Angelica Lundberg (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Västmanlands län, plats 272
- Titel
- Säljchef.
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Civilutskottet
Suppleant
Trafikutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Civilutskottet
- Suppleant
- 2023-12-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-09-20
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Ledamot
- 2023-09-20 – 2023-12-18
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2024-09-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot civilutskottet 18–23 och socialutskottet 23. Suppleant EU-nämnden 18– och civilutskottet 23–.
Föräldrar
Specialistsjuksköterskan Agnetha Lundberg och flygledarassistenten Erik Bergqvist.
Utbildning
Grundskola, Jönköping 88–97. Gymnasieskola, Jönköping 97–00.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Konsumentverkets insynsråd.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Mullsjö kommun 14–19. Ledamot barn- och utbildningsnämnden 14–18 och ersättare 20–22. Ledamot budgetberedningen, valberedningen och socialnämnden, Mullsjö 14–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Gruppledare SD Mullsjö 14–19. Vice ordförande SD Habo/Mullsjö 14–19. Ledamot, distriktsstyrelsen SD Jönköpings län 16–18. Ordförande för distriktets valberedning 20–21. Ordförande, Brf Läkeörten 20–23. Vice gruppledare SD Jönköping 23–. Ledamot, Jönköping Airport AB 23–.