Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
Betänkande 2013/14:KU21
Regeringen redogör i en skrivelse för hur riksdagens skrivelser till regeringen har behandlats. Konstitutionsutskottet ser positivt på utvecklingen av hur regeringen behandlar riksdagens skrivelser, men anser att det fortfarande går att göra förbättringar.
Flera utskott i riksdagen påpekar att vissa åtgärder som gäller tillkännagivanden har tagit lång tid eller inte riktigt svarar mot innehållet i tillkännagivandena. Andelen slutbehandlade tillkännagivanden har minskat. Konstitutionsutskottet konstaterar också att det fortfarande händer att tillkännagivanden saknas i regeringens redogörelser.
Konstitutionsutskottet förutsätter att regeringen tar hänsyn till utskottens synpunkter och ser till så att ärenden inte tar onödigt lång tid och att skrivelsen uppfyller kraven på att vara kontrollerad och korrekt. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 16, 45 minuter
- Beredning
- 2014-04-29
- Justering
- 2014-06-03
- Bordläggning
- 2014-06-11
- Debatt
- 2014-06-12
- Beslut
- 2014-06-12
med anledning av prop. 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg
Motion 2013/14:T18 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T18 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg 201314S9009 med anledning av regeringens proposition 2013 14 234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg- Inlämnad
- 2014-06-11
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU2 2014/15:TU3
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 3 avslag, 4 bifall,
med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025
Motion 2013/14:T16 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T16 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20142025 201314S9008 med anledning av Skr 2013 14 233 åtgärdsplanering för transportsystemet 2014 2025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2014-06-04
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 9 avslag, 2 bifall,
Kryphål som består trots åtta års väntan
Interpellation 2013/14:482 av Raimo Pärssinen (S)
Interpellation 2013/14:482 Kryphål som består trots åtta års väntan av Raimo Pärssinen S till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Den 24 april kom regeringens proposition om redovisningscentraler för taxi. Förslaget är efterlängtat av hela den seriösa taxibranschen, men det innehåller också flera frågetecken. Jag vill- Inlämnad
- 2014-05-13
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Utflaggning av flyget
Interpellation 2013/14:474 av Leif Jakobsson (S)
Interpellation 2013/14:474 Utflaggning av flyget av Leif Jakobsson S till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Fleming-Jensen, direktör för danska SAS, återgav i en artikel i Berlingske Tidene den 6 maj 2014 de problem inom den danska flygverksamheten som vi också ser i Sverige i dag. Han säger: Som situationen är idag,- Inlämnad
- 2014-05-12
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Fossiloberoende fordonsflotta
Interpellation 2013/14:442 av Anders Ygeman (S)
Interpellation 2013/14:442 Fossiloberoende fordonsflotta av Anders Ygeman S till Statsrådet Anna-Karin Hatt C Regeringen satte 2009 upp ett mål om att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Trots att fem år har gått finns det fortfarande ingen fast definition av målet antagen av vare sig regering- Inlämnad
- 2014-04-16
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Arbete i EU mot illegal lastbilstrafik
Interpellation 2013/14:453 av Anders Ygeman (S)
Interpellation 2013/14:453 Arbete i EU mot illegal lastbilstrafik av Anders Ygeman S till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Svenska, seriösa åkerier upplever osund konkurrens från två håll. Det handlar delvis om åkerier som tänjer på det svenska regelverket med F-skattsedlar, men framför allt handlar det om utländska- Inlämnad
- 2014-04-25
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Varsel hos Green Cargo och förutsättningarna för godstrafik på järnväg
Interpellation 2013/14:443 av Anders Ygeman (S)
Interpellation 2013/14:443 Varsel hos Green Cargo och förutsättningarna för godstrafik på järnväg av Anders Ygeman S till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Klimatutmaningen är en av de största politiska utmaningarna för Sverige, EU och världssamfundet. Transporterna står för en stor del av utsläppen av växthusgaser.- Inlämnad
- 2014-04-16
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
med anledning av prop. 2013/14:223 Redovisningscentraler för taxi
Motion 2013/14:T13 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T13 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:223 Redovisningscentraler för taxi 201314S9006 med anledning av Regeringens proposition 2013 14 223 redovisningscentraler för taxi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2014-05-12
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , 2 bifall,
med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
Motion 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314S3004 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8- Inlämnad
- 2014-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:201 Riksrevisionens rapport om tågförseningar
Motion 2013/14:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T9 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:201 Riksrevisionens rapport om tågförseningar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Trafikverket snabbt bör bygga upp en egen- Inlämnad
- 2014-04-11
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU19 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 3 avslag, 6 bifall,
Lägst arbetslöshet i EU 2020
Motion 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. S Lägst arbetslöshet i EU 2020 S3001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 6 En aktiv näringspolitik genom strategisk samverkan 7 Stäng rekryteringsgapet 7 Vänd utvecklingen i skolan höj Sveriges kompetens. 8 Investera för framtiden 9- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU1 2013/14:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Holland och fri företagsamhet
Interpellation 2013/14:268 av Ygeman, Anders (S)
den 31 januari Interpellation 2013/14:268 Holland och fri företagsamhet av Anders Ygeman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M I en intervju i Svensk Åkeritidning kommenterar infrastrukturministern förslaget om att bringa ordning på svensk transportmarknad genom att pröva den så kallade holländska modellen- Inlämnad
- 2014-01-31
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Tydligare regler kring cabotage
Interpellation 2013/14:217 av Ygeman, Anders (S)
den 18 december Interpellation 2013/14:217 Tydligare regler kring cabotage av Anders Ygeman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Den svenska transportbranschen är i dag orolig över hur de olagliga transporterna i Sverige drabbar de seriösa företagen. I dag får en utländsk bil köra tre transporter under- Inlämnad
- 2013-12-18
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Tågtrafiken i jul
Interpellation 2013/14:197 av Ygeman, Anders (S)
den 4 december Interpellation 2013/14:197 Tågtrafiken i jul av Anders Ygeman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Tågtrafiken har under de senaste vintrarna varit ett av de mest omdebatterade ämnena. Vi har alla sett, eller själva upplevt, hur inställda tåg fyllt perronger och tågstationer med väntande- Inlämnad
- 2013-12-04
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Kraftigt höjda banavgifter
Interpellation 2013/14:194 av Ygeman, Anders (S)
den 3 december Interpellation 2013/14:194 Kraftigt höjda banavgifter av Anders Ygeman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Banavgifterna på den svenska järnvägen har dubblerats sen den moderatledda regeringen tillträdde. Under de närmaste åren är planen att femdubbla avgifterna detta trots att punktligheten- Inlämnad
- 2013-12-03
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Transportpolitik för en hållbar miljö
Interpellation 2013/14:193 av Ygeman, Anders (S)
den 3 december Interpellation 2013/14:193 Transportpolitik för en hållbar miljö av Anders Ygeman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Utsläppen av växthusgaser från den tunga trafiken ökar. Naturvårdsverket skriver i sitt remissvar till Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 20142025 att regeringens- Inlämnad
- 2013-12-03
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser
Interpellation 2013/14:192 av Ygeman, Anders (S)
den 3 december Interpellation 2013/14:192 Åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser av Anders Ygeman S till miljöminister Lena Ek C Sju år efter att den moderatledda regeringen tillträdde ökar fortfarande utsläppen av växthusgaser från den tunga trafiken. Naturvårdsverket skriver i sitt remissvar till Trafikverkets- Inlämnad
- 2013-12-03
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Varsel inom järnvägssektorn
Interpellation 2013/14:118 av Ygeman, Anders (S)
den 13 november Interpellation 2013/14:118 Varsel inom järnvägssektorn av Anders Ygeman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Nedrivna kontaktledningar, växelfel och nyligen lös räls vid Stockholms central som leder till försenade och inställda tåg hör till vardagen för hårt prövade arbetspendlare och godstransportköpare.- Inlämnad
- 2013-11-13
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)