Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Innebörd och måluppfyllelse av fossiloberoende fordonsflotta
Interpellation 2011/12:422 av Ygeman, Anders (S)
den 11 juni Interpellation 2011/12:422 Innebörd och måluppfyllelse av fossiloberoende fordonsflotta av Anders Ygeman S till miljöminister Lena Ek C Regeringen och riksdagen har slagit fast att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Det är ett betydelsefullt mål för att nå de svenska klimatmålen- Inlämnad
- 2012-06-11
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Frågestund
Vid frågestunden svarar följande ministrar i regeringen direkt på frågor från riksdagsledamöterna i kammaren: Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson M Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni FP Migrationsminister Tobias Billström M Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd M It- och energiminister Anna-Karin Hatt C- Datum
- 2012-05-31
med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition
Motion 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition S13002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 A Kunskap och arbete bygger Sverige 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning 4 B Det ekonomiska läget 7- Inlämnad
- 2012-05-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2011/12:139 Riksrevisionens rapport om medfinansiering av statlig infrastruktur
Motion 2011/12:T13 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T13 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:139 Riksrevisionens rapport om medfinansiering av statlig infrastruktur S28005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de problem med bl.a. lägre samhällsekonomisk- Inlämnad
- 2012-04-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av prop. 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur
Motion 2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur S27012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om planeringssystem för transportinfrastruktur. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU13
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av prop. 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen
Motion 2011/12:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T5 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen S28003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen under 2013 med en utvärdering- Inlämnad
- 2012-03-27
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU5
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2011/12:93 Arlandabanan
Motion 2011/12:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T8 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:93 Arlandabanan S28004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjliga förbättringar av tågtrafiken på Arlandabanan. Motivering Arlandabanan har potential att- Inlämnad
- 2012-03-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi
Motion 2011/12:T2 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T2 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi S28002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att obligatoriska redovisningscentraler tömningscentraler införs för taxametrar- Inlämnad
- 2012-03-07
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU8
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 2 avslag, 3 bifall,
Åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken
Interpellation 2011/12:193 av Ygeman, Anders (S)
den 12 januari Interpellation 2011/12:193 Åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken av Anders Ygeman S till miljöminister Lena Ek C Den 19 december förra året presenterade Naturvårdsverket rapporten över utsläpp av växthusgaser i Sverige under 2010. Utsläppen ökade från 59,7 miljoner ton 2009- Inlämnad
- 2012-01-12
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Avtal om upphörande av entreprenadkontrakt
Skriftlig fråga 2011/12:262 av Ygeman, Anders (S)
den 19 december Fråga 2011/12:262 Avtal om upphörande av entreprenadkontrakt av Anders Ygeman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Den 6 juli i år tecknade Trafikverket ett avtal med Balfour Beatty Rail AB om att det entreprenadkontrakt som fanns mellan dem skulle upphöra på vissa villkor. Orsaken var en- Inlämnad
- 2011-12-19
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Trafikverkets möjligheter att disponera anslag
Interpellation 2011/12:147 av Ygeman, Anders (S)
den 24 november Interpellation 2011/12:147 Trafikverkets möjligheter att disponera anslag av Anders Ygeman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Sveriges Television har uppmärksammat att Trafikverket använt 125 miljoner kronor av ett extra anslag för drift och underhåll av järnvägar på sammanlagt 800 miljoner- Inlämnad
- 2011-11-24
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
En konkurrenskraftig kollektivtrafik
Interpellation 2011/12:88 av Ygeman, Anders (S)
den 3 november Interpellation 2011/12:88 En konkurrenskraftig kollektivtrafik av Anders Ygeman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Sverige är ett rikt land. Men trots det lever i dag över 220 000 barn i fattigdom. Det är barn som växer upp i familjer där pengar till det allra nödvändigaste ofta saknas.- Inlämnad
- 2011-11-03
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi
Motion 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. S På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi S13002 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Vägen mot en kunskapsbaserad ekonimi 5 4 Skarpa förslag i budgetmotionen 7 4.1 En kunskapsbaserad ekonomi 7 4.2 En värdeburen tillväxt 8 4.3 Sociala- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 27
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (27 yrkanden): 27 avslag
Tydligare partibeteckningar på valsedlarna
Motion 2011/12:K348 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K348 av Börje Vestlund m.fl. S Tydligare partibeteckningar på valsedlarna S36020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydligare partibeteckningar på valsedlarna med partiernas logga eller blomma. Motivering Vid årets- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trovärdig uppföljning av offentligt finansierad verksamhet
Motion 2011/12:Fi279 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi279 av Börje Vestlund m.fl. S Trovärdig uppföljning av offentligt finansierad verksamhet S33055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontroll och kvalitet i den skattefinansierade privata sektorn. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU3 2011/12:KU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Elevers rätt till kunskaper
Motion 2011/12:Ub467 av Ylva Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub467 av Ylva Johansson m.fl. S Elevers rätt till kunskaper S19175 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommande skolreformers inriktning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU14 2011/12:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Arbetskraftsinvandrares rättigheter
Motion 2011/12:Sf308 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf308 av Börje Vestlund m.fl. S Arbetskraftsinvandrares rättigheter S19125 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Migrationsverket ett tydligt uppdrag att följa upp beslut om arbetskraftsinvandring vad gäller- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Motion 2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 22 Kommunikationer S28001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 6 Transportlösningar och it för en kunskapsbaserad ekonomi och värdeburen tillväxt. 6 Järnväg 7 Investeringar i ökad kapacitet- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 39
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU19 2011/12:FiU1 2011/12:SkU16 2011/12:TU1 2011/12:TU10 2011/12:TU12 2011/12:TU13 2011/12:TU14 2011/12:TU15 2011/12:TU16 2011/12:TU5 2011/12:TU8 2011/12:TU9 2012/13:JuU10 2012/13:KU19
- Riksdagsbeslut
- (39 yrkanden): 37 avslag, 2 bifall,
Krafttag mot hemlöshet
Motion 2011/12:So603 av Arhe Hamednaca m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So603 av Arhe Hamednaca m.fl. S Krafttag mot hemlöshet S2009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta krafttag mot hemlösheten. Motivering Hemlöshet är inte bara ett tragiskt misslyckande för samhället som sådant,- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler bostäder
Motion 2011/12:C379 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C379 av Teres Lindberg m.fl. S Fler bostäder S21006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för ett särskilt investeringsstöd för hyresrätter och för att alla ska ha tillgång till bostäder. Motivering Bygg- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag