Ann-Britt Åsebol (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Lärare/Skolledare/Egenföretagare.
- Född år
- 1947
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-09-13 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-11-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-11 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-11-22 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-03-14 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-09-27 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, 2011 års vallagsutredning. Ersättare, Läkemedelsskadenämnden 17-.
Kommunala uppdrag
Landstingsfullmäktig, Dalarna 94-02 och 1:e vice ordförande 01-02. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Ledamot, landstingsstyrelsen, Uppsala läns landsting, Örebro läns landsting och Landstinget i Dalarna. Ledamot, ekonomiberedningen, Landstingsförbundet. Ledamot (AU), Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot och ordförande, Näringslivet Falun-Borlänge 01-04. Ordförande, Kulturföreningen Falun Då 03-06. Ordförande, Arkivcentrum, Dalarna 06-10. Styrelseledamot och ordförande, Moderaterna i Falun 05-. Ledamot, förbundsstyrelsen Moderaterna i Dalarna 94-01 och 09-. Ledamot, kyrkofullmäktige i Falu kyrkliga samfällighet 05-15. Ledamot, kyrkorådet i Falu Kristine församling 05-13. Ordförande, kyrkonämnden i Falu kyrkliga samfällighet 05-12. Ledamot, stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen i Västerås stift 09-10. Ledamot, kyrkomötet 09-16. Uppdrag på internationell nivå inom Rotary International 02-, bl.a. styrelseledamot 12-14.
Bostadsort
Falun
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-14, 16-18 och 18-. Ledamot kulturutskottet 18-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-12 och 18-19, utbildningsutskottet 12-14 och 19-, socialförsäkringsutskottet 12-14, justitieutskottet 14 och socialutskottet 16-18. Ledamot Europarådets svenska delegation 18-.
Föräldrar
Egenföretagaren Nils-Rune Åsebol och egenföretagaren Anne-Marie Åsebol, f. Johansson.
Utbildning
Studentexamen, Södertälje 67. Mellanstadielärarexamen, Lärarhögskolan Falun 71. Adjunktskompetens, Uppsala 78. Skolledarutbildning 82.
Anställningar
Lärare, skolledare, Falu kommun och Vänersborgs kommun 71-91. Marknadsförare, Dalateatern 91-92. Lärare, Lärarhögskolan Falun 92-93. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Rektor (vd), Falu Frigymnasium 01-05. Egenföretagare 05-12.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lag om trossamfundet Svenska kyrkan samt församlingstillhörighet
Motion 2011/12:K380 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:K380 av Hans Wallmark m.fl. M Lag om trossamfundet Svenska kyrkan samt församlingstillhörighet M0463 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fri församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan och därmed behovet av nödvändiga- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Valfrihet i hela landet
Motion 2011/12:So560 av Johan Johansson och Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So560 av Johan Johansson och Ann-Britt Åsebol M Valfrihet i hela landet M603 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra lagen om valfrihet obligatorisk för landets samtliga kommuner. Motivering Sedan lagen om- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationella miljömål och skogsbruk
Motion 2011/12:MJ379 av Ulf Berg och Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ379 av Ulf Berg och Ann-Britt Åsebol M Nationella miljömål och skogsbruk M0243 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av hur de nationella miljömålen påverkar Sveriges skogsägare. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Parallell utbetalning av tillfällig föräldrapenning
Motion 2011/12:Sf269 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf269 av Ann-Britt Åsebol M Parallell utbetalning av tillfällig föräldrapenning M0002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om parallell utbetalning av tillfällig föräldrapenning. Motivering Både till vardags och i allvarliga- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Moms på applikationer
Motion 2011/12:Sk256 av Ann-Britt Åsebol och Marta Obminska (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk256 av Ann-Britt Åsebol och Marta Obminska M Moms på applikationer M0167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om moms på applikationer. Motivering I Sverige säljs tusentals applikationer varje dag via de största förmedlarna- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sjukvårdens framtida personalförsörjning
Motion 2011/12:Fi216 av Marta Obminska och Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi216 av Marta Obminska och Ann-Britt Åsebol M Sjukvårdens framtida personalförsörjning M0080 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheten att anställda inom sjukvården som är över- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Valfrihet i vården
Motion 2011/12:So287 av Ann-Britt Åsebol och Johan Johansson (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So287 av Ann-Britt Åsebol och Johan Johansson M Valfrihet i vården M0127 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om valfrihet i vården. Motivering Obligatoriskt vårdval infördes i Sverige den 1 januari 2010. Tanken med- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Konkurrensutsättande av Arbetsförmedlingen
Motion 2011/12:A258 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2011/12:A258 av Ann-Britt Åsebol M Konkurrensutsättande av Arbetsförmedlingen M0339 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen. Motivering Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell strategi för idrotts- och kulturevenemang
Motion 2011/12:N230 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2011/12:N230 av Ann-Britt Åsebol M Nationell strategi för idrotts- och kulturevenemang M0295 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell strategi för idrotts- och kulturevenemang. Motivering Turism är en framtidsbransch- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svensk bärexport
Motion 2011/12:N229 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2011/12:N229 av Ann-Britt Åsebol M Svensk bärexport M0082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svensk bärexport. Motivering I de svenska skogarna växer det under ett normalt bärår mer än 500 000 ton vilda bär. De vanligast- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättrade villkor för småföretagare
Motion 2011/12:N228 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Motion till riksdagen 2011/12:N228 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm M Förbättrade villkor för småföretagare M0494 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrade villkor för landets småföretagare och möjligheten att införa- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Likriktad läkemedelsförskrivning
Motion 2011/12:So368 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So368 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol M Likriktad läkemedelsförskrivning M0584 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett ökat samarbete i Sverige när det gäller läkemedelsförskrivning.- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
ROT-avdrag för den ideella sektorn
Motion 2011/12:Sk324 av Lars Elinderson och Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk324 av Lars Elinderson och Ann-Britt Åsebol M ROT-avdrag för den ideella sektorn M0208 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bredda ROT-avdraget till att omfatta den ideella sektorn. Motivering Det viktigaste- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utvidgade rättigheter för patienter och vårdgivare
Motion 2011/12:So577 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:So577 av Finn Bengtsson m.fl. M Utvidgade rättigheter för patienter och vårdgivare M147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvidgade rättigheter för patienter och vårdgivare. Bakgrund Ökad egen makt och kontroll- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd för nya immunologiska folksjukdomar
Motion 2011/12:Ub465 av Finn Bengtsson och Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub465 av Finn Bengtsson och Ann-Britt Åsebol M Stöd för nya immunologiska folksjukdomar M55 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd för nya immunologiska folksjukdomar. Bakgrund Nydefinierade sjukdomstillstånd- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag