Andreas Carlgren (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2011-09-30 – 2011-09-30
- Ledig
- 2010-10-04 – 2011-09-29
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 1998-10-05
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 1996-02-07 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1996-02-05
Kulturutskottet
- Suppleant
- 1994-10-17 – 1995-10-09
Finansutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1998-10-04
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1995-01-01 – 1996-02-19
ESK-delegationen
- Suppleant
- 1994-10-17 – 1994-12-31
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
- Miljöminister
- 2006-10-06 – 2006-12-31
Miljödepartementet
- Miljöminister
- 2007-01-01 – 2011-09-29