Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Långa väntetider för att nå polisen
Svar på skriftlig fråga 2016/17:119 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
PAGE 2 Dnr Ju2016/07059/POL Dnr Ju2016/07098/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:119 av Lotta Finstorp M Långa väntetider för att nå polisen samt fråga 2016/17:136 av Håkan Bergman S Polisen och väntetider på 114 14 Lotta Finstorp har frågat mig om jag avser att vidta- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Lotta Finstorp (M)
Antalet inre utlänningskontroller
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1171 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
2017-04-12 Ju2017/03167/ POL Ju2017 03168/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågor 2016/17:1170 Inre utlänningskontroll och 2016/17:1171 Antalet inre utlänningskontroller av Johan Forssell M Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att verka för att fler- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Johan Forssell (M)
Inre utlänningskontroll
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1170 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
2017-04-12 Ju2017/03167/ POL Ju2017 03168/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågor 2016/17:1170 Inre utlänningskontroll och 2016/17:1171 Antalet inre utlänningskontroller av Johan Forssell M Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att verka för att fler- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Johan Forssell (M)
Det framtida samarbetet med Danmark mot den organiserade brottsligheten
Svar på skriftlig fråga 2016/17:117 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
PAGE 2 Dnr Ju2016/06934/POL Dnr Ju2016/07060/POL. Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:83 av Johan Hedin C Danmarks medlemskap i Europol samt fråga 2016/17:117 av Jens Holm V Det framtida samarbetet med Danmark mot den organiserade brottsligheten Johan Hedin har frågat mig hur- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Jens Holm (V)
Tullverkets befogenheter
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1168 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ju2017/03128/POL Ju2017/03206/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1168 av Lars-Arne Staxäng M Tullverkets befogenheter och 2016/17:1180 av Thomas Finnborg M Utförselkontroll av stöldgods Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att ta några initiativ eller vidta några- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Lars-Arne Staxäng (M)
Utförselkontroll av stöldgods
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1180 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ju2017/03128/POL Ju2017/03206/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1168 av Lars-Arne Staxäng M Tullverkets befogenheter och 2016/17:1180 av Thomas Finnborg M Utförselkontroll av stöldgods Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att ta några initiativ eller vidta några- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Thomas Finnborg (M)
Id-kontrollerna vid Öresund
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1360 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ju2017/04069 POL Ju2017/04120 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1351 Förstärkt gränskontroll och polisens kapacitet av Anders Hansson M och fråga 2016/17:1360 ID- kontrollerna vid Öresund av Gunilla Nordgren M Anders Hansson har frågat mig hur jag och regeringen tänker- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Gunilla Nordgren (M)
Polisen och väntetider på 114 14
Svar på skriftlig fråga 2016/17:136 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
PAGE 2 Dnr Ju2016/07059/POL Dnr Ju2016/07098/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:119 av Lotta Finstorp M Långa väntetider för att nå polisen samt fråga 2016/17:136 av Håkan Bergman S Polisen och väntetider på 114 14 Lotta Finstorp har frågat mig om jag avser att vidta- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Håkan Bergman (S)
Information till polisen om borttagande av id-kontrollerna
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1352 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ju2017/04067 POL Ju2017/04070 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1350 Skäl för borttagande av ID- kontroller och svar på fråga 2016/17:1352 Information till polisen om borttagande av ID-kontrollerna av Anders Hansson M Anders Hansson har frågat mig vilken analys och slutsats- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Anders Hansson (M)
Förstärkt gränskontroll och polisens kapacitet
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1351 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ju2017/04069 POL Ju2017/04120 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1351 Förstärkt gränskontroll och polisens kapacitet av Anders Hansson M och fråga 2016/17:1360 ID- kontrollerna vid Öresund av Gunilla Nordgren M Anders Hansson har frågat mig hur jag och regeringen tänker- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Anders Hansson (M)
Skäl för borttagande av id-kontroller
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1350 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ju2017/04067 POL Ju2017/04070 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1350 Skäl för borttagande av ID- kontroller och svar på fråga 2016/17:1352 Information till polisen om borttagande av ID-kontrollerna av Anders Hansson M Anders Hansson har frågat mig vilken analys och slutsats- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Anders Hansson (M)
Förstärkning av gränskontrollerna vid Öresund
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1349 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2016/17:1348 Konsekvenserna av borttagande av ID-kontroller och fråga 2016/17:1349 Förstärkning av gränskontrollerna vid Öresund av Anders Hansson M Anders Hansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder direkt för att säkerställa att det inte blir ett glapp i tiden mellan ID-kontrollernas borttagande- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Anders Hansson (M)
Konsekvenserna av borttagande av id-kontroller
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1348 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2016/17:1348 Konsekvenserna av borttagande av ID-kontroller och fråga 2016/17:1349 Förstärkning av gränskontrollerna vid Öresund av Anders Hansson M Anders Hansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder direkt för att säkerställa att det inte blir ett glapp i tiden mellan ID-kontrollernas borttagande- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Anders Hansson (M)
Danmarks medlemsskap i Europol
Svar på skriftlig fråga 2016/17:83 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
PAGE 2 Dnr Ju2016/06934/POL Dnr Ju2016/07060/POL. Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:83 av Johan Hedin C Danmarks medlemskap i Europol samt fråga 2016/17:117 av Jens Holm V Det framtida samarbetet med Danmark mot den organiserade brottsligheten Johan Hedin har frågat mig hur- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Johan Hedin (C)
Fler poliser i Göteborg
Svar på skriftlig fråga 2016/17:668 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2016/17:651 av Roza Güclü Hedin S Polisens förutsättningar i Dalarna samt fråga 2016/17:668 av Lars Hjälmered M Fler poliser i Göteborg Roza Güclü Hedin har frågat mig vad jag avser att göra för att den nybildade Polismyndigheten i större utsträckning än i dag ska finnas till för våra medborgare och bidra- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Lars Hjälmered (M)
Fyrverkerirelaterade brott
Svar på skriftlig fråga 2016/17:616 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ju2017 00220 POL Ju2017/00328/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:613 av Boriana Åberg M Fyrverkerier och 2016/17:616 av Sten Bergheden M Fyrverkerirelaterade brott Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att åstadkomma en bättre efterlevnad- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Fyrverkerier
Svar på skriftlig fråga 2016/17:613 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ju2017 00220 POL Ju2017/00328/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:613 av Boriana Åberg M Fyrverkerier och 2016/17:616 av Sten Bergheden M Fyrverkerirelaterade brott Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att åstadkomma en bättre efterlevnad- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)
Sanktionsavgifter för cabotageöverträdelser
Svar på skriftlig fråga 2016/17:277 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
PAGE 1 Dnr N2016/06931/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:277 och 2016/17:279 av Sten Bergheden M Sanktionsavgifter för cabotageöverträdelser och Transportstyrelsens tolkning av regelverket för cabotagetransporter Sten Bergheden har frågat inrikesministern vilka- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Polisens förutsättningar i Dalarna
Svar på skriftlig fråga 2016/17:651 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2016/17:651 av Roza Güclü Hedin S Polisens förutsättningar i Dalarna samt fråga 2016/17:668 av Lars Hjälmered M Fler poliser i Göteborg Roza Güclü Hedin har frågat mig vad jag avser att göra för att den nybildade Polismyndigheten i större utsträckning än i dag ska finnas till för våra medborgare och bidra- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Roza Güclü Hedin (S)
Ekonomisk kompensation för gräns- och id-kontroller
Svar på skriftlig fråga 2016/17:849 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ju2017/01473 POL Ju2017/ 01474 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:848 Besparingar på Polisregion Syd och 2016/17:849 Ekonomisk kompensation för gräns- och id-kontroller av Tobias Billström M Tobias Billström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Tobias Billström (M)