Ann-Britt Åsebol (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Lärare/Skolledare/Egenföretagare.
- Född år
- 1947
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-09-13 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-11-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-11 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-11-22 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-03-14 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-09-27 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, 2011 års vallagsutredning. Ersättare, Läkemedelsskadenämnden 17-.
Kommunala uppdrag
Landstingsfullmäktig, Dalarna 94-02 och 1:e vice ordförande 01-02. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Ledamot, landstingsstyrelsen, Uppsala läns landsting, Örebro läns landsting och Landstinget i Dalarna. Ledamot, ekonomiberedningen, Landstingsförbundet. Ledamot (AU), Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot och ordförande, Näringslivet Falun-Borlänge 01-04. Ordförande, Kulturföreningen Falun Då 03-06. Ordförande, Arkivcentrum, Dalarna 06-10. Styrelseledamot och ordförande, Moderaterna i Falun 05-. Ledamot, förbundsstyrelsen Moderaterna i Dalarna 94-01 och 09-. Ledamot, kyrkofullmäktige i Falu kyrkliga samfällighet 05-15. Ledamot, kyrkorådet i Falu Kristine församling 05-13. Ordförande, kyrkonämnden i Falu kyrkliga samfällighet 05-12. Ledamot, stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen i Västerås stift 09-10. Ledamot, kyrkomötet 09-16. Uppdrag på internationell nivå inom Rotary International 02-, bl.a. styrelseledamot 12-14.
Bostadsort
Falun
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-14, 16-18 och 18-. Ledamot kulturutskottet 18-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-12 och 18-19, utbildningsutskottet 12-14 och 19-, socialförsäkringsutskottet 12-14, justitieutskottet 14 och socialutskottet 16-18. Ledamot Europarådets svenska delegation 18-.
Föräldrar
Egenföretagaren Nils-Rune Åsebol och egenföretagaren Anne-Marie Åsebol, f. Johansson.
Utbildning
Studentexamen, Södertälje 67. Mellanstadielärarexamen, Lärarhögskolan Falun 71. Adjunktskompetens, Uppsala 78. Skolledarutbildning 82.
Anställningar
Lärare, skolledare, Falu kommun och Vänersborgs kommun 71-91. Marknadsförare, Dalateatern 91-92. Lärare, Lärarhögskolan Falun 92-93. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Rektor (vd), Falu Frigymnasium 01-05. Egenföretagare 05-12.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Europadiesel till Sverige
Motion 2010/11:Sk258 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk258 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol M Europadiesel till Sverige m1527 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkt skatt på Europadiesel. Motivering Under debatten om kilometerskatten med åkerinäringen framkom- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Friare församlingstillhörighet
Motion 2010/11:K259 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:K259 av Hans Wallmark m.fl. M Friare församlingstillhörighet m1463 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om friare församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan och därmed behovet av nödvändiga lagändringar, exempelvis- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Strategi för stora internationella idrotts- och kulturevenemang
Motion 2010/11:N232 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2010/11:N232 av Ann-Britt Åsebol M Strategi för stora internationella idrotts- och kulturevenemang m1685 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell strategi för att vara värdland för stora internationella idrotts-- Inlämnad
- 2010-10-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av bilkostnaderna för boende på landsbygden
Motion 2010/11:Sk243 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk243 av Ann-Britt Åsebol M Översyn av bilkostnaderna för boende på landsbygden m1464 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av bilkostnaderna för boende på landsbygden. Motivering Att bo i Dalarnas län- Inlämnad
- 2010-10-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sänkning av restaurangmomsen
Motion 2010/11:Sk242 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk242 av Ann-Britt Åsebol M Sänkning av restaurangmomsen m1682 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över momsen på restaurangtjänster. Motivering Sverige har idag EU:s högsta moms på restaurangtjänster på- Inlämnad
- 2010-10-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mer idrott i skolan
Motion 2010/11:Ub265 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub265 av Ann-Britt Åsebol M Mer idrott i skolan m1468 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av ökad schemalagd idrott i skolan. Motivering Det är oroväckande att se hur många barn och ungdomar som idag saknar- Inlämnad
- 2010-10-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning av alkohol
Motion 2010/11:So281 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2010/11:So281 av Ann-Britt Åsebol M Gårdsförsäljning av alkohol m1688 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av öl, vin, cider och starksprit. Motivering Sedan Sveriges inträde i EU år 1995 råder- Inlämnad
- 2010-10-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag