Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Laddning av elbilar
Interpellation 2019/20:472 av Jens Holm (V)
Interpellation 2019/20:472 Laddning av elbilar av Jens Holm V till Statsrådet Anders Ygeman S Den 26 augusti kallade energiminister Anders Ygeman S till ett rundabordssamtal med intressenter kring elbilar och laddsystem. Syftet var att finna lösningar till hur elbilsladdning vid publika laddstationer ska kunna underlättas- Inlämnad
- 2020-09-03
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Tredje elförbindelse till Gotland
Interpellation 2019/20:471 av Lars Hjälmered (M)
Interpellation 2019/20:471 Tredje elförbindelse till Gotland av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anders Ygeman S De senaste åren har Gotland drabbats av ett stort antal strömavbrott. De återkommande strömavbrotten ställer till problem för hushåll och har lett till kostnader för den lokala industrin på tiotals miljoner- Inlämnad
- 2020-09-02
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Nedgrävning av luftledningar
Svar på skriftlig fråga 2019/20:2053 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2019/20:2053 av Sten Bergheden M Nedgrävning av luftledningar Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att ta några nya initiativ för att elbolagen ska gräva ned fler elledningar och därmed kunna frigöra mer mark för mat- och skogsproduktion. När en ny elledning ska byggas måste flera olika aspekter vägas- Svarsdatum
- 2020-09-10
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Tryggad elförsörjning
Svar på skriftlig fråga 2019/20:2028 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2020/02175 E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2028 av Margareta Cederfelt M Tryggad elförsörjning Margareta Cederfelt har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa svenska företags och hushålls tillgång på el i dag och- Svarsdatum
- 2020-09-08
- Frågeställare
- Margareta Cederfelt (M)
Skogsbilvägar och virkesupplag
Svar på skriftlig fråga 2019/20:2018 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2020/02166/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2018 av Mikael Larsson C Skogsbilvägar och virkesupplag Mikael Larsson har frågat mig vad jag avser att göra för att få till stånd en bättre dialog från Svenska kraftnäts sida om just skogsbilvägar och- Svarsdatum
- 2020-09-07
- Frågeställare
- Mikael Larsson (C)
En fossilfri elproduktion som värnar Sydsveriges tillväxt
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1992 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2019/20:1992 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M En fossilfri elproduktion som värnar Sydsveriges tillväxt Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige ska ha en fossilfri elförsörjning som värnar bland annat Sydsveriges jobb och tillväxt. När det gäller Sydsverige- Svarsdatum
- 2020-09-03
- Frågeställare
- Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Postlagen och utdelning av post och tidningar
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1880 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2019/2020:1880 av Mikael Larsson C Postlagen och utdelning av post och tidningar Mikael Larsson har frågat mig om jag är beredd att ge Post- och telestyrelsen PTS i uppdrag att pausa pilotstudien av varannandagsutdelning av post till dess en utredning och direktiv är presenterade. Det är viktigt för regeringen- Svarsdatum
- 2020-08-13
- Frågeställare
- Mikael Larsson (C)
Säkra kommunikationsvägar
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1863 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2020/02016/D Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1863 av Björn Söder SD Säkra kommunikationsvägar Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att säkerställa kommunikationsvägar som inte kan påverkas och styras av främmande makt. Regeringen- Svarsdatum
- 2020-08-11
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Lågfrekventa tidningars behov av övernattbefordran
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1854 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2020/02009/D Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1854 av Saila Quicklund M Lågfrekventa tidningars behov av övernattbefordran Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera för att de lågfrekventa tidningarnas behov av övernattbefordran av tidningar- Svarsdatum
- 2020-08-07
- Frågeställare
- Saila Quicklund (M)
Sveriges digitala säkerhet och integritet
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1838 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2020/01996/D Infrastruktur departementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1838 av Alexandra Anstrell M Sveriges digitala säkerhet och integritet Alexandra Anstrell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa Sveriges digitala integritet och säkerhet.- Svarsdatum
- 2020-08-04
- Frågeställare
- Alexandra Anstrell (M)
Åtgärder för att möta kommande elbehov
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1796 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2020/01955/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1796 av Alexandra Anstrell M Åtgärder för att möta kommande elbehov Alexandra Anstrell har frågat mig hur jag säkerställer att vi har tillräckligt med el för att leva, verka och även ha beredskap för krig- Svarsdatum
- 2020-07-27
- Frågeställare
- Alexandra Anstrell (M)
Koldioxidutsläppen i elkrisens spår
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1781 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2019/20:1770 av Boriana Åberg M Den akuta elkrisen i Skåne och fråga 2019/20:1781 av Boriana Åberg M Koldioxidutsläppen i elkrisens spår Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att företag och privatpersoner i Skåne ska ha tillförlitlig tillgång till el året om. Boriana Åberg har även- Svarsdatum
- 2020-07-23
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)
Den akuta elkrisen i Skåne
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1770 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2019/20:1770 av Boriana Åberg M Den akuta elkrisen i Skåne och fråga 2019/20:1781 av Boriana Åberg M Koldioxidutsläppen i elkrisens spår Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att företag och privatpersoner i Skåne ska ha tillförlitlig tillgång till el året om. Boriana Åberg har även- Svarsdatum
- 2020-07-23
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)
Elförsörjningen till Gotland
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1761 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2020/01927/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1761 av Alexandra Anstrell M Elförsörjningen till Gotland Alexandra Anstrell har frågat mig vilka åtgärder, däribland att bygga en tredje elkabel, som jag avser vidta för att långsiktigt trygga elförsörjningen- Svarsdatum
- 2020-07-20
- Frågeställare
- Alexandra Anstrell (M)
Ökad produktion och användning av vätgas
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1737 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2020/ 01908/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1737 av Sten Bergheden M Ökad produktion och användning av vätgas Sten Bergheden har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att öka produktionen och användningen av vätgas i Sverige. Vätgas är- Svarsdatum
- 2020-07-20
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Kapacitetsbristen i stamnätet
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1735 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2019/20:1735 av Björn Söder SD Kapacitetsbristen i stamnätet Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag kommer vidta för att lösa kapacitetsbristen i stamnätet, transmissionsnätet, så att den skeva prisbilden i landet och bristen på el kan åtgärdas. Frågan om elförsörjning i hela Sverige är något som jag,- Svarsdatum
- 2020-07-20
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Akuta kapacitetsbrister i Stockholms län
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1687 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2020/ 0 1846/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1687 av Björn Söder SD Akuta kapacitetsbrister i Stockholms län Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att långsiktigt lösa de akuta kapacitetsbrister som kommunerna runt- Svarsdatum
- 2020-07-06
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)
Effektbrist
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1628 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2019/20:1628 av Lotta Olsson M Effektbrist Lotta Olsson har frågat mig om de uppgifter som framkommer i medierna är sanna om att situationen när det gäller elförsörjningen åter kan bli akut och att man kan tvingas koppla bort stora områden i södra Sverige från elnätet, och vad jag och regeringen i så fall- Svarsdatum
- 2020-07-03
- Frågeställare
- Lotta Olsson (M)
Omstart av Sverige
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1627 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svar på fråga 2019/20:1627 av Lotta Olsson M Omstart av Sverige Lotta Olsson har frågat mig vilka åtgärder för att garantera en stabil el- och energiförsörjning jag och regeringen vidtar för att på bästa sätt skapa en stark omstart av Sverige. En robust el- och energiförsörjning är en grundläggande förutsättning för ett- Svarsdatum
- 2020-07-03
- Frågeställare
- Lotta Olsson (M)
Stängningen av Ringhals 1
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1681 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2020/ 0183 0 E I2020/01833/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1680 av Björn Söder SD Stängningen av Ringhals 1 och fråga 2019/20:1681 av Björn Söder SD Stängningen av Ringhals 1 Björn Söder har frågat mig om jag är beredd att stoppa den förtida- Svarsdatum
- 2020-07-02
- Frågeställare
- Björn Söder (SD)