Angelika Bengtsson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 80
- Född år
- 1990
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kulturutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-09-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-01-16 – 2024-08-31
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2024-01-15
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2023-09-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-09-20
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Ledamot
- 2023-12-18 – 2024-09-11
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-18
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2024-09-11 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-11-28
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2024-10-31
- Suppleant
- 2016-09-29 – 2018-10-09
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
- Ledamot
- 2022-10-26 –
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2023-04-18 – 2024-01-16
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2018-12-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot kulturutskottet 14– och socialutskottet 23–. Suppleant sammansatta civil- och kulturutskottet 18, socialutskottet 22–23, utrikesutskottet 22–23 och EU-nämnden 22–. Ledamot, Nordiska rådets svenska delegation 18–. Suppleant, Nordiska rådets svenska delegation 14–18 och Europarådets svenska delegation 18.