Carlson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra Sverige mer brandsäkert. När det gäller förekomsten av olyckor kan jag konstatera att- Svarsdatum
- 2015-07-16
- Frågeställare
- Andreas Carlson (KD)
Lokala poliser
Svar på skriftlig fråga 2014/15:670 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2015/05097/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:670 av Ellen Juntti M Lokala poliser Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder, och i så fall vilka, för att polisen ska få de personalresurser som de behöver för att stoppa våldsvågen i Västsverige, och- Svarsdatum
- 2015-06-24
- Frågeställare
- Ellen Juntti (M)
Avsaknaden av brandbekämpningsresurser
Svar på skriftlig fråga 2014/15:627 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2015/4811/Statssekr Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:627 av Mikael Oscarsson KD Avsaknaden av brandbekämpningsresurser Mikael Oscarsson har frågat mig hur jag anser att de försämrade förutsättningarna för släckningsarbete ska hanteras den dagen vi står inför ytterligare- Svarsdatum
- 2015-06-10
- Frågeställare
- Mikael Oscarsson (KD)
Det svenska skyddsrumssystemet
Svar på skriftlig fråga 2014/15:623 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2015/4800/Statssekr Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:623 av Boriana Åberg M Det svenska skyddsrumssystemet Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en översyn av regelverket kring det svenska skyddsrumssystemet. Skyddsrum är utrymmen för skydd- Svarsdatum
- 2015-06-10
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)
Brister hos SOS Alarm
Svar på skriftlig fråga 2014/15:604 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Dnr Ju2015/4728/Statssekr Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:604 av Sten Bergheden M Brister hos SOS Alarm Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att ta några initiativ med anledning av de uppgifter som kommit fram i Riksrevisionens granskning av SOS Alarm. Alarmeringstjänsten- Svarsdatum
- 2015-06-10
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Trafikpolisen och säkerheten på våra vägar
Interpellation 2014/15:634 av Sten Bergheden (M)
Interpellation 2014/15:634 Trafikpolisen och säkerheten på våra vägar av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Vad händer med trafikpolisen Den olagliga yrkesmässiga trafiken på våra vägar kräver ökade kontroller och fler utbildade trafikpoliser. Detta har påtalats under längre tid och det är med stor förvåning- Inlämnad
- 2015-05-26
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Samlad polismyndighet och närvaro i hela landet
Interpellation 2014/15:611 av Niklas Karlsson (S)
Interpellation 2014/15:611 Samlad polismyndighet och närvaro i hela landet av Niklas Karlsson S till Statsrådet Anders Ygeman S Från och med den 1 januari 2015 har vi i Sverige en nationell polismyndighet. Den nya myndigheten Polismyndigheten har ersatt de tidigare 21 regionala polismyndigheterna. Polismyndigheten har- Inlämnad
- 2015-05-19
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)