Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar
Svar på skriftlig fråga 2018/19:954 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2018/19:954 av Mikael Larsson C Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar Mikael Larsson har frågat mig när det som föreslås i rapporten Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el blir verklighet, och när rapporten förväntas vara färdigberedd i Regeringskansliet.- Svarsdatum
- 2019-09-11
- Frågeställare
- Mikael Larsson (C)
Breddad skattereduktion till de som bor i lägenhet
Svar på skriftlig fråga 2018/19:946 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2019/02350/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:946 av Jens Holm V Breddad skattereduktion till de som bor i lägenhet Jens Holm har frågat mig om jag avser att återkomma med ett förslag till riksdagen om en breddad skattereduktion till de som bor i- Svarsdatum
- 2019-09-11
- Frågeställare
- Jens Holm (V)
Bredband
Svar på skriftlig fråga 2018/19:942 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
2019-09-11 I2019/02340/D Infrastruktur departementet Energi- och digitaliseringsministern Svar på fråga 2018/19:942 av Lars Mejern Larsson S Bredband Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av det som har framförts avseende utbyggnadsprojekt som antingen försenats eller- Svarsdatum
- 2019-09-11
- Frågeställare
- Lars Mejern Larsson (S)
Ökade arbetsplatsrelaterade olyckor bland elektriker
Svar på skriftlig fråga 2018/19:929 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2018/19:929 av Saila Quicklund M Ökade arbetsplatsolyckor bland elektriker Saila Quicklund har frågat mig vad jag menar med att orsaken till det ökade antalet arbetsplatsolyckor bland elektriker är en machokultur, samt vilka åtgärder jag tänker vidta för att förbättra arbetsmiljön för elektrikerna. Förra- Svarsdatum
- 2019-09-11
- Frågeställare
- Saila Quicklund (M)
Fossilgasterminalen i Göteborg
Interpellation 2018/19:260 av Jens Holm (V)
Interpellation 2018/19:260 Fossilgasterminalen i Göteborg av Jens Holm V till Statsrådet Anders Ygeman S Det råder ett akut läge för klimatet. Även de svenska utsläppen ökade förra året. Enligt vår nya klimatlag och vårt klimatpolitiska ramverk måste alla politikområden verka för att klimatmålen ska uppnås. Fortsatta- Inlämnad
- 2019-05-20
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Slopade anslutningsavgifter för havsvindkraft
Svar på skriftlig fråga 2018/19:872 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2018/19:872 av Birger Lahti V Slopade anslutningsavgifter för havsvindkraft Birger Lahti har frågat mig när jag bedömer att regeringen kan överlämna en proposition till riksdagen gällande slopandet av anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft. Såsom frågeställaren påpekar bereds ärendet sedan en tid- Svarsdatum
- 2019-08-20
- Frågeställare
- Birger Lahti (V)
Satsningar på vätgas
Svar på skriftlig fråga 2018/19:860 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2018/19:860 av Mattias Bäckström Johansson SD Satsningar på vätgas Mattias Bäckström Johansson har frågat mig om regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag på satsningar för vätgasteknik i Sverige. Som Mattias Bäckström Johansson konstaterar undertecknade Sverige den 25 juli den icke-bindande- Svarsdatum
- 2019-08-13
- Frågeställare
- Mattias Bäckström Johansson (SD)
Utsläpp från solceller
Svar på skriftlig fråga 2018/19:850 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2019/02089/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:850 av Angelica Lundberg SD Utsläpp från solceller Angelica Lundberg har frågat civilministern vilka åtgärder han och regeringen avser att vidta för att informera konsumenter om koldioxidutsläpp från solceller.- Svarsdatum
- 2019-07-30
- Frågeställare
- Angelica Lundberg (SD)
Den rådande elsituationens påverkan på svenska företag
Svar på skriftlig fråga 2018/19:840 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2018/19:840 av Hans Wallmark M Den rådande elsituationens påverkan på svenska företag Hans Wallmark har frågat mig om jag har ambitionen att inleda en dialog med företag vilka med hänvisning till rådande elsituation kan komma att flytta sin verksamhet utomlands. Som exempel nämns företaget Lindab med huvudsäte- Svarsdatum
- 2019-07-25
- Frågeställare
- Hans Wallmark (M)
Konkurrensfrågor och 5G-utbyggnaden
Svar på skriftlig fråga 2018/19:834 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2019/01985/D Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:834 av Mikael Larsson C Konkurrensfrågor och 5G-utbyggnaden Mikael Larsson har frågat mig hur jag tänker säkerställa att auktionen av 5G 3,5-gigahertzbandet sker på ett sådant sätt att konkurrensen och- Svarsdatum
- 2019-07-04
- Frågeställare
- Mikael Larsson (C)
Säkerheten kring en tjänstehubb på energimarknaden
Interpellation 2018/19:283 av Hans Rothenberg (M)
Interpellation 2018/19:283 Säkerheten kring en tjänstehubb på energimarknaden av Hans Rothenberg M till Statsrådet Anders Ygeman S År 2015 gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att utveckla och driva en central informationshanteringsmodell en tjänstehubb på den svenska elmarknaden. I uppdraget ingick att ta särskild- Inlämnad
- 2019-06-07
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
5G och landsbygden
Svar på skriftlig fråga 2018/19:796 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2019/01876/D Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:796 5G och landsbygden av Mikael Larsson C Mikael Larsson har frågat mig hur jag tänker säkerställa att 5G inte blir en stad- och landsfråga, utan att hela Sverige får tillgång till 5G-nätet, inte minst- Svarsdatum
- 2019-06-25
- Frågeställare
- Mikael Larsson (C)
Framtiden för svensk kärnkraft
Svar på skriftlig fråga 2018/19:751 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2018/19:751 av Tomas Tobé M Framtiden för svensk kärnkraft Tomas Tobé har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att säkra fortlevnaden för svensk kärnkraft. Tomas Tobé hänvisar till IPCC som gjort globala modellberäkningar med ett stort antal scenarier där ett flertal tekniker används för att fasa- Svarsdatum
- 2019-06-18
- Frågeställare
- Tomas Tobé (M)
Mindre ändringar av ledningars sträckning
Svar på skriftlig fråga 2018/19:748 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2018/19:748 av Mikael Larsson C Mindre ändringar av ledningars sträckning Mikael Larsson har frågat mig om jag är beredd att verka för att Affärsverket svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen inte får genomföra en så kallad liten ändring utan att ett nytt beslut fattas så att berörda markägare inte- Svarsdatum
- 2019-06-18
- Frågeställare
- Mikael Larsson (C)
Aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet
Den 14 juni efter debattens slut, dock tidigast klockan 13, håller riksdagen en aktuell debatt med anledning av kapacitetsbrist i elsystemet. Moderaterna har begärt debatten. Från regeringen deltar energiminister Anders Ygeman SDebatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.- Datum
- 2019-06-14
Sydvästlänken
Svar på skriftlig fråga 2018/19:727 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I 2019 01758/E Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:727 av Jonny Cato Hansson C Sydvästlänken Jonny Cato Hansson har frågat mig om vad som görs för att säkerställa att Sydvästlänken kan tas i skarp drift snarast möjligast. Sydvästlänken som sträcker sig mellan Hallsberg och Hörby omfattar tre nya växelströmsstationer,- Svarsdatum
- 2019-06-14
- Frågeställare
- Jonny Cato Hansson (C)
Fossilgasterminalen i Göteborg
Svar på skriftlig fråga 2018/19:724 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2019/01756/E Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:724 av Jens Holm V Fossilgasterminalen i Göteborg Jens Holm har frågat mig när regeringen kommer att hantera Swedegas koncessionsansökan för att ansluta en förgasningsanläggning i Göteborg till stamnätet för gas och hur jag avser att agera i frågan. Energimarknadsinspektionen- Svarsdatum
- 2019-06-14
- Frågeställare
- Jens Holm (V)
Effektbrist
Svar på skriftlig fråga 2018/19:711 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I 2019/ 01752-1 E Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:711 av Mattias Bäckström Johansson SD Effektbrist Mattias Bäckström Johansson har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att undvika framtida effektbrist i elsystemet. Som bakgrund till frågan tar Mattias Bäckström Johansson upp effektbrist på regional- Svarsdatum
- 2019-06-12
- Frågeställare
- Mattias Bäckström Johansson (SD)
Bredbandsmålet
Svar på skriftlig fråga 2018/19:698 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2019/01659/D Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:698 Bredbandsmålet av Betty Malmberg M Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att förverkliga målet om 100 megabit per sekund 2020 i allmänhet och för glesbygden i synnerhet.- Svarsdatum
- 2019-06-05
- Frågeställare
- Betty Malmberg (M)
Effektbrist
Interpellation 2018/19:224 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Interpellation 2018/19:224 Effektbrist av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringens och stödpartiernas förslag om chockhöjda skatter för kraftvärmen i Sverige börjar nu ge effekt i negativ bemärkelse. Trots varningar från remissinstanser för konsekvenser som eleffektbrist i framför allt- Inlämnad
- 2019-05-03
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)