Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2010/11:139 Riksrevisionens granskning av kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar
Motion 2010/11:T19 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T19 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:139 Riksrevisionens granskning av kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar S20008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen omedelbart bör- Inlämnad
- 2011-06-01
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU1 2011/12:TU13
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition
Motion 2010/11:Fi9 av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi9 av Håkan Juholt m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition S2001 Motivering Full sysselsättning är målet för Socialdemokraternas ekonomiska politik. Sverige ska ha sunda offentliga finanser. Det är en förutsättning för uthållig hållbar tillväxt och- Inlämnad
- 2011-05-02
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av prop. 2010/11:115 Bättre regler för elektroniska kommunikationer
Motion 2010/11:T14 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T14 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:115 Bättre regler för elektroniska kommunikationer S20007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ny lydelse av 6 kap. 18 lagen om ändring i lagen 2003:389 om elektronisk kommunikation. Motivering I proposition- Inlämnad
- 2011-04-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av framst. 2010/11:RRS13 Riksrevisionens styrelses framställning om kostnadskontrollen i stora väginvesteringar
Motion 2010/11:T11 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T11 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av framst. 2010/11:RRS13 Riksrevisionens styrelses framställning om kostnadskontrollen i stora väginvesteringar S20006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen- Inlämnad
- 2011-02-02
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU14
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Åtgärder mot olagliga avknoppningar och utkrävande av ansvar
Interpellation 2010/11:145 av Ygeman, Anders (S)
den 11 januari Interpellation 2010/11:145 Åtgärder mot olagliga avknoppningar och utkrävande av ansvar av Anders Ygeman S till statsrådet Peter Norman M Under förra mandatperioden har flera kommuner genomfört avknoppningar och utförsäljningar av kommunal verksamhet som ofta har varit en dålig affär för kommunerna.- Inlämnad
- 2011-01-11
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Trängselskatt i Stockholm
Interpellation 2010/11:58 av Ygeman, Anders (S)
den 16 november Interpellation 2010/11:58 Trängselskatt i Stockholm av Anders Ygeman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M När stockholmarna röstade ja till trängselskatt så gjorde man det med ett viktigt förbehåll: Skatteintäkterna skulle gå tillbaka till Stockholm genom statliga investeringar i vägar och- Inlämnad
- 2010-11-16
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Flyget och utsläppshandeln
Interpellation 2010/11:36 av Ygeman, Anders (S)
den 4 november Interpellation 2010/11:36 Flyget och utsläppshandeln av Anders Ygeman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Sju EU-länder har ännu inte gjort de nödvändiga förändringar i den nationella lagstiftningen som krävs för att integrera flyget i EU:s handel med utsläppsrätter, detta trots att medlemsstaterna- Inlämnad
- 2010-11-04
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
med anledning av prop. 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet
Motion 2010/11:T7 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T7 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet S20005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ekonomiska styrmedel för att effektivisera nyttjandet- Inlämnad
- 2010-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2010/11:26 Alkolås efter attfylleri
Motion 2010/11:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T9 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:26 Alkolås efter attfylleri S20004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att alkolås införs i alla nya personbilar samt i bussar och lastbilar- Inlämnad
- 2010-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet
Motion 2010/11:T4 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T4 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet S20003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en samlad analys och utvärdering av hur de många kostnadsfördyrande- Inlämnad
- 2010-11-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av redog. 2010/11:RRS7 Riksrevisionens styrelses redogörelse om Banverkets underhåll av järnvägar
Motion 2010/11:T1 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T1 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS7 Riksrevisionens styrelses redogörelse om Banverkets underhåll av järnvägar S20002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omedelbart genomföra de åtgärder- Inlämnad
- 2010-11-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1 2010/11:TU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen
Motion 2010/11:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T517 av Anders Ygeman m.fl. S Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen S20001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att omedelbart ta fram ett samlat åtgärdsprogram för förbättrad vinterberedskap- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Motion 2010/11:T447 av Anders Ygeman m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:T447 av Anders Ygeman m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 22 Kommunikationer V422 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt uppställning Anslag Regeringens förslag tkr Förändring- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
En nationell kommission för jämlik hälsa
Motion 2010/11:So570 av Veronica Palm m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:So570 av Veronica Palm m.fl. S En nationell kommission för jämlik hälsa s46030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell kommission för jämlik hälsa. Motivering Hälsan och livslängden har under lång tid i- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ansvarsförhållandena mellan privat och offentligt finansierad vård
Motion 2010/11:So569 av Veronica Palm m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:So569 av Veronica Palm m.fl. S Ansvarsförhållandena mellan privat och offentligt finansierad vård s46029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av klargörande av ansvarsförhållandena mellan privat och offentligt- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hälsofrämjande äldreomsorg
Motion 2010/11:So567 av Veronica Palm m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:So567 av Veronica Palm m.fl. S Hälsofrämjande äldreomsorg s46028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hälsofrämjande äldreomsorg. Motivering Hur vi mår som äldre hänger oftast samman med de livsvillkor vi haft tidigare- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Användningen av parakvat
Motion 2010/11:MJ385 av Anders Ygeman (S)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ385 av Anders Ygeman S Användningen av parakvat s28085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bekämpa användningen av parakvat. Motivering Det livsfarliga bekämpningsmedlet parakvat är förbjudet inom EU. Samtidigt- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Grundvatten
Motion 2010/11:MJ384 av Anders Ygeman (S)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ384 av Anders Ygeman S Grundvatten s28086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om grundvatten. Motivering Ett av de svenska miljömålen är att det ska finnas grundvatten av god kvalitet i hela landet. För oss i Sverige- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rättvisare böter
Motion 2010/11:Ju369 av Anders Ygeman (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju369 av Anders Ygeman S Rättvisare böter s78065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn för rättvisare böter. Motivering För att upprätthålla ett jämlikt rättssystem och skapa lika villkor för- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Drogfria fängelser
Motion 2010/11:Ju368 av Anders Ygeman (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju368 av Anders Ygeman S Drogfria fängelser s78063 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av drogfria fängelser. Motivering Varje fängelse borde ha en drogfri avdelning, där metadonbehandling och uppmuntran- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag