Ann-Britt Åsebol (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Lärare/Skolledare/Egenföretagare.
- Född år
- 1947
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-09-13 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-11-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-11 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-11-22 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-03-14 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-09-27 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, 2011 års vallagsutredning. Ersättare, Läkemedelsskadenämnden 17-.
Kommunala uppdrag
Landstingsfullmäktig, Dalarna 94-02 och 1:e vice ordförande 01-02. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Ledamot, landstingsstyrelsen, Uppsala läns landsting, Örebro läns landsting och Landstinget i Dalarna. Ledamot, ekonomiberedningen, Landstingsförbundet. Ledamot (AU), Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot och ordförande, Näringslivet Falun-Borlänge 01-04. Ordförande, Kulturföreningen Falun Då 03-06. Ordförande, Arkivcentrum, Dalarna 06-10. Styrelseledamot och ordförande, Moderaterna i Falun 05-. Ledamot, förbundsstyrelsen Moderaterna i Dalarna 94-01 och 09-. Ledamot, kyrkofullmäktige i Falu kyrkliga samfällighet 05-15. Ledamot, kyrkorådet i Falu Kristine församling 05-13. Ordförande, kyrkonämnden i Falu kyrkliga samfällighet 05-12. Ledamot, stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen i Västerås stift 09-10. Ledamot, kyrkomötet 09-16. Uppdrag på internationell nivå inom Rotary International 02-, bl.a. styrelseledamot 12-14.
Bostadsort
Falun
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-14, 16-18 och 18-. Ledamot kulturutskottet 18-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-12 och 18-19, utbildningsutskottet 12-14 och 19-, socialförsäkringsutskottet 12-14, justitieutskottet 14 och socialutskottet 16-18. Ledamot Europarådets svenska delegation 18-.
Föräldrar
Egenföretagaren Nils-Rune Åsebol och egenföretagaren Anne-Marie Åsebol, f. Johansson.
Utbildning
Studentexamen, Södertälje 67. Mellanstadielärarexamen, Lärarhögskolan Falun 71. Adjunktskompetens, Uppsala 78. Skolledarutbildning 82.
Anställningar
Lärare, skolledare, Falu kommun och Vänersborgs kommun 71-91. Marknadsförare, Dalateatern 91-92. Lärare, Lärarhögskolan Falun 92-93. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Rektor (vd), Falu Frigymnasium 01-05. Egenföretagare 05-12.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Minister med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson MP Kultur- och demokratiminister- Datum
- 2020-03-12
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Motion 2019/20:3297 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:3297 av Kristina Axén Olin m.fl. M Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning I Sverige ska egen ansträngning vara avgörande för hur det går i livet. Dina möjligheter att lyckas ska aldrig begränsas av varifrån du kommer, var du bor eller vem du är. Alla ska ha- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU1 2019/20:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Trygghet och arbetsro för skolans medarbetare och elever
Motion 2019/20:3094 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:3094 av Kristina Axén Olin m.fl. M Trygghet och arbetsro för skolans medarbetare och elever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla skolhuvudmän och skolor bör ha åtgärdstrappor med insatser från första timmens frånvaro och tillkännager- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2019/20:JuU26 2019/20:JuU29 2019/20:UbU10 2019/20:UbU11 2019/20:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Yrkesväxling, yrkeshögskola, vuxenutbildning och sfi
Motion 2019/20:3093 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:3093 av Kristina Axén Olin m.fl. M Yrkesväxling, yrkeshögskola, vuxenutbildning och sfi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa ett omställningsavdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:UbU14 2019/20:UbU15 2019/20:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Fler skickliga lärare och en lärarutbildning av hög kvalitet
Motion 2019/20:3092 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:3092 av Kristina Axén Olin m.fl. M Fler skickliga lärare och en lärarutbildning av hög kvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en gemensam grund för vilka krav som ska gälla för respektive KPU-inriktning och bedömning av behörighet och- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU10 2019/20:UbU12 2019/20:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 20 avslag
Högre utbildning, universitet och högskolor
Motion 2019/20:3091 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:3091 av Kristina Axén Olin m.fl. M Högre utbildning, universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra rollen för rektorer och för lärosätenas styrelser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 17
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (17 yrkanden): 17 avslag
Forskning och innovation för mer kunskap och fler jobb i Sverige
Motion 2019/20:3090 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:3090 av Kristina Axén Olin m.fl. M Forskning och innovation för mer kunskap och fler jobb i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om färre, men större, forskningsprogram som möjliggör mer omfattande finansiering och tillkännager detta- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2019/20:SfU10 2019/20:UbU15 2019/20:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Grundskolan
Motion 2019/20:3089 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:3089 av Kristina Axén Olin m.fl. M Grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka undervisningstiden i lågstadiet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa elevens- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU10 2019/20:UbU11 2019/20:UbU12 2019/20:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Högre kvalitet, ett tydligare nationellt ansvar och en bättre finansiering av svensk skola
Motion 2019/20:3088 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:3088 av Kristina Axén Olin m.fl. M Högre kvalitet, ett tydligare nationellt ansvar och en bättre finansiering av svensk skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga centralt rättade nationella prov och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU10 2019/20:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Förskolan – skolan där kunskapsresan startar
Motion 2019/20:3087 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:3087 av Kristina Axén Olin m.fl. M Förskolan skolan där kunskapsresan startar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre implementering av förskolans läroplan genom en stärkt kompetens hos förskollärarna och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU12 2019/20:UbU15 2019/20:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
En mer flexibel gymnasieskola
Motion 2019/20:3086 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:3086 av Kristina Axén Olin m.fl. M En mer flexibel gymnasieskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning av undervisningstiden på gymnasiet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU12 2019/20:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Kultur- och mediepolitisk motion
Motion 2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. M Kultur- och mediepolitisk motion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att minska den politiska styrningen av konsten och kulturens innehåll och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2019/20:KrU10 2019/20:KrU11 2019/20:KrU7 2019/20:KrU9 2019/20:KU14 2019/20:NU12 2019/20:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Spelmarknadspolitik
Motion 2019/20:3047 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:3047 av Lotta Finstorp m.fl. M Spelmarknadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska dela Svenska Spel i två strikt skilda bolag där de konkurrensutsatta spelformerna koncentreras i ett av bolagen och de monopolistiska spelformerna- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2019/20:KrU6 2019/20:NU4
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Ett starkt och självständigt civilsamhälle
Motion 2019/20:3046 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:3046 av Lotta Finstorp m.fl. M Ett starkt och självständigt civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att systematiskt sammanställa och sprida goda exempel på samverkan mellan civilsamhället och offentliga samhällsfunktioner och tillkännager- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2019/20:KrU10 2019/20:KrU8 2019/20:MJU12 2020/21:KU18
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet
Motion 2019/20:2509 av Hans Rothenberg m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:2509 av Hans Rothenberg m.fl. M Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillförsäkra långsiktigt uthålliga villkor för privat företagsamhet inom välfärdssektorn och tillkännager- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2019/20:FiU34
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Hemtjänst–deltidsbrandmän
Motion 2019/20:2611 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Motion till riksdagen 2019/20:2611 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Hemtjänstdeltidsbrandmän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka attraktiviteten inom vissa yrkesgrupper och samtidigt överväga hur tillgången på deltidsbrandmän kan ökas- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Modernisera för A- och epatraktorer
Motion 2019/20:2492 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2019/20:2492 av Cecilia Widegren m.fl. M Modernisera för A- och epatraktorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en justering av hastigheten för epatraktorer så att hastigheten likställs med regler som gäller för EU-mopeder och tillkännager- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Angående e-tjänster
Motion 2019/20:2610 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Motion till riksdagen 2019/20:2610 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Angående e-tjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av god tillgång till bredband så att e-tjänster kan nyttjas i större utsträckning och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av vägnätet i hela landet
Motion 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Motion till riksdagen 2019/20:2609 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Översyn av vägnätet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en översyn av vägnätet för att utjämna skillnaderna i landet och förbättra- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Entreprenörskap i skolan
Motion 2019/20:2608 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Motion till riksdagen 2019/20:2608 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Entreprenörskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagande och entreprenörskap vid utformningen av all utbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag